EP1180021 - BEHANDLUNG DER PRÄMATUREN EJAKULATION UND DAZUGEHÖRIGER KIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.07.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 31.08.2005 [2005/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten PENTECH PHARMACEUTICALS, INC. 3315 Algonquin Road, Suite 310 Rolling Meadows, IL 60008 / US | [N/P] |
Frühere [2002/08] | Für alle benannten Staaten Pentech Pharmaceuticals, Inc. 3315 Algonquin Road, Suite 310 Rolling Meadows, IL 60008 / US | Erfinder | 01 /
EL-RASHIDY, Ragab 130 Exmoor Court Deerfield, IL 60015 / US | 02 /
MCMAHON, Chris 20 Roslyn St., Potts Pt. Sydney, NSW 2011 / AU | [2002/08] | Vertreter | Vossius, Volker, et al ZSP Patentanwälte PartG mbB Radlkoferstrasse 2 81373 München / DE | [N/P] |
Frühere [2002/15] | Vossius, Volker, Dr., et al Dr. Volker Vossius, Patentanwaltskanzlei - Rechtsanwaltskanzlei, Holbeinstrasse 5 81679 München / DE | ||
Frühere [2002/08] | Savic, Bojan, et al Holbeinstrasse 5 81679 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00932038.3 | 03.05.2000 | [2002/08] | WO2000US12067 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990306273 | 06.05.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 306273 | [2002/08] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0067729 | Datum: | 16.11.2000 | Sprache: | EN | [2000/46] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1180021 | Datum: | 20.02.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.11.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 16.11.2000 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.12.2004 | Klassifikation | IPC: | A61K9/20, A61P15/00 | [2005/02] | CPC: |
A61K31/4525 (EP,US);
A61P15/00 (EP)
|
Frühere IPC [2002/08] | A61K9/20 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/08] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BEHANDLUNG DER PRÄMATUREN EJAKULATION UND DAZUGEHÖRIGER KIT | [2002/08] | Englisch: | REGIMEN AND KIT FOR AMELIORATION OF PREMATURE EJACULATION | [2002/08] | Französisch: | REGIME ET NECESSAIRE DESTINES A AMELIORER L'EJACULATION PRECOCE | [2002/08] | Eintritt in die regionale Phase | 05.12.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.12.2001 | Recherchengebühr entrichtet | 05.12.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.12.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.11.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 05.12.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2002/08] | 29.01.2002 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.02.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/35] | 01.04.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2005/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.05.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.05.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2004 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   28.10.2004 | 31.05.2005 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [PX] - MCMAHON C G ET AL, "TREATMENT OF PREMATURE EJACULATION WITH PAROXETINE HYDROCHLORIDE ASNEEDED: 2 SINGLE-BLIND PLACEBO CONTROLLED CROSSOVER STUDIES", JOURNAL OF UROLOGY, BALTIMORE, MD, US, (199906), vol. 161, no. 6, ISSN 0022-5347, pages 1826 - 1830, XP000980381 [PX] 1-28 * page 1826, column R, paragraph L - page 1830, column L, line 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-5347(05)68816-7 | [Y] - J.MOS ET AL., "A comparison of the effects of different serotonin reptake blockers on sexual behaviour of the male rat", EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, (199901), vol. 9, no. 1-2, ISSN 0924-977X, pages 123 - 135, XP002307419 [Y] 1-28 * page 125, paragraph 3.2.2 - page 126 * * page 131, paragraph 5.5 - paragraph 5.6; table 8 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0924-977X(98)00015-7 | Internationale Recherche | [Y]US5276042 (CRENSHAW ROGER T [US], et al) |