|
19.01.2015 |
Abschluss des Einspruchsverfahrens bei Widerruf des Patents |
Einspruch |
2 |
|
23.12.2014 |
Rückschein |
Beschwerde |
2 |
|
22.12.2014 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
20.12.2014 |
Rückschein |
Beschwerde |
2 |
|
20.12.2014 |
Rückschein |
Beschwerde |
2 |
|
20.12.2014 |
Rückschein |
Beschwerde |
2 |
|
18.12.2014 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
17.12.2014 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
16.12.2014 |
Entscheidung der Beschwerdekammer |
Beschwerde |
22 |
|
16.12.2014 |
F3032 Zustellung(en) der Entscheidung |
Beschwerde |
1 |
|
16.12.2014 |
F3032 Zustellung(en) der Entscheidung |
Beschwerde |
1 |
|
16.12.2014 |
F3032 Zustellung(en) der Entscheidung |
Beschwerde |
1 |
|
16.12.2014 |
F3032 Zustellung(en) der Entscheidung |
Beschwerde |
1 |
|
04.07.2014 |
F3013 Mündliche Verhandlung: Übersendung des Protokolls |
Beschwerde |
1 |
|
04.07.2014 |
F3013 Mündliche Verhandlung: Übersendung des Protokolls |
Beschwerde |
1 |
|
04.07.2014 |
F3013 Mündliche Verhandlung: Übersendung des Protokolls |
Beschwerde |
1 |
|
01.07.2014 |
F3315 Procédure orale: Procés-verbal (requérant: titulaire) |
Beschwerde |
3 |
|
11.06.2014 |
F3018 Mündliche Verhandlung: Bestätigung Dolmetscher |
Beschwerde |
1 |
|
11.06.2014 |
F3018 Mündliche Verhandlung: Bestätigung Dolmetscher |
Beschwerde |
1 |
|
11.06.2014 |
F3018 Mündliche Verhandlung: Bestätigung Dolmetscher |
Beschwerde |
1 |
|
06.06.2014 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
06.06.2014 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
05.06.2014 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
05.06.2014 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
05.06.2014 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
02.06.2014 |
F3305 Mitteilung der Beschwerdekammer (ex parte/ inter partes) |
Beschwerde |
2 |
|
02.06.2014 |
F3305 Mitteilung der Beschwerdekammer (ex parte/ inter partes) |
Beschwerde |
2 |
|
02.06.2014 |
F3305 Mitteilung der Beschwerdekammer (ex parte/ inter partes) |
Beschwerde |
2 |
|
02.06.2014 |
F3305 Mitteilung der Beschwerdekammer (ex parte/ inter partes) |
Beschwerde |
2 |
|
02.06.2014 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
6 |
|
02.06.2014 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
6 |
|
30.05.2014 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
30.05.2014 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
30.05.2014 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
28.05.2014 |
Patentansprüche |
Beschwerde |
3 |
|
28.05.2014 |
Patentansprüche |
Beschwerde |
4 |
|
28.05.2014 |
Patentansprüche |
Beschwerde |
3 |
|
28.05.2014 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
6 |
|
20.05.2014 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
2 |
|
15.05.2014 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
15.05.2014 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
13.05.2014 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
1 |
|
12.05.2014 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
1 |
|
16.04.2014 |
F3305 Mitteilung der Beschwerdekammer (ex parte/ inter partes) |
Beschwerde |
5 |
|
16.04.2014 |
F3305 Mitteilung der Beschwerdekammer (ex parte/ inter partes) |
Beschwerde |
5 |
|
16.04.2014 |
F3305 Mitteilung der Beschwerdekammer (ex parte/ inter partes) |
Beschwerde |
5 |
|
22.03.2014 |
Rückschein |
Beschwerde |
2 |
|
20.03.2014 |
Rückschein |
Beschwerde |
2 |
|
19.03.2014 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
19.03.2014 |
Rückschein |
Beschwerde |
2 |
|
18.03.2014 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
18.03.2014 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
17.03.2014 |
F3017 Mündliche Verhandlung: Mitteilung Terminsaufhebung/-verlegung |
Beschwerde |
1 |
|
17.03.2014 |
F3017 Mündliche Verhandlung: Mitteilung Terminsaufhebung/-verlegung |
Beschwerde |
1 |
|
17.03.2014 |
F3017 Mündliche Verhandlung: Mitteilung Terminsaufhebung/-verlegung |
Beschwerde |
1 |
|
12.03.2014 |
F3014 Mündliche Verhandlung: Verfügung Terminsaufhebung/-verlegung |
Beschwerde |
1 |
|
21.02.2014 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
21.02.2014 |
Rückschein |
Beschwerde |
2 |
|
21.02.2014 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
21.02.2014 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
2 |
|
20.02.2014 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
19.02.2014 |
Rückschein |
Beschwerde |
2 |
|
17.02.2014 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
14.02.2014 |
Rückschein |
Beschwerde |
2 |
|
14.02.2014 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
13.02.2014 |
F3011.1 Mündliche Verhandlung: Ladung |
Beschwerde |
2 |
|
13.02.2014 |
F3011.1 Mündliche Verhandlung: Ladung |
Beschwerde |
2 |
|
13.02.2014 |
F3011.1 Mündliche Verhandlung: Ladung |
Beschwerde |
2 |
|
10.02.2014 |
F3010 Mündliche Verhandlung: Ladungsverfügung |
Beschwerde |
1 |
|
03.02.2014 |
F3303.16 Änderung der Kammerbesetzung (T) |
Beschwerde |
1 |
|
05.07.2013 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.06.2013 |
CDS Datenabgleich - geänderte Angaben über den Einsprechendenvertreter |
Einspruch |
1 |
|
12.06.2013 |
Antrag auf Änderung des Vertreters des Einsprechenden |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.06.2013 |
Antrag auf Änderung des Vertreters des Einsprechenden |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.04.2013 |
Antrag auf Änderung des Vertreters des Einsprechenden |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.05.2012 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Beschwerde |
1 |
|
09.05.2012 |
CDS Datenabgleich - geänderte Angaben über den Anmelservertreter (Zusammenschluss) |
Beschwerde |
1 |
|
03.05.2012 |
Einreichung betreffend Vertreteränderung des Anmelders |
Beschwerde |
1 |
|
20.04.2012 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
2 |
|
11.04.2012 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
5 |
|
08.12.2011 |
F3303.16 Änderung der Kammerbesetzung (T) |
Beschwerde |
1 |
|
09.11.2011 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
2 |
|
03.11.2011 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
03.11.2011 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
