EP1188246 - Reprogrammierbare digitale drahtlose Vorrichtung und Verfahren zur Nutzung derselben [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2002/12] | BETRIEBSVERFAHREN UND DEPROGRAMMIERBARE DIGITALE DRAHTLOSE VORRICHTUNG | ||
[2008/44] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.01.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.10.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 09.11.2011 [2011/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Infineon Technologies AG St.-Martin-Strasse 53 81669 München / DE | [2008/30] |
Frühere [2004/29] | Für alle benannten Staaten Infineon Technologies AG St.-Martin-Strasse 53 81541 München / DE | ||
Frühere [2002/12] | Für alle benannten Staaten Morphics Technology, Inc. 1550 S. Bascom Avenue Campbell, CA 95008-0638 / US | Erfinder | 01 /
SUBRAMANIAN, Ravi 150 Alley Way Mountain View, CA 94040 / US | [2002/12] | Vertreter | Zinkler, Franz Schoppe, Zimmermann, Stöckeler Zinkler, Schenk & Partner mbB Patentanwälte Radlkoferstrasse 2 81373 München / DE | [N/P] |
Frühere [2004/06] | Zinkler, Franz Schoppe, Zimmermann, Stöckeler & Zinkler Postfach 246 82043 Pullach bei München / DE | ||
Frühere [2002/12] | Naismith, Robert Stewart, et al CRUIKSHANK & FAIRWEATHER 19 Royal Exchange Square Glasgow, G1 3AE Scotland / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00935875.5 | 05.05.2000 | [2002/12] | WO2000US12473 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990133129P | 07.05.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 133129 P | US19990133135P | 07.05.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 133135 P | US19990133137P | 07.05.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 133137 P | US19990133141P | 07.05.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 133141 P | [2002/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0069084 | Datum: | 16.11.2000 | Sprache: | EN | [2000/46] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1188246 | Datum: | 20.03.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.11.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1188246 | Datum: | 11.03.2009 | Sprache: | EN | [2009/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 16.11.2000 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.06.2005 | Klassifikation | IPC: | H04B1/38 | [2002/12] | CPC: |
H04B1/0003 (EP);
H04B1/26 (KR);
H04B1/005 (EP);
H04B1/28 (EP);
H04B1/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/12] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Reprogrammierbare digitale drahtlose Vorrichtung und Verfahren zur Nutzung derselben | [2008/45] | Englisch: | Reprogrammable digital wireless communication device and method of operating same | [2008/45] | Französisch: | Dispositif de communication numérique sans fil reprogrammable et procédé de fonctionnement | [2008/45] |
Frühere [2002/12] | BETRIEBSVERFAHREN UND DEPROGRAMMIERBARE DIGITALE DRAHTLOSE VORRICHTUNG | ||
Frühere [2002/12] | REPROGRAMMABLE DIGITAL WIRELESS COMMUNICATION DEVICE AND METHOD OF OPERATING SAME | ||
Frühere [2002/12] | DISPOSITIF DE COMMUNICATION NUMERIQUE SANS FIL REPROGRAMMABLE ET PROCEDE DE FONCTIONNEMENT | Eintritt in die regionale Phase | 22.11.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.11.2001 | Recherchengebühr entrichtet | 22.11.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.11.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.11.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 22.11.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2002/12] | 06.02.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 14.08.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.04.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 02.10.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.10.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.01.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.01.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP06016938.0 / EP1746736 | Einspruch (Einsprüche) | 14.12.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.05.