EP1177422 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR PROBENAUFNAHME AN KRYOSUBSTRATEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.09.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 16.01.2008 [2008/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Evotec Technologies GmbH Merowingerplatz 1a 40225 Düsseldorf / DE | [2004/40] |
Frühere [2002/06] | Für alle benannten Staaten Evotec OAI AG Schnackenburgallee 114 22525 Hamburg / DE | Erfinder | 01 /
FUHR, Günter Kavalierstrasse 15 D-13187 Berlin / DE | 02 /
HAGEDORN, Rolf Wartiner Strasse 16 D-13057 Berlin / DE | [2002/06] | Vertreter | Hertz, Oliver, et al V. Bezold & Partner Patentanwälte - PartG mbB Akademiestrasse 7 80799 München / DE | [N/P] |
Frühere [2004/40] | Hertz, Oliver, Dr., et al v. Bezold & Sozien, Akademiestrasse 7 80799 München / DE | ||
Frühere [2002/06] | Hertz, Oliver, Dr. v. Bezold & Sozien, Akademiestrasse 7 80799 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00931126.7 | 05.05.2000 | [2002/06] | WO2000EP04063 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19991021236 | 07.05.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19921236 | [2002/06] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0068663 | Datum: | 16.11.2000 | Sprache: | DE | [2000/46] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1177422 | Datum: | 06.02.2002 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 16.11.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1177422 | Datum: | 10.11.2004 | Sprache: | DE | [2004/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.11.2000 | Klassifikation | IPC: | G01N1/42, A01N1/02, F25D25/00 | [2002/06] | CPC: |
G01N1/42 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2004/46] |
Frühere [2002/06] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR PROBENAUFNAHME AN KRYOSUBSTRATEN | [2002/06] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR ACCOMMODATING SAMPLES ON CRYOSUBSTRATES | [2004/25] | Französisch: | PROCEDE ET DISPOSITIF DE PRISE D'ECHANTILLONS SUR DES CRYOSUBSTRATS | [2002/06] |
Frühere [2002/06] | METHOD AND DEVICE FOR ACCOMMODATING SAMPLES ON CRYROSUBSTRATES | Eintritt in die regionale Phase | 07.11.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.11.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.11.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.11.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 07.11.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2002/06] | 13.05.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.07.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.07.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 11.08.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.05.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.05.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.05.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FI | 10.11.2004 | FR | 10.11.2004 | IE | 10.11.2004 | IT | 10.11.2004 | NL | 10.11.2004 | DK | 10.02.2005 | GR | 10.02.2005 | SE | 10.02.2005 | ES | 21.02.2005 | PT | 10.04.2005 | AT | 05.05.2005 | CY | 05.05.2005 | LU | 05.05.2005 | BE | 31.05.2005 | MC | 31.05.2005 | [2008/03] |
Frühere [2007/35] | FI | 10.11.2004 | |
FR | 10.11.2004 | ||
IE | 10.11.2004 | ||
IT | 10.11.2004 | ||
NL | 10.11.2004 | ||
DK | 10.02.2005 | ||
GR | 10.02.2005 | ||
SE | 10.02.2005 | ||
ES | 21.02.2005 | ||
AT | 05.05.2005 | ||
CY | 05.05.2005 | ||
LU | 05.05.2005 | ||
BE | 31.05.2005 | ||
MC | 31.05.2005 | ||
Frühere [2007/27] | FI | 10.11.2004 | |
FR | 10.11.2004 | ||
IE | 10.11.2004 | ||
NL | 10.11.2004 | ||
DK | 10.02.2005 | ||
GR | 10.02.2005 | ||
SE | 10.02.2005 | ||
ES | 21.02.2005 | ||
AT | 05.05.2005 | ||
CY | 05.05.2005 | ||
LU | 05.05.2005 | ||
BE | 31.05.2005 | ||
MC | 31.05.2005 | ||
Frühere [2007/26] | FI | 10.11.2004 | |
FR | 10.11.2004 | ||
IE | 10.11.2004 | ||
NL | 10.11.2004 | ||
DK | 10.02.2005 | ||
GR | 10.02.2005 | ||
SE | 10.02.2005 | ||
ES | 21.02.2005 | ||
AT | 05.05.2005 | ||
CY | 05.05.2005 | ||
LU | 05.05.2005 | ||
BE | 31.05.2005 | ||
Frühere [2007/20] | FI | 10.11.2004 | |
FR | 10.11.2004 | ||
IE | 10.11.2004 | ||
NL | 10.11.2004 | ||
DK | 10.02.2005 | ||
GR | 10.02.2005 | ||
SE | 10.02.2005 | ||
ES | 21.02.2005 | ||
AT | 05.05.2005 | ||
CY | 05.05.2005 | ||
BE | 31.05.2005 | ||
LU | 31.05.2005 | ||
Frühere [2007/08] | FI | 10.11.2004 | |
FR | 10.11.2004 | ||
IE | 10.11.2004 | ||
NL | 10.11.2004 | ||
DK | 10.02.2005 | ||
GR | 10.02.2005 | ||
SE | 10.02.2005 | ||
ES | 21.02.2005 | ||
AT | 05.05.2005 | ||
BE | 31.05.2005 | ||
LU | 31.05.2005 | ||
Frühere [2006/43] | FI | 10.11.2004 | |
FR | 10.11.2004 | ||
IE | 10.11.2004 | ||
NL | 10.11.2004 | ||
DK | 10.02.2005 | ||
GR | 10.02.2005 | ||
ES | 21.02.2005 | ||
AT | 05.05.2005 | ||
BE | 31.05.2005 | ||
Frühere [2006/31] | FI | 10.11.2004 | |
FR | 10.11.2004 | ||
IE | 10.11.2004 | ||
NL | 10.11.2004 | ||
DK | 10.02.2005 | ||
GR | 10.02.2005 | ||
ES | 21.02.2005 | ||
BE | 31.05.2005 | ||
Frühere [2006/25] | FI | 10.11.2004 | |
IE | 10.11.2004 | ||
NL | 10.11.2004 | ||
DK | 10.02.2005 | ||
GR | 10.02.2005 | ||
ES | 21.02.2005 | ||
BE | 31.05.2005 | ||
Frühere [2006/14] | FI | 10.11.2004 | |
IE | 10.11.2004 | ||
NL | 10.11.2004 | ||
DK | 10.02.2005 | ||
GR | 10.02.2005 | ||
ES | 21.02.2005 | ||
Frühere [2005/46] | FI | 10.11.2004 | |
IE | 10.11.2004 | ||
DK | 10.02.2005 | ||
GR | 10.02.2005 | ||
ES | 21.02.2005 | ||
Frühere [2005/27] | FI | 10.11.2004 | |
GR | 10.02.2005 | ||
ES | 21.02.2005 | ||
Frühere [2005/26] | FI | 10.11.2004 | |
GR | 10.02.2005 | ||
Frühere [2005/24] | FI | 10.11.2004 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5233844 (KNIPPSCHEER HERMANN [US], et al) [A] 1,11,18 * abstract *; | [DA]EP0804073 (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE]) [DA] 1-25 * the whole document *; | [A]WO9843592 (CRYO CELL INT [US]) [A] 1,11,18 * abstract *; | [A]DE19716913 (MINGERS BERND DIPL ING [DE]) [A] 1,11,18* abstract * |