EP1161227 - MIKROPARTIKEL ZUR VERABREICHUNG VON NUKLEINSÄUREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.03.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.05.2012 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 06.06.2012 [2012/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Eisai Inc. 100 Tice Boulevard Woodcliff Lake, NJ 07677 / US | [2009/46] |
Frühere [2009/20] | Für alle benannten Staaten Eisai Corporation of North America 100 Tice Boulevard Woodcliff Lake, NJ 07677 / US | ||
Frühere [2009/11] | Für alle benannten Staaten MGI PHARMA Biologics, Inc. 35 Hartwell Avenue Lexington, MA 02421 / US | ||
Frühere [2009/04] | Für alle benannten Staaten MGI PHARMA Biologics, Inc. 763 East Concord Avenue Cambridge, MA 02138 / US | ||
Frühere [2001/50] | Für alle benannten Staaten Zycos Inc. 763 East Concord Avenue Cambridge, MA 02138 / US | Erfinder | 01 /
LUNSFORD, Lynn, B. 151 North Road Bedford, MA 01730 / US | 02 /
PUTNAM, David 143 Otis Street Cambridge, MA 02141 / US | 03 /
HEDLEY, Mary, Lynne 51 Follen Road Lexington, MA 02173 / US | [2001/50] | Vertreter | Arends, William Gerrit, et al Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane London EC4A 1BW / GB | [N/P] |
Frühere [2006/18] | Arends, William Gerrit, et al Lloyd Wise Commonwealth House 1-19 New Oxford Street London WC1A 1LW / GB | ||
Frühere [2001/50] | Bowman, Paul Alan, et al LLOYD WISE, TREGEAR & CO., Commonwealth House, 1-19 New Oxford Street London WC1A 1LW / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00919403.6 | 10.03.2000 | [2001/50] | WO2000US06578 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990266463 | 11.03.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 266463 | US19990321346 | 27.05.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 321346 | [2001/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO0053161 | Datum: | 14.09.2000 | Sprache: | EN | [2000/37] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1161227 | Datum: | 12.12.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.09.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1161227 | Datum: | 11.05.2011 | Sprache: | EN | [2011/19] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 01.02.2001 | Klassifikation | IPC: | A61K9/16, A61K48/00, C12N15/88 | [2001/50] | CPC: |
C12N15/88 (EP);
A61K39/0008 (EP);
A61K39/12 (EP);
A61K39/205 (EP);
A61K39/292 (EP);
A61K9/1617 (EP);
A61K9/1647 (EP);
A61P1/16 (EP);
A61P19/02 (EP);
A61P21/04 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P3/10 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P37/00 (EP);
A61K2039/53 (EP);
A61K2039/55555 (EP);
A61K2039/55566 (EP);
A61K2039/57 (EP);
A61K2039/6093 (EP);
C12N2710/20022 (EP);
C12N2710/20034 (EP);
C12N2730/10134 (EP);
C12N2760/20234 (EP);
Y02A50/30 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/50] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MIKROPARTIKEL ZUR VERABREICHUNG VON NUKLEINSÄUREN | [2001/50] | Englisch: | MICROPARTICLES FOR DELIVERY OF NUCLEIC ACID | [2001/50] | Französisch: | MICROPARTICULES POUR L'ADMINISTRATION DE L'ACIDE NUCLEIQUE | [2001/50] | Eintritt in die regionale Phase | 09.10.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.10.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.10.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.10.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 09.10.2001 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.10.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/50] | 21.03.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 19.01.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.02.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.08.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.09.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.03.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.05.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.01.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 14.03.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.11.2009 | Termin der mündlichen Verhandlung | 20.01.2010 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 15.03.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.07.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.07.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 07.09.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 14.03.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Einspruch (Einsprüche) | 14.02.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/16] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 14.03.2008 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 14.03.2008 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 01.04.2008 | Entscheidung abgesandt | 19.01.2006 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 19.01.2006 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 03.02.2006 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.03.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.03.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 26.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 25.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 28.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 11.05.2011 | BE | 11.05.2011 | CY | 11.05.2011 | DK | 11.05.2011 | FI | 11.05.2011 | IT | 11.05.2011 | NL | 11.05.2011 | SE | 11.05.2011 | GR | 12.08.2011 | ES | 22.08.2011 | PT | 12.09.2011 | [2012/23] |
Frühere [2012/10] | AT | 11.05.2011 | |
BE | 11.05.2011 | ||
CY | 11.05.2011 | ||
DK | 11.05.2011 | ||
FI | 11.05.2011 | ||
NL | 11.05.2011 | ||
SE | 11.05.2011 | ||
GR | 12.08.2011 | ||
ES | 22.08.2011 | ||
PT | 12.09.2011 | ||
Frühere [2012/01] | AT | 11.05.2011 | |
BE | 11.05.2011 | ||
CY | 11.05.2011 | ||
FI | 11.05.2011 | ||
NL | 11.05.2011 | ||
SE | 11.05.2011 | ||
GR | 12.08.2011 | ||
ES | 22.08.2011 | ||
PT | 12.09.2011 | ||
Frühere [2011/49] | CY | 11.05.2011 | |
FI | 11.05.2011 | ||
SE | 11.05.2011 | ||
GR | 12.08.2011 | ||
ES | 22.08.2011 | ||
PT | 12.09.2011 | ||
Frühere [2011/47] | PT | 12.09.2011 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]FR2660556 (RHONE POULENC SANTE [FR]) [A] 1-75 * the whole document *; | [A]EP0761211 (HOFFMANN LA ROCHE [CH]) [A] 1-75 * the whole document *; | [X]WO9831398 (PANGAEA PHARMACEUTICALS INC [US], et al) [X] 1-10,14-45,48-56,60-75 * the whole document *; | [X]WO9831346 (MASSACHUSETTS INST TECHNOLOGY [US], et al) [X] 1-4,7,34,35,37-44,46,47,49-51,53-55,57-69,71-75 * abstract * * page 5, line 28 - page 7, line 2 * * page 9, line 11 - page 15, line 20 * * page 20, line 1 - page 21, line 14 * * claims 1,5,6,11,12,14-16 *; | [A]WO9851279 (MICROBIOLOGICAL RES AUTHORITY [GB], et al) [A] 1 * the whole document *; | [PX]WO0003660 (SKYEPHARMA INC [US]) [PX] 1-6,34-42,44,46-50,53-55,57,58,63-68,71-75 * abstract * * page 1, line 1 - page 8, line 28 * * page 11, line 1 - page 18, line 16; claims 1,7-10,17 ** page 1 *; | [A] - GHADERI, RAOUF ET AL, "Effect of preparative parameters on the characteristics of poly (DL- lactide -co- glycolide ) microspheres made by the double emulsion method", INT. J. PHARM. (1996), 141(1,2), 205-216, XP000946093 [A] 1-75 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0378-5173(96)04639-X | [A] - ALONSO MARIA J ET AL, "Determinants of release rate of tetanus vaccine from polyester microspheres.", PHARMACEUTICAL RESEARCH (NEW YORK), (1993), vol. 10, no. 7, ISSN 0724-8741, pages 945 - 953, XP000946086 [A] 1-75 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1023/A:1018942118148 | vom Anmelder | US5580959 |