EP1183699 - KONTAKTANORDNUNG AN EINEM VORWÄHLER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.02.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.01.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 21.02.2007 [2007/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Maschinenfabrik Reinhausen GmbH Falkensteinstrasse 8 93059 Regensburg / DE | [2003/15] |
Frühere [2002/10] | Für alle benannten Staaten MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GmbH Falkensteinstrasse 8 93059 Regensburg / DE | Erfinder | 01 /
DOBLER, Claudia Höllgrabenstrasse 26 D-93188 Pielenhofen / DE | 02 /
LAUTERWALD, Rolf Thon-Dittmer-Strasse 9 D-93186 Pettendorf / DE | 03 /
SCHMID, Richard Am Fussenbühl 2 D-93173 Fussenberg / DE | [2002/10] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00920455.3 | 29.02.2000 | [2002/10] | WO2000EP01691 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1999123722 | 22.05.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19923722 | [2002/10] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0072341 | Datum: | 30.11.2000 | Sprache: | DE | [2000/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1183699 | Datum: | 06.03.2002 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 30.11.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/10] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1183699 | Datum: | 09.04.2003 | Sprache: | DE | [2003/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 30.11.2000 | Klassifikation | IPC: | H01H9/00, H01H11/06 | [2002/10] | CPC: |
H01H9/0016 (EP,US);
H01H63/00 (KR);
H01H11/06 (EP,US);
H01H2009/0022 (EP,US);
H01H33/24 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/10] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KONTAKTANORDNUNG AN EINEM VORWÄHLER | [2002/10] | Englisch: | CONTACT ASSEMBLY ON A PRESELECTOR | [2002/10] | Französisch: | ENSEMBLE CONTACT MONTE SUR UN PRESELECTEUR | [2002/10] | Eintritt in die regionale Phase | 26.06.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.06.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.06.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.08.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 26.06.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2002/25] | 06.09.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.10.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.10.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.01.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.06.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.01.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 09.04.2003 | FI | 09.04.2003 | IE | 09.04.2003 | NL | 09.04.2003 | DK | 09.07.2003 | GR | 09.07.2003 | PT | 09.07.2003 | [2007/08] |
Frühere [2007/04] | FI | 09.04.2003 | |
IE | 09.04.2003 | ||
NL | 09.04.2003 | ||
DK | 09.07.2003 | ||
GR | 09.07.2003 | ||
PT | 09.07.2003 | ||
Frühere [2004/23] | FI | 09.04.2003 | |
NL | 09.04.2003 | ||
DK | 09.07.2003 | ||
GR | 09.07.2003 | ||
PT | 09.07.2003 | ||
Frühere [2004/05] | FI | 09.04.2003 | |
NL | 09.04.2003 | ||
GR | 09.07.2003 | ||
PT | 09.07.2003 | ||
Frühere [2004/02] | NL | 09.04.2003 | |
GR | 09.07.2003 | ||
PT | 09.07.2003 | ||
Frühere [2004/01] | NL | 09.04.2003 | |
PT | 09.07.2003 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]FR2139830 (REINHAUSEN KG MASCHF) [A] 1 * figure -; claims 1,2 *; | [A]DE2754682 (REINHAUSEN MASCHF SCHEUBECK) [A] 1 * figure .; claim - *; | [DA]DE9308424U (REINHAUSEN MASCHF SCHEUBECK [DE]); | [A]DE19542880 (REINHAUSEN MASCHF SCHEUBECK [DE]) [A] 1 * figure - * |