EP1159577 - VORRICHTUNG ZUR ENTDECKUNG, DASS EIN ZIEL EINEN DIREKTEN TREFFER VON EINER SIMULIERTEN WAFFE BEKOMMEN HAT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.07.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.02.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: DK | veröffentlicht am 07.03.2007 [2007/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ambrosoli, Franco Via Dolores Bello 5 28100 Novara / IT | [2001/49] | Erfinder | 01 /
AMBROSOLI, Franco Via Dolores Bello 5 I-28100 Novara / IT | 02 /
PORZIO, Massimo Via Cavourt 12 I-28068 Romentino-Novara / IT | [2001/49] | Vertreter | De Gregori, Antonella, et al Ing. Barzano' & Zanardo Milano S.p.A. Via Borgonuovo 10 20121 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [2001/49] | De Gregori, Antonella, et al Ing. Barzano & Zanardo Milano S.p.A. Via Borgonuovo 10 20121 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00910792.1 | 08.03.2000 | [2001/49] | WO2000EP02045 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT1999MI00484 | 10.03.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT MI990484 | [2001/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0053996 | Datum: | 14.09.2000 | Sprache: | EN | [2000/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1159577 | Datum: | 05.12.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.09.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1159577 | Datum: | 11.09.2002 | Sprache: | EN | [2002/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 14.09.2000 | Klassifikation | IPC: | F41G3/26 | [2001/49] | CPC: |
F41G3/2655 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/49] | Erstreckungsstaaten | AL | 23.08.2001 | RO | 23.08.2001 | SI | 23.08.2001 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR ENTDECKUNG, DASS EIN ZIEL EINEN DIREKTEN TREFFER VON EINER SIMULIERTEN WAFFE BEKOMMEN HAT | [2001/49] | Englisch: | EQUIPMENT FOR DETECTING THAT A TARGET HAS RECEIVED A DIRECT HIT FROM A SIMULATED WEAPON | [2001/49] | Französisch: | EQUIPEMENT DETECTANT LES COUPS AU BUT DANS UN SIMULATEUR DE TIR | [2001/49] | Eintritt in die regionale Phase | 23.08.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.08.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.08.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.10.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 23.08.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/49] | 18.12.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 04.03.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.06.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.06.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.06.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.02.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 11.09.2002 | BE | 11.09.2002 | CH | 11.09.2002 | FI | 11.09.2002 | FR | 11.09.2002 | GR | 11.09.2002 | LI | 11.09.2002 | NL | 11.09.2002 | DK | 11.12.2002 | SE | 11.12.2002 | DE | 12.12.2002 | PT | 18.12.2002 | CY | 08.03.2003 | LU | 08.03.2003 | IE | 10.03.2003 | ES | 28.03.2003 | MC | 31.03.2003 | [2007/10] |
Frühere [2006/14] | AT | 11.09.2002 | |
BE | 11.09.2002 | ||
CH | 11.09.2002 | ||
FI | 11.09.2002 | ||
