EP1213601 - FLÜSSIGKRISTALLANZEIGE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 25.07.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.07.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 27.08.2008 [2008/35] | 25.07.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 27.08.2008 [2008/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CITIZEN HOLDINGS CO., LTD. 1-12, Tanashicho 6-chome Nishitokyo-shi Tokyo / JP | [2007/35] |
Frühere [2002/24] | Für alle benannten Staaten Citizen Watch Co. Ltd. 1-12, Tanashicho 6-chome, Nishitokyo-shi Tokyo 188-8511 / JP | Erfinder | 01 /
SEKIGUCHI, Kanetaka 840, Aza-Takeno, Oaza-Shimotomi Tokorozawa-shi, Saitama 359-8511 / JP | 02 /
HASHIMOTO, Nobuyuki 840, Aza-Takeno, Oaza-Shimotomi Tokorozawa-shi, Saitama 359-8511 / JP | 03 /
HOSHINO, Koichi 840, Aza-Takeno, Oaza-Shimotomi Tokorozawa-shi, Saitama 359-8511 / JP | 04 /
KIKUCHI, Masami 840, Aza-Takeno, Oaza-Shimotomi Tokorozawa-shi, Saitama 359-8511 / JP | [2002/24] | Vertreter | Hofer, Dorothea, et al Prüfer & Partner GbR Patentanwälte Sohnckestrasse 12 81479 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/35] | Hofer, Dorothea, et al Prüfer & Partner GbR Patentanwälte Sohnckestrasse 12 81479 München / DE | ||
Frühere [2006/14] | Hofer, Dorothea, et al Prüfer & Partner GbR Patentanwälte Harthauser Strasse 25 d 81545 München / DE | ||
Frühere [2002/24] | Prüfer, Lutz H., Dipl.-Phys., et al Harthauser Strasse 25d 81545 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00940826.1 | 23.06.2000 | [2002/24] | WO2000JP04160 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19990176380 | 23.06.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 17638099 | [2002/24] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0079338 | Datum: | 28.12.2000 | Sprache: | EN | [2000/52] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1213601 | Datum: | 12.06.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.12.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/24] | Art: | A9 Berichtigte Patentanmeldung | Nr.: | EP1213601 | Datum: | 28.08.2002 | [2002/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 28.12.2000 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.04.2005 | Klassifikation | IPC: | G02F1/1334, G02F1/1335, G02F1/1343, H04N5/232 | [2005/23] | CPC: |
G02F1/13362 (EP,US);
G02F1/1335 (KR);
G02F1/1334 (EP,US);
G02F1/133615 (EP,US)
|
Frühere IPC [2002/24] | G02F1/1339, G02F1/1343, G02F1/1335 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [2004/21] |
Frühere [2002/24] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FLÜSSIGKRISTALLANZEIGE | [2002/24] | Englisch: | LIQUID CRYSTAL DISPLAY | [2002/24] | Französisch: | AFFICHEUR A CRISTAUX LIQUIDES | [2002/24] | Eintritt in die regionale Phase | 20.12.2001 | Übersetzung eingereicht | 20.12.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.12.2001 | Recherchengebühr entrichtet | 20.12.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.12.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 31.08.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 20.12.2001 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.12.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2002/24] | 18.05.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.09.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.04.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.08.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.10.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.03.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/35] | 08.04.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2008/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.06.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.06.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JPH04131893 ; | [A]JPS5394798 ; | [A]JP01003631 ; | [Y]EP0399506 (HUGHES AIRCRAFT CO [US]) [Y] 1-34 * abstract * * figures 1,4a * * page 3, line 35 - page 4, line 26 * * page 5, lines 5-30 *; | [Y]US5603068 (AIHARA YOSHIHIKO [JP]) [Y] 1-34 * abstract * * figures 1-5 * * column 2, line 28 - column 4, line 65 *; | [A]WO9816865 (S P S SPA [IT], et al) [A] 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34 * the whole document * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19920824), vol. 016, no. 398, Database accession no. (P - 1408), & JP04131893 A 19920506 (SHARP CORP) [Y] 1-26,33,34 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19781025), vol. 002, no. 127, Database accession no. (E - 066), & JP53094798 A 19780819 (TOSHIBA CORP) [A] 1,2 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19890420), vol. 013, no. 165, Database accession no. (P - 860), & JP01003631 A 19890109 (TOSHIBA CORP) [A] 19,20,33,34 * abstract * | Internationale Recherche | [X]JPS5394798 (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO); | [X]JPS5397457 (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO); | [X]JPH04131893 (SHARP KK); | [Y]JPS643631 (TOSHIBA CORP); | [Y]JPH10253948 (SONY CORP) | Prüfung | WO9517691 | WO9701240 |