EP1165939 - KÜHLMITTELDURCHSTRÖMTE, GEGOSSENE GASTURBINENSCHAUFEL SOWIE VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES VERTEILERRAUMS DER GASTURBINENSCHAUFEL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.06.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.06.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 04.08.2004 [2004/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2002/01] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
TIEMANN, Peter Gerichtsstrasse 4 D-58452 Witten / DE | [2002/01] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00920564.2 | 23.03.2000 | [2002/01] | WO2000EP02606 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP19990106454 | 29.03.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 99106454 | [2002/01] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0058606 | Datum: | 05.10.2000 | Sprache: | DE | [2000/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1165939 | Datum: | 02.01.2002 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 05.10.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1165939 | Datum: | 13.08.2003 | Sprache: | DE | [2003/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 05.10.2000 | Klassifikation | IPC: | F01D5/08 | [2002/01] | CPC: |
F01D5/3007 (EP,US);
F01D5/087 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2003/33] |
Frühere [2002/01] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KÜHLMITTELDURCHSTRÖMTE, GEGOSSENE GASTURBINENSCHAUFEL SOWIE VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES VERTEILERRAUMS DER GASTURBINENSCHAUFEL | [2002/01] | Englisch: | CAST GAS TURBINE BLADE THAT IS FLOWN THROUGH BY A COOLANT AND DEVICE AND METHOD FOR PRODUCING A DISTRIBUTION CHAMBER FOR THE GAS TURBINE BLADE | [2002/01] | Französisch: | AUBE DE TURBINE A GAZ MOULEE PARCOURUE PAR UN REFRIGERANT, ET DISPOSITIF ET PROCEDE DE PRODUCTION D'UNE CHAMBRE DISTRIBUTRICE POUR L'AUBE DE TURBINE | [2002/01] | Eintritt in die regionale Phase | 29.08.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.08.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.08.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.09.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 30.08.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2002/01] | 12.02.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.06.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.06.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.05.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.03.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.03.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US3582230 (SCHMIDT DAVID, et al) [X] 1,3-5,7,8,11 * column 2, line 69 - line 75; figure 3 *; | [X]GB2224082 (ROLLS ROYCE PLC [GB]) [X] 1,3-5,7,8,11 * figure - *; | [A]EP0894941 (ASEA BROWN BOVERI [CH]) [A] 1 * paragraph [0023] - paragraph [0024]; figure 1 *; | [A]US3918835 (YAMARIK GEORGE J, et al) [A] 1 * column 2, line 14 - line 15; figures 2,3 *; | [A]US4203705 (WESBECHER JAMES J [US]) [A] 1 * figure 3 * | vom Anmelder | US4344738 | US4992026 |