EP1104804 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINKERNIGER WASCHMITTELTEILCHEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.02.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.02.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 12.04.2006 [2006/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KAO CORPORATION 14-10, Nihonbashi Kayaba-cho 1-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8210 / JP | [N/P] |
Frühere [2005/16] | Für alle benannten Staaten Kao Corporation 14-10, Nihonbashi-Kayabacho 1-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8210 / JP | ||
Frühere [2001/23] | Für alle benannten Staaten Kao Corporation 14-10, Nihonbashi-Kayabacho 1-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8210 / JP | Erfinder | 01 /
KUBOTA, Teruo Kao Corporation, Research Lab. 1334, Minato Wakayama-shi Wakayama 640-8580 / JP | 02 /
TAKAYA, Hitoshi Kao Corporation, Research Lab. 1334, Minato Wakayama-shi Wakayama 640-8580 / JP | 03 /
HASUMI, Motomitsu Kao Corporation, Research Lab. 1334, Minato Wakayama-shi Wakayama 640-8580 / JP | 04 /
YAMASHITA, Hiroyuki Kao Corporation, Research Lab. 1334, Minato Wakayama-shi Wakayama 640-8580 / JP | [2001/23] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2001/23] | HOFFMANN - EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00937224.4 | 14.06.2000 | [2001/23] | WO2000JP03858 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19990167318 | 14.06.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 16731899 | JP19990170363 | 16.06.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 17036399 | [2001/23] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0077149 | Datum: | 21.12.2000 | Sprache: | EN | [2000/51] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1104804 | Datum: | 06.06.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 21.12.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1104804 | Datum: | 20.04.2005 | Sprache: | EN | [2005/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 21.12.2000 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.07.2002 | Klassifikation | IPC: | C11D11/00, C11D17/06 | [2001/23] | CPC: |
C11D17/065 (EP,US);
C11D11/0082 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2004/21] |
Frühere [2001/23] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINKERNIGER WASCHMITTELTEILCHEN | [2001/23] | Englisch: | METHOD FOR PRODUCING SINGLE NUCLEUS DETERGENT PARTICLES | [2001/23] | Französisch: | PROCEDE DE PRODUCTION DE PARTICULES DETERGENTES A UN SEUL NOYAU | [2001/23] | Eintritt in die regionale Phase | 14.02.2001 | Übersetzung eingereicht | 14.02.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.02.2001 | Recherchengebühr entrichtet | 14.02.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.02.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.02.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/23] | 12.02.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.06.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.10.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.02.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.02.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.01.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.06.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0816485 (PROCTER & GAMBLE [US]) [A] 1-7 * page 2, line 3 - page 3, line 2; example 1 *; | [A]JPS6166799 | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 86, no. 20, Database accession no. 1986-128643, XP002195324 & JPS6166799 A 19860405 (KAO CORP) [A] 1-7 * abstract * | Internationale Recherche | [A]JPH06128598 (LION CORP); | [A]WO9405761 (PROCTER & GAMBLE [US], et al); | [AP]WO9929830 (KAO CORP [JP], et al) |