EP1144966 - THERMISCHER DETEKTOR MIT BEGRENZTEM SICHTWINKEL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.05.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.05.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 07.07.2004 [2004/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Thales 173, boulevard Haussmann 75008 Paris / FR | [2001/42] | Erfinder | 01 /
MICHERON, François, Thomson-CSF Propriété Intell. Dépt. Brevets, 13, ave. du Prés. Salvador Allende F-94117 Arcueil Cedex / FR | 02 /
JOLLIOT, Marie-Benoite, E., Thomson-CSF P. I. Dépt. Brev., 13, av. du Président Salvador Allende F-94117 Arcueil Cedex / FR | 03 /
BERGINC, Gérard, Thomson-CSF Propriété Intellect. Dépt. Brev., 13, av. du Président Salvador Allende F-94117 Arcueil Cedex / FR | [2001/42] | Vertreter | Vigand, Régis Louis Michel, et al Marks & Clerk France Conseils en Propriété Industrielle Immeuble " Visium " 22, Avenue Aristide Briand 94117 Arcueil Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [2003/02] | Vigand, Régis Louis Michel, et al THALES Intellectual Property, 13, avenue du Président Salvador Allende 94117 Arcueil Cedex / FR | ||
Frühere [2001/42] | Vigand, Régis Louis Michel Thomson-CSF Propriété Intellectuelle 13, avenue du Président S. Allende 94117 Arcueil Cedex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00929645.0 | 19.05.2000 | [2001/42] | WO2000FR01377 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19990007105 | 04.06.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9907105 | [2001/42] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO0075615 | Datum: | 14.12.2000 | Sprache: | FR | [2000/50] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1144966 | Datum: | 17.10.2001 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 14.12.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1144966 | Datum: | 16.07.2003 | Sprache: | FR | [2003/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.02.2002 | Klassifikation | IPC: | G01J5/06, G01J1/06 | [2001/42] | CPC: |
G01J5/06 (EP,US);
G01J1/06 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [2003/29] |
Frühere [2001/42] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | THERMISCHER DETEKTOR MIT BEGRENZTEM SICHTWINKEL | [2001/42] | Englisch: | HEAT DETECTOR WITH A LIMITED ANGLE OF VIEW | [2002/51] | Französisch: | DETECTEUR THERMIQUE A ANGLE DE VUE LIMITE | [2001/42] |
Frühere [2001/42] | HEAT DETECTOR WITH A LIMITED ANGLE OF VISION | Sonstiges | EPB 2001/42: Derzeit sind die WIPO-Publikationsdaten A3 nicht verfügbar. | EPB 2001/42: WIPO A3 publication data is not currently available. | EPB 2001/42: L'OMPI données de publication A3 ne sont pas actuellement disponibles. | Eintritt in die regionale Phase | 08.12.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.12.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.12.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.12.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/42] | 28.11.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.03.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.03.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 19.04.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.05.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.05.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4431918 (WHITE WILLIAM J [US]) [A] 1 * column 3, line 15 - line 32 * * column 3, line 45 - line 68 * * figure 7 *; | [A]JPS61205827 ; | [A]JPS58167928 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19870203), vol. 011, no. 035, Database accession no. (P - 542), & JP61205827 A 19860912 (NEC CORP) [A] 1 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19840106), vol. 008, no. 001, Database accession no. (P - 246), & JP58167928 A 19831004 (MITSUBISHI DENKI KK) [A] 1 * abstract * |