03.11.2011 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
12.05.2011 |
F3303.16 Änderung der Kammerbesetzung (T) |
Beschwerde |
1 |
|
07.04.2011 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
2 |
|
22.03.2011 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
5 |
|
14.02.2011 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
2 |
|
07.02.2011 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
24.09.2010 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
2 |
|
17.09.2010 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
2 |
|
17.09.2010 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
14 |
|
15.09.2010 |
Anlagen (außer Entgegenhaltungen) das Beschwerdeverfahren betreffend |
Beschwerde |
25 |
|
15.09.2010 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
8 |
|
14.09.2010 |
Fax eingereicht im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
33 |
|
11.08.2010 |
CDS Datenabgleich - geänderte Angaben über den Einsprechendenvertreter |
Einspruch |
1 |
|
14.07.2010 |
F3040 Fristverlängerung: Ja/Nein |
Beschwerde |
3 |
|
09.07.2010 |
Fax eingereicht im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
29.03.2010 |
Kammerbesetzung (T) |
Beschwerde |
1 |
|
22.03.2010 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
22.03.2010 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
22.03.2010 |
Mitteilung über die Einreichung einer Vollmacht |
Einspruch |
1 |
|
22.03.2010 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Einspruch |
1 |
|
12.03.2010 |
F3344 Fristsetzung zur Beschwerdeerwiderung (Inter-partes) |
Beschwerde |
2 |
|
05.03.2010 |
Beschwerdebegründung |
Beschwerde |
23 |
|
11.01.2010 |
F3204 Mitteilung des Aktenzeichens an die Parteien |
Beschwerde |
3 |
|
04.01.2010 |
Bearbeitung einer Beschwerde |
Beschwerde |
2 |
|
16.12.2009 |
Beschwerdeschrift |
Beschwerde |
1 |
|
30.10.2009 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
29.10.2009 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
29.10.2009 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
28.10.2009 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
28.10.2009 |
Rückschein |
Einspruch |
2 |
|
27.10.2009 |
Rückschein |
Einspruch |
2 |
|
26.10.2009 |
Anlage zum Bescheid - Einspruch |
Einspruch |
6 |
|
26.10.2009 |
Entscheidung der Einspruchsabteilung und Anweisung |
Einspruch |
1 |
|
26.10.2009 |
Entscheidung über den Widerruf des europäischen Patents |
Einspruch |
2 |
|
26.10.2009 |
Entscheidungsgründe (Anlage) - Einspruch |
Einspruch |
25 |
|
26.10.2009 |
Internes Formular - Einspruch/Adressaten |
Einspruch |
1 |
|
26.10.2009 |
Internes Formular - Einspruch/Adressaten |
Einspruch |
1 |
|
26.10.2009 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Ausgang der Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
26.10.2009 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Ausgang der Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
26.10.2009 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Vorstellung der Parteien |
Einspruch |
1 |
|
26.10.2009 |
Übersendung der Abschrift der Niederschrift - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
26.10.2009 |
Gescannte Anlage zum Bescheid - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
5 |
|
26.10.2009 |
Gescannte Anlage zum Bescheid - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
26.10.2009 |
Gescannte Anlage zum Bescheid - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
26.10.2009 |
Gescannte Anlage zum Bescheid - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
2 |
|
26.10.2009 |
Gescannte Anlage zum Bescheid - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
26.10.2009 |
Gescannte Anlage zum Bescheid - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
23.09.2009 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
23.09.2009 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
23.09.2009 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
23.09.2009 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
22.09.2009 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
45 |
|
21.09.2009 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
2 |
|
28.08.2009 |
Kurzmitteilung an Anmelder/Vertreter |
Einspruch |
1 |
|
28.08.2009 |
Kurzmitteilung an Anmelder/Vertreter |
Einspruch |
1 |
|
28.08.2009 |
Kurzmitteilung an Anmelder/Vertreter |
Einspruch |
1 |
|
28.08.2009 |
Kurzmitteilung an Anmelder/Vertreter |
Einspruch |
1 |
|
26.08.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
4 |
|
26.08.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
26.08.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
4 |
|
26.08.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
4 |
|
26.08.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
4 |
|
26.08.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
4 |
|
26.08.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
26.08.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
4 |
|
26.08.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
26.08.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
26.08.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
26.08.2009 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
23 |
|
26.08.2009 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
8 |
|
24.08.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
4 |
|
24.08.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
4 |
|
24.08.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
24.08.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
4 |
|
24.08.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
24.08.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
4 |
|
24.08.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
24.08.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
24.08.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
24.08.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
4 |
|
24.08.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
4 |
|
24.08.2009 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
23 |
|
24.08.2009 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
8 |
|
17.08.2009 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
30 |
|
17.08.2009 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
