EP1174722 - SONDE FüR ELEKTROMAGNETISCHE WELLENQUELLEN, VERFAHREN DAFüR UND ANALYSIERUNGSVERFAHREN DAFüR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 06.03.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.03.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 08.04.2009 [2009/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hitachi, Ltd. 6 Kanda Surugadai 4-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8010 / JP | [N/P] |
Frühere [2002/04] | Für alle benannten Staaten Hitachi, Ltd. 6 Kanda Surugadai 4-chome Chiyoda-ku, Tokyo 101-8010 / JP | Erfinder | 01 /
UESAKA, Kouichi, Production Engineering Res. Lab. Hitachi, Ltd., 292, Yoshida-cho, Totsuka-ku Yokohama-shi, Kanagawa 244-0817 / JP | 02 /
SHINBO, Kenichi, Production Engineering Res. Lab. Hitachi, Ltd., 292, Yoshida-cho, Totsuka-ku Yokohama-shi, Kanagawa 244-0817 / JP | [2002/04] | Vertreter | Strehl Schübel-Hopf & Partner Maximilianstrasse 54 80538 München / DE | [2002/04] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00917414.5 | 21.04.2000 | [2002/04] | WO2000JP02623 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19990117028 | 23.04.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 11702899 | [2002/04] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0065362 | Datum: | 02.11.2000 | Sprache: | EN | [2000/44] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1174722 | Datum: | 23.01.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.11.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/04] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 02.11.2000 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.07.2008 | Klassifikation | IPC: | G01R29/08, G01B7/00, G01S5/12 | [2002/04] | CPC: |
G01R29/0814 (EP,US);
G01R29/0821 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2004/20] |
Frühere [2002/04] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SONDE FüR ELEKTROMAGNETISCHE WELLENQUELLEN, VERFAHREN DAFüR UND ANALYSIERUNGSVERFAHREN DAFüR | [2002/04] | Englisch: | ELECTROMAGNETIC WAVE GENERATING SOURCE PROBING DEVICE, METHOD THEREFOR AND ANALYZING METHOD THEREFOR | [2002/04] | Französisch: | DISPOSITIF ET PROCEDE DE SONDAGE POUR LA RECHERCHE DE SOURCE D'ONDES ELECTROMAGNETIQUES, ET PROCEDE D'ANALYSE ASSOCIE | [2002/04] | Eintritt in die regionale Phase | 15.10.2001 | Übersetzung eingereicht | 22.11.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.11.2001 | Recherchengebühr entrichtet | 22.11.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.11.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.05.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 22.11.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2002/04] | 16.10.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/15] | 21.11.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2009/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.04.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.04.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 18.04.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 12.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 17.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US5300879 (MASUDA NORIO [JP], et al) [Y] 1-11 * abstract * * column 1, line 43 - column 2, line 2 * * column 3, line 7 - line 11 * * column 3, line 54 - column 4, line 2 * * column 6, line 16 - line 19 * * column 6, line 62 - line 66 * * column 9, line 5 - line 15 * * column 9, line 50 - line 60 *; | [A]EP0239251 (NORTHERN TELECOM LTD [CA]) [A] 1-11 * abstract * * column 1, line 38 - column 2, line 16 *; | [YD]JPH04329376 (NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) [YD] 1-11 * abstract *; | [XP]EP0950900 (HITACHI LTD [JP]) [XP] 1-11 * abstract * | Internationale Recherche | [XP]JPH11133080 (RICOH KK); | [Y]JPH05281274 ; | [Y]US4713768 (KOSAKA MICHITAKA [JP], et al); | [A]JPH07181209 (SHARP KK) |