|
15.02.2008 |
Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.03.2007 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
26.02.2007 |
Zustimmung zum Änderungs-/Berichtigungsantrag |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.02.2007 |
Unterlagen für die Patenterteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.02.2007 |
Bearbeitung des Antrags auf Berichtigung der Erteilungsunterlagen oder Einwendungen Dritter |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
09.02.2007 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.02.2007 |
Englische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
15 |
|
09.02.2007 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
11 |
|
09.02.2007 |
Antrag auf Korrektur/Änderung der bis 31.03.2012 versandten vorgeschlagenen Fassung zur Erteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
19.10.2006 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.10.2006 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
19.10.2006 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung |
Recherche / Prüfung |
44 |
|
23.07.2005 |
Zusammenfassung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.07.2005 |
Zusammenfassung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.07.2005 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
13 |
|
23.07.2005 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
13 |
|
23.07.2005 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
25 |
|
23.07.2005 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
25 |
|
23.07.2005 |
Im Prüfungsverfahren nach Bescheid der Prüfungsabteilung eingereichtes Schreiben |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
06.07.2005 |
Zusammenfassung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.07.2005 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
13 |
|
06.07.2005 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
25 |
|
06.07.2005 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
09.03.2005 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.03.2005 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.02.2002 |
Mitteilung bezüglich möglicher Änderung von Ansprüchen/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
20.02.2002 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.12.2001 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
13.12.2001 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
11.12.2001 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
11.12.2001 |
Anmeldeunterlagen per Fax und/oder in einer Nicht-Amtssprache eingereicht |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
24.10.2001 |
Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
24.10.2001 |
Kopie des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
10.09.2001 |
Anlage zum vorläufigen Internationalen Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
10.09.2001 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
10.09.2001 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
10.09.2001 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
4 |
|
10.09.2001 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
4 |
|
10.09.2001 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
10.09.2001 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
10.09.2001 |
Mitteilung über Unterlagen an WIPO |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
10.09.2001 |
Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
21.07.2001 |
PCT(IPEA): Geändertes Blatt - Patentansprüche |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
21.07.2001 |
Antwort auf die Mitteilung PCT/IPEA/408 |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
20.07.2001 |
Patentansprüche |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
20.07.2001 |
Antwort auf die Mitteilung PCT/IPEA/408 |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
28.05.2001 |
Mitteilung über Fristverlängerung |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
23.05.2001 |
Antrag auf Fristverlängerung |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
21.05.2001 |
Antrag auf Fristverlängerung |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
22.03.2001 |
Schriftlicher Bescheid |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
22.03.2001 |
Schriftlicher Bescheid - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
5 |
|
22.03.2001 |
Schriftlicher Bescheid - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
01.02.2001 |
Mitteilung über Unterlagen an WIPO |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
01.02.2001 |
Mitteilung über den Eingang des Antrags |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
23.01.2001 |
Prioritätsbeleg |
Recherche / Prüfung |
24 |
|
23.01.2001 |
Prioritätsbeleg |
Recherche / Prüfung |
50 |
|
18.01.2001 |
PCT Antragsform |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
15.01.2001 |
PCT Antragsform |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
11.01.2001 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
28.12.2000 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
28.12.2000 |
Internationale Veröffentlichung (Pamphlet) |
Recherche / Prüfung |
45 |
|
23.06.2000 |
Zusammenfassung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
23.06.2000 |
Patentansprüche |
Internationale Recherchenbehörde |
12 |
|
23.06.2000 |
Beschreibung |
Internationale Recherchenbehörde |
25 |
|
23.06.2000 |
Zeichnungen |
Internationale Recherchenbehörde |
6 |
|
13.06.2000 |
Allgemeine Vollmacht |
Recherche / Prüfung |
1 |