EP1192069 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR REGELUNG DES ANTRIEBSSCHLUPFES [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.02.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.02.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 19.03.2008 [2008/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Continental Teves AG & Co. oHG Guerickestrasse 7 60488 Frankfurt / DE | [2007/15] |
Frühere [2002/14] | Für alle benannten Staaten Continental Teves AG & Co. oHG Guerickestrasse 7 60488 Frankfurt / DE | Erfinder | 01 /
ROLL, Georg Hegelstrasse 2 D-63150 Heusenstamm / DE | 02 /
HALLER, Frank Clementineweg 12 D-60385 Frankfurt / DE | [2002/14] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00935206.3 | 13.06.2000 | [2002/14] | WO2000EP05428 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1999127660 | 17.06.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19927660 | DE2000127628 | 06.06.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10027628 | [2002/14] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0078584 | Datum: | 28.12.2000 | Sprache: | DE | [2000/52] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1192069 | Datum: | 03.04.2002 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 28.12.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1192069 | Datum: | 11.04.2007 | Sprache: | DE | [2007/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.12.2000 | Klassifikation | IPC: | B60T8/00, B60K28/16 | [2002/14] | CPC: |
B60W10/06 (EP,US);
B60K28/16 (EP);
B60T8/175 (EP,US);
B60W10/04 (EP,US);
B60W10/18 (EP,US);
B60W30/02 (EP,US);
B60W30/18172 (EP,US);
B60W30/1819 (EP,US);
B60T2220/02 (EP,US);
B60W2510/0638 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB [2004/21] |
Frühere [2002/14] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR REGELUNG DES ANTRIEBSSCHLUPFES | [2002/14] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR CONTROLLING TRACTION SLIP | [2002/14] | Französisch: | PROCEDE ET DISPOSITIF DE REGULATION ANTIPATINAGE | [2002/14] | Eintritt in die regionale Phase | 17.01.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.01.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.01.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.01.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 17.01.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/14] | 09.03.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.07.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.10.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.02.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.02.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.01.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.06.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]DE3634240 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1,2,19-21 * column 1, line 47 - column 2, line 8; figure 1 *; | [X]DE3914364 (TEVES GMBH ALFRED [DE]) [X] 1,2,19-21 * column 4, line 30 - column 5, line 21; figure 1 *; | [X]EP0498174 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1,2,19-21 * page 1, line 12 - page 2, line 19; figure 1 *; | [X]DE4236004 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1,2,19-21* column 1, line 36 - column 3, line 11; figure 1 * |