EP1094720 - TIERFUTTER UND DESSEN HERSTELLUNGSVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.10.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.08.2009 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, LU | veröffentlicht am 09.09.2009 [2009/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Yamamoto, Masahiro 1103 Seaside Mansion, 26-1 Kamoike-Shinmachi Kagoshima-shi Kagoshima-ken 890-0064 / JP | [2006/49] |
Frühere [2003/01] | Für alle benannten Staaten Yamamoto, Masahiro 1103 Seaside Mansion, 26-1 Kamoike-Shinmachi Kagoshima-shi, Kagoshima-ken 890-0064 / JP | ||
Frühere [2001/18] | Für alle benannten Staaten Yamamoto, Masahiko 907, Quality Palace Hachiman, 46-7, Arata 1-chome Kagoshima-shi, Kagoshima 890-0054 / JP | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2001/18] | Vertreter | Audier, Philippe André, et al BREVALEX 95 rue d'Amsterdam 75378 Paris Cedex 8 / FR | [N/P] |
Frühere [2003/02] | Audier, Philippe André, et al Brevalex, 3, rue du Docteur Lancereaux 75008 Paris / FR | ||
Frühere [2001/18] | Des Termes, Monique, et al c/o Société de Protection des Inventions 3, rue du Docteur Lancereaux 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00922983.2 | 08.05.2000 | [2001/18] | WO2000JP02930 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19990126243 | 06.05.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 12624399 | [2001/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0067588 | Datum: | 16.11.2000 | Sprache: | EN | [2000/46] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1094720 | Datum: | 02.05.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.11.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1094720 | Datum: | 06.12.2006 | Sprache: | EN | [2006/49] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.11.2000 | Klassifikation | IPC: | A23K1/00, A23K1/06, A23K1/10 | [2001/18] | CPC: |
A23K10/26 (EP,US);
A23K10/12 (EP,US);
A23K10/38 (EP,US);
Y02P60/87 (EP,US);
Y10S426/805 (EP,US);
Y10S426/807 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TIERFUTTER UND DESSEN HERSTELLUNGSVERFAHREN | [2001/18] | Englisch: | ANIMAL FEED AND PRODUCTION METHOD THEREOF | [2001/18] | Französisch: | ALIMENTS POUR ANIMAUX ET PROCEDE DE PRODUCTION CORRESPONDANT | [2001/18] | Eintritt in die regionale Phase | 23.01.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.01.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.01.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.01.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/18] | 22.05.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.11.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.02.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.06.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.02.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.08.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.01.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 09.03.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.06.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.09.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.09.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 07.09.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.05.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.05.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.05.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.05.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.05.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 06.12.2006 | BE | 06.12.2006 | CH | 06.12.2006 | CY | 06.12.2006 | DK | 06.12.2006 | FI | 06.12.2006 | IT | 06.12.2006 | LI | 06.12.2006 | NL | 06.12.2006 | SE | 06.03.2007 | GR | 07.03.2007 | ES | 17.03.2007 | PT | 07.05.2007 | IE | 08.05.2007 | LU | 08.05.2007 | MC | 31.05.2007 | [2009/37] |
