EP1190253 - ANWENDUNG VON NEUTRAL GELADENEN KONJUGIERTEN POLYMEREN IN BIOSENSOREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 14.01.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.01.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 02.03.2005 [2005/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MOTOROLA, INC. 1303 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196 / US | [2002/13] | Erfinder | 01 /
LI, Changming 3138 E. Muirwood Drive Phoenix, AZ 85048 / US | 02 /
SHI, Song 4521 E. Gold Poppy Way Phoenix, AZ 84044 / US | 03 /
CHOONG, Vi-En 3730 S. Mill Avenue Apartment B 111 Tempe, AZ 85282 / US | 04 /
MARACAS, George 2613 East Bighorn Avenue Phoenix, AZ 85048-9512 / US | [2002/13] | Vertreter | Watson, Robert James, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [N/P] |
Frühere [2002/13] | Watson, Robert James, et al Mewburn Ellis York House 23 Kingsway London WC2B 6HP / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00939709.2 | 09.06.2000 | [2002/13] | WO2000US15832 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990138437P | 10.06.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 138437 P | [2002/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0077523 | Datum: | 21.12.2000 | Sprache: | EN | [2000/51] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1190253 | Datum: | 27.03.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 21.12.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/13] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 21.12.2000 | Klassifikation | IPC: | G01N33/543, C12Q1/68 | [2002/13] | CPC: |
G01N33/5438 (EP);
C12Q1/6825 (EP);
B01J2219/00605 (EP);
B01J2219/00612 (EP);
B01J2219/00614 (EP);
B01J2219/00626 (EP);
B01J2219/00637 (EP);
B01J2219/00653 (EP);
B01J2219/00659 (EP);
| C-Set: |
C12Q1/6825, C12Q2565/607 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/13] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANWENDUNG VON NEUTRAL GELADENEN KONJUGIERTEN POLYMEREN IN BIOSENSOREN | [2002/13] | Englisch: | BIOSENSORS WHICH UTILIZE CHARGE NEUTRAL CONJUGATED POLYMERS | [2002/13] | Französisch: | BIOCAPTEURS UTILISANT DES POLYMERES CONJUGUES A CHARGE NEUTRE | [2002/13] | Eintritt in die regionale Phase | 04.01.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.01.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.01.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.01.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 04.01.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/13] | 31.03.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.08.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/09] | 24.09.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2005/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.06.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [DA]US5837859 (ROGET ANDRE ET AL) [DA] 1,9,10,15,17 * column 5, line 35 - column 7, line 37 *; | [DA]WO9529199 (BIO MERIEUX ;GARNIER FRANCIS (FR)) [DA] 1,9,10,15,17 * the whole document *; | [A] - GARNER B; GEORGEVICH A; HODGSON A J; LIU L; WALLACE G G, "Polypyrrole-heparin composites as stimulus-responsive substrates for endothelial cell growth", JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH, (199902), vol. 44, pages 121 - 129, XP000964695 [A] 1-6 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-4636(199902)44:2<121::AID-JBM1>3.0.CO;2-A | [A] - SARGENT, ANITA ET AL, "The electrochemistry of antibody-modified conducting polymer electrodes", J. ELECTROANAL. CHEM. (1999), 470(2), 144-156, XP000964567 [A] 1-17 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-0728(99)00231-4 | [A] - DESIMONI E; BASSANI I, "A polypyrrole-coated, piezoelectric sensor for CrVI. Preliminary results", ANALYTICAL COMMUNICATIONS, (199902), vol. 36, pages 45 - 46, XP000964609 [A] 1,5,15,16 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1039/a809667h | [A] - PREZYNA, LYNETTE A. ET AL, "Interaction of cationic polypeptides with electroactive polypyrrole /poly(styrene sulfonate) and poly(N- methylpyrrole)/poly(styrenesulfonate) films", SYNTH. MET. (1991), 41(3), 979-81, XP000964589 [A] 1-6,15,16 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0379-6779(91)91540-Q | [DA] - LIVACHE T ET AL, "Polypyrrole DNA chip on a silicon device: Example of hepatitis C virus typing", ANALYTICAL BIOCHEMISTRY,ACADEMIC PRESS, SAN DIEGO, CA,US, (1998), vol. 255, ISSN 0003-2697, pages 188 - 194, XP002114813 [DA] 1,9,10,15,17 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1006/abio.1997.2462 | Prüfung | US5766515 |