24 |
|
17.08.2009 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
3 |
|
07.08.2009 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
07.08.2009 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
03.08.2009 |
Antrag auf Dolmetscher während mündlicher Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
31.07.2009 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
31.07.2009 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
29.07.2009 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
29.07.2009 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
23.07.2009 |
Antrag auf Dolmetscher während mündlicher Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
22.07.2009 |
Antrag auf Dolmetscher während mündlicher Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
20.06.2009 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
19.06.2009 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
19.06.2009 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
19.06.2009 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
18.06.2009 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
17.06.2009 |
Rückschein |
Einspruch |
2 |
|
16.06.2009 |
Anlage zum Bescheid - Einspruch |
Einspruch |
12 |
|
16.06.2009 |
Hinweis zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
3 |
|
16.06.2009 |
Vorbereitung der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
2 |
|
16.06.2009 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
16.06.2009 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
16.06.2009 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
05.06.2009 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
05.06.2009 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
30.05.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
30.05.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
30.05.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
30.05.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
30.05.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
30.05.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
30.05.2009 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) |
Einspruch |
8 |
|
30.05.2009 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
3 |
|
30.05.2009 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
1 |
|
30.05.2009 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
12 |
|
30.05.2009 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
11 |
|
30.05.2009 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
27 |
|
30.05.2009 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
18 |
|
28.05.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
28.05.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
28.05.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
28.05.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
28.05.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
28.05.2009 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
28.05.2009 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) |
Einspruch |
8 |
|
28.05.2009 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
3 |
|
28.05.2009 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
1 |
|
28.05.2009 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
18 |
|
28.05.2009 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
12 |
|
28.05.2009 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
11 |
|
28.05.2009 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
27 |
|
20.05.2009 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
20.05.2009 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
20.05.2009 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
15.05.2009 |
Kurzmitteilung mit Frist |
Einspruch |
2 |
|
15.05.2009 |
Ergebnis der telefonischen/persönlichen Rücksprache |
Einspruch |
1 |
|
30.04.2009 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) |
Einspruch |
1 |
|
21.11.2008 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
21.11.2008 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
11.11.2008 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) |
Einspruch |
6 |
|
11.11.2008 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
8 |
|
11.11.2008 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
12 |
|
11.11.2008 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
19 |
|
01.08.2008 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
01.08.2008 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
31.07.2008 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
31.07.2008 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
25.07.2008 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Einspruch |
1 |
|
23.07.2008 |
Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) |
Einspruch |
7 |
|
23.07.2008 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
5 |
|
06.06.2008 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
06.06.2008 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
06.06.2008 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
06.06.2008 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
28.05.2008 |
Zurückziehung eines Einspruchs |
Einspruch |
2 |
|
21.12.2007 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
21.12.2007 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
21.12.2007 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
20.12.2007 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
20.12.2007 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
20.12.2007 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
15.12.2007 |
Patentansprüche |
Einspruch |
4 |
|
15.12.2007 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
15.12.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
66 |
|
15.12.2007 |
Antwort des Patentinhabers auf den (die) eingereichten Einspruch (Einsprüche) |
Einspruch |
13 |
|
14.12.2007 |
Patentansprüche |
Einspruch |
5 |
|
14.12.2007 |
Patentansprüche |
Einspruch |
4 |
|
14.12.2007 |
Antwort des Patentinhabers auf den (die) eingereichten Einspruch (Einsprüche) |
Einspruch |
13 |
|
28.09.2007 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
28.09.2007 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