Frühere [2008/25] | AT | 06.12.2006 | |
BE | 06.12.2006 | ||
CH | 06.12.2006 | ||
DK | 06.12.2006 | ||
FI | 06.12.2006 | ||
IT | 06.12.2006 | ||
LI | 06.12.2006 | ||
NL | 06.12.2006 | ||
SE | 06.03.2007 | ||
GR | 07.03.2007 | ||
ES | 17.03.2007 | ||
PT | 07.05.2007 | ||
IE | 08.05.2007 | ||
MC | 31.05.2007 | ||
Frühere [2008/19] | AT | 06.12.2006 | |
BE | 06.12.2006 | ||
CH | 06.12.2006 | ||
DK | 06.12.2006 | ||
FI | 06.12.2006 | ||
IT | 06.12.2006 | ||
LI | 06.12.2006 | ||
NL | 06.12.2006 | ||
SE | 06.03.2007 | ||
GR | 07.03.2007 | ||
ES | 17.03.2007 | ||
PT | 07.05.2007 | ||
MC | 31.05.2007 | ||
Frühere [2008/09] | AT | 06.12.2006 | |
BE | 06.12.2006 | ||
CH | 06.12.2006 | ||
DK | 06.12.2006 | ||
FI | 06.12.2006 | ||
IT | 06.12.2006 | ||
LI | 06.12.2006 | ||
NL | 06.12.2006 | ||
SE | 06.03.2007 | ||
ES | 17.03.2007 | ||
PT | 07.05.2007 | ||
MC | 31.05.2007 | ||
Frühere [2007/46] | AT | 06.12.2006 | |
BE | 06.12.2006 | ||
CH | 06.12.2006 | ||
DK | 06.12.2006 | ||
FI | 06.12.2006 | ||
IT | 06.12.2006 | ||
LI | 06.12.2006 | ||
NL | 06.12.2006 | ||
SE | 06.03.2007 | ||
ES | 17.03.2007 | ||
PT | 07.05.2007 | ||
Frühere [2007/39] | AT | 06.12.2006 | |
BE | 06.12.2006 | ||
CH | 06.12.2006 | ||
FI | 06.12.2006 | ||
IT | 06.12.2006 | ||
LI | 06.12.2006 | ||
NL | 06.12.2006 | ||
SE | 06.03.2007 | ||
ES | 17.03.2007 | ||
PT | 07.05.2007 | ||
Frühere [2007/36] | AT | 06.12.2006 | |
BE | 06.12.2006 | ||
CH | 06.12.2006 | ||
FI | 06.12.2006 | ||
IT | 06.12.2006 | ||
LI | 06.12.2006 | ||
NL | 06.12.2006 | ||
SE | 06.03.2007 | ||
PT | 07.05.2007 | ||
Frühere [2007/35] | AT | 06.12.2006 | |
BE | 06.12.2006 | ||
CH | 06.12.2006 | ||
FI | 06.12.2006 | ||
IT | 06.12.2006 | ||
LI | 06.12.2006 | ||
NL | 06.12.2006 | ||
SE | 06.03.2007 | ||
Frühere [2007/30] | AT | 06.12.2006 | |
BE | 06.12.2006 | ||
CH | 06.12.2006 | ||
FI | 06.12.2006 | ||
LI | 06.12.2006 | ||
NL | 06.12.2006 | ||
SE | 06.03.2007 | ||
Frühere [2007/28] | AT | 06.12.2006 | |
FI | 06.12.2006 | ||
NL | 06.12.2006 | ||
SE | 06.03.2007 | ||
Frühere [2007/25] | FI | 06.12.2006 | |
SE | 06.03.2007 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]JPS58190356 ; | [X]JPS6420090 ; | [XY]JPH0775563 ; | [Y]JPH03147750 ; | [X]JPS57174061 ; | [X]JPS62179352 ; | [X]JPH0678686 ; | [X]GB1489592 (THREE BOND CO LTD) [X] 1-5,14 * page 2, line 26 - line 64 * * page 3, line 19 - line 44 * * examples 1,2 * * claims 1,3,5 *; | [Y]US4298621 (SAMIS JAMES M, et al) [Y] 4 * column 4, line 5 - line 9 *; | [X] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1983, no. 50, Database accession no. 1983-841854, XP002143774 & JPS58190356 A 19831107 (KATAOKA F) [X] 1-11,14 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19890511), vol. 013, no. 199, Database accession no. (C - 594), & JP01020090 A 19890124 (MASAHIRO YAMAMOTO) [X] 1-3,5,10,14 * abstract * | [XY] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1995, no. 20, Database accession no. 1995-151476, XP002143775 & JPH0775563 A 19950320 (OHISA N) [X] 1,14 * abstract * [Y] 2-5 | [Y] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1991, no. 31, Database accession no. 1991-227654, XP002143776 & JPH03147750 A 19910624 (KOJIMA Y) [Y] 2,3,5 * abstract * | [X] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1982, no. 48, Database accession no. 1982-03717J, XP002143777 & JPS57174061 A 19821026 (CHIHARA T) [X] 1,14 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19880127), vol. 012, no. 028, Database accession no. (C - 471), & JP62179352 A 19870806 (SHUZO NAKAZONO;OTHERS: 03) [X] 1,14 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19940624), vol. 018, no. 334, Database accession no. (C - 1216), & JP06078686 A 19940322 (KAGAWA PREF GOV;OTHERS: 02) [X] 1,14 * abstract * |