FR | 11.09.2002 | ||
GR | 11.09.2002 | ||
LI | 11.09.2002 | ||
NL | 11.09.2002 | ||
SE | 11.12.2002 | ||
DE | 12.12.2002 | ||
PT | 18.12.2002 | ||
CY | 08.03.2003 | ||
LU | 08.03.2003 | ||
IE | 10.03.2003 | ||
ES | 28.03.2003 | ||
MC | 31.03.2003 | ||
Frühere [2005/21] | AT | 11.09.2002 | |
BE | 11.09.2002 | ||
CH | 11.09.2002 | ||
FI | 11.09.2002 | ||
GR | 11.09.2002 | ||
LI | 11.09.2002 | ||
NL | 11.09.2002 | ||
SE | 11.12.2002 | ||
DE | 12.12.2002 | ||
PT | 18.12.2002 | ||
CY | 08.03.2003 | ||
LU | 08.03.2003 | ||
IE | 10.03.2003 | ||
ES | 28.03.2003 | ||
MC | 31.03.2003 | ||
Frühere [2005/02] | AT | 11.09.2002 | |
BE | 11.09.2002 | ||
CH | 11.09.2002 | ||
GR | 11.09.2002 | ||
LI | 11.09.2002 | ||
NL | 11.09.2002 | ||
SE | 11.12.2002 | ||
DE | 12.12.2002 | ||
PT | 18.12.2002 | ||
CY | 08.03.2003 | ||
LU | 08.03.2003 | ||
IE | 10.03.2003 | ||
ES | 28.03.2003 | ||
MC | 31.03.2003 | ||
Frühere [2004/44] | AT | 11.09.2002 | |
BE | 11.09.2002 | ||
CH | 11.09.2002 | ||
GR | 11.09.2002 | ||
LI | 11.09.2002 | ||
NL | 11.09.2002 | ||
SE | 11.12.2002 | ||
DE | 12.12.2002 | ||
PT | 18.12.2002 | ||
CY | 08.03.2003 | ||
LU | 08.03.2003 | ||
IE | 10.03.2003 | ||
ES | 28.03.2003 | ||
Frühere [2004/39] | AT | 11.09.2002 | |
BE | 11.09.2002 | ||
CH | 11.09.2002 | ||
GR | 11.09.2002 | ||
LI | 11.09.2002 | ||
NL | 11.09.2002 | ||
SE | 11.12.2002 | ||
DE | 12.12.2002 | ||
PT | 18.12.2002 | ||
LU | 08.03.2003 | ||
IE | 10.03.2003 | ||
ES | 28.03.2003 | ||
Frühere [2004/15] | AT | 11.09.2002 | |
BE | 11.09.2002 | ||
CH | 11.09.2002 | ||
GR | 11.09.2002 | ||
LI | 11.09.2002 | ||
NL | 11.09.2002 | ||
SE | 11.12.2002 | ||
DE | 12.12.2002 | ||
PT | 18.12.2002 | ||
IE | 10.03.2003 | ||
ES | 28.03.2003 | ||
Frühere [2004/04] | AT | 11.09.2002 | |
BE | 11.09.2002 | ||
CH | 11.09.2002 | ||
GR | 11.09.2002 | ||
LI | 11.09.2002 | ||
NL | 11.09.2002 | ||
SE | 11.12.2002 | ||
DE | 12.12.2002 | ||
PT | 18.12.2002 | ||
ES | 28.03.2003 | ||
Frühere [2003/48] | AT | 11.09.2002 | |
BE | 11.09.2002 | ||
CH | 11.09.2002 | ||
GR | 11.09.2002 | ||
LI | 11.09.2002 | ||
NL | 11.09.2002 | ||
SE | 11.12.2002 | ||
DE | 12.12.2002 | ||
PT | 18.12.2002 | ||
Frühere [2003/45] | AT | 11.09.2002 | |
CH | 11.09.2002 | ||
GR | 11.09.2002 | ||
LI | 11.09.2002 | ||
NL | 11.09.2002 | ||
SE | 11.12.2002 | ||
DE | 12.12.2002 | ||
PT | 18.12.2002 | ||
Frühere [2003/31] | AT | 11.09.2002 | |
CH | 11.09.2002 | ||
GR | 11.09.2002 | ||
LI | 11.09.2002 | ||
NL | 11.09.2002 | ||
SE | 11.12.2002 | ||
PT | 18.12.2002 | ||
Frühere [2003/22] | GR | 11.09.2002 | |
NL | 11.09.2002 | ||
SE | 11.12.2002 | ||
PT | 18.12.2002 | ||
Frühere [2003/20] | GR | 11.09.2002 | |
SE | 11.12.2002 | ||
Frühere [2003/14] | SE | 11.12.2002 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4487583 (BRUCKER STEPHEN E [US], et al) [A] 1-4,6-8,14 * column A * * column 2, line 28 - column 11, line 20; figures 1-8 *; | [A]US4899039 (TAYLOR LEO O [US], et al) [A] 1-3* column A; figure 1 *; | [XA]US5344320 (INBAR MOTTI [IL], et al) [X] 1 * column A * * column 3, line 19 - column 5, line 19; figures 1-18 * [A] 2,6-8,10-12; | [A]WO9909368 (TIGER ELECTRONICS LTD [US]) [A] 1,2,8 * abstract * * page 5, line 20 - page 14, line 32; figures 1-6 * |