Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP1094720 | Globale Akte | 06.12.2006 | B1 | EP1094720 | 02.05.2001 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | JP12624399 | 06.05.1999 | JP0002930 | 08.05.2000 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE60032207T | 20.12.2007 | T2 | DE60032207D1 | 18.01.2007 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | JP12624399 | 06.05.1999 | JP0002930 | 08.05.2000 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | NZ509148 | 27.09.2002 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP12624399 | 06.05.1999 | JP0002930 | 08.05.2000 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US6613365 | 02.09.2003 | B1 | Prioritätsnummer | Datum | JP12624399 | 06.05.1999 | JP0002930 | 08.05.2000 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO0067588 | Globale Akte | 16.11.2000 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | JP12624399 | 06.05.1999 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP2000316484 | Globale Akte | 21.11.2000 | A | JP3050549B | 12.06.2000 | B1 | Prioritätsnummer | Datum | JP12624399 | 06.05.1999 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ATE347274T | 15.12.2006 | T1 | Prioritätsnummer | Datum | JP12624399 | 06.05.1999 |