28.09.2007 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
28.09.2007 |
Stattgabe der Fristverlängerung (Einspruchsverfahren) |
Einspruch |
1 |
|
20.09.2007 |
Antrag auf Fristverlängerung |
Einspruch |
1 |
|
06.06.2007 |
Mitteilung eines Einspruchs und Aufforderung zur Stellungnahme |
Einspruch |
1 |
|
06.06.2007 |
Mitteilung weiterer Einsprüche an Einsprechende(n) |
Einspruch |
1 |
|
06.06.2007 |
Mitteilung weiterer Einsprüche an Einsprechende(n) |
Einspruch |
1 |
|
06.06.2007 |
Mitteilung weiterer Einsprüche an Einsprechende(n) |
Einspruch |
1 |
|
04.05.2007 |
Mitteilung eines Einspruchs - Erstinformation an den Patentinhaber |
Einspruch |
1 |
|
04.05.2007 |
Mitteilung eines Einspruchs - Erstinformation an den Patentinhaber |
Einspruch |
1 |
|
04.05.2007 |
Mitteilung eines Einspruchs - Erstinformation an den Patentinhaber |
Einspruch |
1 |
|
26.04.2007 |
Einreichung eines neuen Einspruchs |
Einspruch |
21 |
|
26.04.2007 |
Einreichung eines neuen Einspruchs |
Einspruch |
11 |
|
26.04.2007 |
Einreichung eines neuen Einspruchs |
Einspruch |
21 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
5 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
5 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
2 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
3 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
12 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
7 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
21 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
5 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
32 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
21 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
30 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
10 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
7 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
5 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
42 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
12 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
144 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
42 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
36 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
17 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
45 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
46 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
32 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
30 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
7 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
13 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
11 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
13 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
10 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
13 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
9 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
30 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
8 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
13 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
12 |
|
26.04.2007 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
12 |
|
29.06.2006 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
04.05.2006 |
Englische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
04.05.2006 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.05.2006 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
26.01.2006 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
26.01.2006 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
26.01.2006 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.01.2006 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung |
Recherche / Prüfung |
33 |
|
08.03.2005 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
08.03.2005 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
20.12.2004 |
Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.12.2004 |
Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.09.2004 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.09.2004 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.08.2004 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.07.2004 |
Antrag auf Rechtsübergang |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
21.11.2001 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.11.2001 |
Mitteilung bezüglich möglicher Änderung von Ansprüchen/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
19.09.2001 |
Kopie des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
17.08.2001 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.08.2001 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
16.07.2001 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
16.07.2001 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
16.07.2001 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
16.07.2001 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
16.07.2001 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
16.07.2001 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
16.07.2001 |
Mitteilung über Unterlagen an WIPO |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
16.07.2001 |
Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
31.05.2001 |
Schriftlicher Bescheid |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
31.05.2001 |
Schriftlicher Bescheid - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
31.05.2001 |
Schriftlicher Bescheid - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
25.10.2000 |
Prioritätsbeleg |
Recherche / Prüfung |
34 |
|
12.10.2000 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
10.10.2000 |
Mitteilung über Unterlagen an WIPO |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
10.10.2000 |
Mitteilung über den Eingang des Antrags |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
05.10.2000 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
05.10.2000 |
Internationale Veröffentlichung (Pamphlet) |
Recherche / Prüfung |
34 |
|
15.09.2000 |
PCT Antragsform |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
4 |
|
19.05.2000 |
Zusammenfassung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
19.05.2000 |
Patentansprüche |
Internationale Recherchenbehörde |
4 |
|
19.05.2000 |
Beschreibung |
Internationale Recherchenbehörde |
28 |