EP1092270 - ADRESSGENERATOR UND ADRESSERZEUGUNGSVERFAHREN ZUR ANWENDUNG IN EINEM TURBOVERSCHATELER/ENTSCHACHTELER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2001/16] | ADRESSGENERATOR UND ADRESSERZEUGUNGSVERFAHREN ZUR ANWENDUNG IN EINME TURBOVERSCHACHTELER/ENTSCHACHTELER | ||
[2004/22] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.09.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.09.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 19.10.2005 [2005/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 416 Maetan-dong Paldal-ku Suwon-shi Kyungki-do 442-370 / KR | [N/P] |
Frühere [2001/16] | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 416 Maetan-dong, Paldal-ku Suwon-shi, Kyungki-do 442-370 / KR | Erfinder | 01 /
Kim, Min-Goo 973-3 Youngtong-dong, Paltal-gu Suwon-shi, Kyonggi-do 442-470 / KR | 02 /
Kim, Beong-Jo Mujigaemaeul 201 Kumi-dong, Puntang-gu Songnam-shi, Kyonggi-do 463-500 / KR | 03 /
Lee, Young-Hwan 237-3 Chongja-dong, Puntang-gu Songnam-shi, Kyonggi-do 463-010 / KR | [2001/16] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2001/32] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | ||
Frühere [2001/16] | Eisenführ, Speiser & Partner Martinistrasse 24 28195 Bremen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00915576.3 | 03.04.2000 | [2001/16] | WO2000KR00301 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR19990012859 | 02.04.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 9912859 | [2001/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0060751 | Datum: | 12.10.2000 | Sprache: | EN | [2000/41] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1092270 | Datum: | 18.04.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.10.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1092270 | Datum: | 27.10.2004 | Sprache: | EN | [2004/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 12.10.2000 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.04.2003 | Klassifikation | IPC: | H03M1/00, H03M13/27, H03M13/29 | [2003/23] | CPC: |
H03M13/2771 (EP,US);
H03M13/00 (KR);
H03M13/275 (EP,US);
H03M13/2764 (EP,US);
H03M13/2957 (EP,US)
|
Frühere IPC [2001/16] | H03M1/00 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FI, FR, GB, IT, SE [2004/21] |
Frühere [2001/16] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ADRESSGENERATOR UND ADRESSERZEUGUNGSVERFAHREN ZUR ANWENDUNG IN EINEM TURBOVERSCHATELER/ENTSCHACHTELER | [2004/22] | Englisch: | ADDRESS GENERATOR AND ADDRESS GENERATING METHOD FOR USE IN A TURBO INTERLEAVER/DEINTERLEAVER | [2001/16] | Französisch: | GENERATEUR D'ADRESSES ET PROCEDE CORRESPONDANT S'UTILISANT DANS UN ENTRELACEUR/DESENTRELACEUR TURBO | [2001/16] |
Frühere [2001/16] | ADRESSGENERATOR UND ADRESSERZEUGUNGSVERFAHREN ZUR ANWENDUNG IN EINME TURBOVERSCHACHTELER/ENTSCHACHTELER | Eintritt in die regionale Phase | 02.01.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.01.2001 | Recherchengebühr entrichtet | 12.04.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.04.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.04.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/24] | 01.09.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M07) | 12.03.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.04.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.08.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.08.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 28.07.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.04.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.04.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A] - "A New Low-Complexity Turbo Code Interleaver Employing Linear Congruential Sequences", 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT 2, 3GGP2, WORKING GROUP 3 CONTRIBUTION, pages 1 - 14, XP002237239 [A] 1-12 * figure 5 * * page 1, line 1 - page 3, line 7 * * page 7, equation 5 * * page 11 * * table 7 * | Internationale Recherche | [A]JPH05300028 (FUJITSU LTD, et al); | [A]EP0660558 (NOKIA MOBILE PHONES LTD [FI]); | [A]EP0715432 (AT & T CORP [US]); | [A]JPH09102748 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) |