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.05.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.05.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 14.05.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 13.05.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2003 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   14.10.2003 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 11.03.2009 | BE | 11.03.2009 | CY | 11.03.2009 | DK | 11.03.2009 | FI | 11.03.2009 | IT | 11.03.2009 | NL | 11.03.2009 | IE | 05.05.2009 | LU | 05.05.2009 | CH | 31.05.2009 | LI | 31.05.2009 | MC | 31.05.2009 | SE | 11.06.2009 | GR | 12.06.2009 | ES | 22.06.2009 | PT | 24.08.2009 | [2011/45] |
Frühere [2011/21] | AT | 11.03.2009 | |
BE | 11.03.2009 | ||
DK | 11.03.2009 | ||
FI | 11.03.2009 | ||
IT | 11.03.2009 | ||
NL | 11.03.2009 | ||
IE | 05.05.2009 | ||
LU | 05.05.2009 | ||
CH | 31.05.2009 | ||
LI | 31.05.2009 | ||
MC | 31.05.2009 | ||
SE | 11.06.2009 | ||
GR | 12.06.2009 | ||
ES | 22.06.2009 | ||
PT | 24.08.2009 | ||
Frühere [2011/14] | AT | 11.03.2009 | |
BE | 11.03.2009 | ||
DK | 11.03.2009 | ||
FI | 11.03.2009 | ||
IT | 11.03.2009 | ||
NL | 11.03.2009 | ||
IE | 05.05.2009 | ||
CH | 31.05.2009 | ||
LI | 31.05.2009 | ||
MC | 31.05.2009 | ||
SE | 11.06.2009 | ||
GR | 12.06.2009 | ||
ES | 22.06.2009 | ||
PT | 24.08.2009 | ||
Frühere [2010/47] | AT | 11.03.2009 | |
BE | 11.03.2009 | ||
DK | 11.03.2009 | ||
FI | 11.03.2009 | ||
NL | 11.03.2009 | ||
IE | 05.05.2009 | ||
CH | 31.05.2009 | ||
LI | 31.05.2009 | ||
MC | 31.05.2009 | ||
SE | 11.06.2009 | ||
GR | 12.06.2009 | ||
ES | 22.06.2009 | ||
PT | 24.08.2009 | ||
Frühere [2010/21] | AT | 11.03.2009 | |
BE | 11.03.2009 | ||
DK | 11.03.2009 | ||
FI | 11.03.2009 | ||
NL | 11.03.2009 | ||
IE | 05.05.2009 | ||
CH | 31.05.2009 | ||
LI | 31.05.2009 | ||
MC | 31.05.2009 | ||
SE | 11.06.2009 | ||
ES | 22.06.2009 | ||
PT | 24.08.2009 | ||
Frühere [2010/08] | AT | 11.03.2009 | |
BE | 11.03.2009 | ||
DK | 11.03.2009 | ||
FI | 11.03.2009 | ||
NL | 11.03.2009 | ||
CH | 31.05.2009 | ||
LI | 31.05.2009 | ||
MC | 31.05.2009 | ||
SE | 11.06.2009 | ||
ES | 22.06.2009 | ||
PT | 24.08.2009 | ||
Frühere [2010/04] | AT | 11.03.2009 | |
BE | 11.03.2009 | ||
FI | 11.03.2009 | ||
NL | 11.03.2009 | ||
MC | 31.05.2009 | ||
SE | 11.06.2009 | ||
ES | 22.06.2009 | ||
PT | 24.08.2009 | ||
Frühere [2009/49] | AT | 11.03.2009 | |
BE | 11.03.2009 | ||
FI | 11.03.2009 | ||
NL | 11.03.2009 | ||
SE | 11.06.2009 | ||
ES | 22.06.2009 | ||
PT | 24.08.2009 | ||
Frühere [2009/46] | AT | 11.03.2009 | |
BE | 11.03.2009 | ||
FI | 11.03.2009 | ||
NL | 11.03.2009 | ||
SE | 11.06.2009 | ||
ES | 22.06.2009 | ||
Frühere [2009/43] | AT | 11.03.2009 | |
BE | 11.03.2009 | ||
FI | 11.03.2009 | ||
NL | 11.03.2009 | ||
SE | 11.06.2009 | ||
Frühere [2009/40] | AT | 11.03.2009 | |
FI | 11.03.2009 | ||
NL | 11.03.2009 | ||
SE | 11.06.2009 | ||
Frühere [2009/37] | FI | 11.03.2009 | |
NL | 11.03.2009 | ||
SE | 11.06.2009 | ||
Frühere [2009/34] | NL | 11.03.2009 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X] - RABAEY J M, "Reconfigurable processing: the solution to low-power programmable DSP", ACOUSTICS, SPEECH, AND SIGNAL PROCESSING, 1997. ICASSP-97., 1997 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MUNICH, GERMANY 21-24 APRIL 1997, LOS ALAMITOS, CA, USA,IEEE COMPUT. SOC, US, (19970421), vol. 1, ISBN 0-8186-7919-0, pages 275 - 278, XP010226188 [X] 1-10 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ICASSP.1997.599622 | [A] - TUTTLEBEE W, "Software radio-impacts and implications", SPREAD SPECTRUM TECHNIQUES AND APPLICATIONS, 1998. PROCEEDINGS., 1998 IEEE 5TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SUN CITY, SOUTH AFRICA 2-4 SEPT. 1998, NEW YORK, NY, USA,IEEE, US, (19980902), vol. 2, ISBN 0-7803-4281-X, pages 541 - 545, XP010307620 [A] 6-10 * abstract * * page 543, paragraph 1 - page 544, paragraph 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ISSSTA.1998.723843 | Internationale Recherche | [Y]US5539479 (BERTRAM RANDAL L [US]); | [Y]US5872810 (PHILIPS LIEVEN [BE], et al) |