EP1209347 - VERFAHREN ZUM KOMBINIERTEN BEHANDELN VON DIESELBRENNSTOFF [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.03.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.08.2009 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 09.09.2009 [2009/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Obschestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostiju Firma "Dito" proezd Serebryakova, 14 Moscow, 129343 / RU | [2007/19] |
Frühere [2002/22] | Für alle benannten Staaten Obschestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostiju Firma "Dito" proezd Serebryakova, 14 Moscow, 129343 / RU | Erfinder | 01 /
ZEGE, Oleg Nikolaevich ul. Planetnaya 47-23 Moscow, 125319 / RU | 02 /
ZHARCHENKOV, Jury Nikolaevich ul. Pushkina, 2-88, Zheleznodorozhny Moskovskaya obl., 143980 / RU | 03 /
MITUSOVA, Tamara Nikitovna ul. Storozhevaya, 20-135 Moscow, 111020 / RU | 04 /
MISHIN, Alexandr Ivanovich Ljubertsy 3, p/o 80-76 Moskovskaya obl., 140003 / RU | 05 /
POPOV, Andrei Sergeevich Sredny Kislovsky per., 7/10-26 Moscow, 103009 / RU | 06 /
TSIVULIN, Alexandr Veniaminovich ul. Planetnaya, 47-20 Moscow, 125319 / RU | [2002/22] | Vertreter | BOVARD AG Patent- und Markenanwälte Optingenstrasse 16 3013 Bern / CH | [N/P] |
Frühere [2002/22] | BOVARD AG - Patentanwälte Optingenstrasse 16 3000 Bern 25 / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00941049.9 | 20.06.2000 | [2002/22] | WO2000RU00238 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | RU19990117061 | 05.08.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: RU 99117061 | [2002/22] | Anmeldesprache | RU | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0111218 | Datum: | 15.02.2001 | Sprache: | EN | [2001/07] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1209347 | Datum: | 29.05.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.02.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1209347 | Datum: | 09.05.2007 | Sprache: | EN | [2007/19] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | RU | 15.02.2001 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.08.2004 | Klassifikation | IPC: | F02M31/16, F02M37/22, B04B1/08 | [2002/22] | CPC: |
F02M31/16 (EP,US);
F02M37/30 (EP,US);
F02B3/06 (EP,US);
Y02T10/12 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2007/19] |
Frühere [2002/22] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM KOMBINIERTEN BEHANDELN VON DIESELBRENNSTOFF | [2002/22] | Englisch: | METHOD FOR COMBINED PROCESSING OF DIESEL FUEL | [2002/22] | Französisch: | PROCEDE DE TRAITEMENT COMBINE D'UN CARBURANT DIESEL | [2002/22] | Eintritt in die regionale Phase | 04.03.2002 | Übersetzung eingereicht | 04.03.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.03.2002 | Recherchengebühr entrichtet | 04.03.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.03.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.02.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: RU | 04.03.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/22] | 06.12.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.02.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.10.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.02.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.02.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.02.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.05.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.04.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.04.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.04.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.06.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 09.05.2007 | BE | 09.05.2007 | CH | 09.05.2007 | CY | 09.05.2007 | DK | 09.05.2007 | FI | 09.05.2007 | IT | 09.05.2007 | LI | 09.05.2007 | NL | 09.05.2007 | IE | 20.06.2007 | LU | 20.06.2007 | MC | 30.06.2007 | SE | 09.08.2007 | GR | 10.08.2007 | ES | 20.08.2007 | PT | 09.10.2007 | [2009/37] |
Frühere [2009/33] | AT | 09.05.2007 | |
BE | 09.05.2007 | ||
CH | 09.05.2007 | ||
CY | 09.05.2007 | ||
DK | 09.05.2007 | ||
FI | 09.05.2007 | ||
IT | 09.05.2007 | ||
LI | 09.05.2007 | ||
NL | 09.05.2007 | ||
IE | 20.06.2007 | ||
MC | 30.06.2007 | ||
SE | 09.08.2007 | ||
GR | 10.08.2007 | ||
ES | 20.08.2007 | ||
PT | 09.10.2007 | ||
Frühere [2008/23] | AT | 09.05.2007 | |
BE | 09.05.2007 | ||
CH | 09.05.2007 | ||
DK | 09.05.2007 | ||
FI | 09.05.2007 | ||
IT | 09.05.2007 | ||
LI | 09.05.2007 | ||
NL | 09.05.2007 | ||
IE | 20.06.2007 | ||
MC | 30.06.2007 | ||
SE | 09.08.2007 | ||
GR | 10.08.2007 | ||
ES | 20.08.2007 | ||
PT | 09.10.2007 | ||
Frühere [2008/19] | AT | 09.05.2007 | |
BE | 09.05.2007 | ||
CH | 09.05.2007 | ||
DK | 09.05.2007 | ||
FI | 09.05.2007 | ||
LI | 09.05.2007 | ||
NL | 09.05.2007 | ||
MC | 30.06.2007 | ||
SE | 09.08.2007 | ||
GR | 10.08.2007 | ||
ES | 20.08.2007 | ||
PT | 09.10.2007 | ||
Frühere [2008/10] | AT | 09.05.2007 | |
BE | 09.05.2007 | ||
CH | 09.05.2007 | ||
DK | 09.05.2007 | ||
FI | 09.05.2007 | ||
LI | 09.05.2007 | ||
NL | 09.05.2007 | ||
MC | 30.06.2007 | ||
SE | 09.08.2007 | ||
ES | 20.08.2007 | ||
PT | 09.10.2007 | ||
Frühere [2008/09] | AT | 09.05.2007 | |
BE | 09.05.2007 | ||
CH | 09.05.2007 | ||
DK | 09.05.2007 | ||
FI | 09.05.2007 | ||
LI | 09.05.2007 | ||
NL | 09.05.2007 | ||
MC | 30.06.2007 | ||
SE | 09.08.2007 | ||
ES | 20.08.2007 | ||
Frühere [2008/08] | AT | 09.05.2007 | |
BE | 09.05.2007 | ||
CH | 09.05.2007 | ||
DK | 09.05.2007 | ||
FI | 09.05.2007 | ||
LI | 09.05.2007 | ||
SE | 09.08.2007 | ||
ES | 20.08.2007 | ||
Frühere [2008/04] | AT | 09.05.2007 | |
BE | 09.05.2007 | ||
CH | 09.05.2007 | ||
FI | 09.05.2007 | ||
LI | 09.05.2007 | ||
SE | 09.08.2007 | ||
ES | 20.08.2007 | ||
Frühere [2007/50] | AT | 09.05.2007 | |
CH | 09.05.2007 | ||
FI | 09.05.2007 | ||
LI | 09.05.2007 | ||
SE | 09.08.2007 | ||
ES | 20.08.2007 | ||
Frühere [2007/48] | CH | 09.05.2007 | |
FI | 09.05.2007 | ||
LI | 09.05.2007 | ||
SE | 09.08.2007 | ||
ES | 20.08.2007 | ||
Frühere [2007/47] | ES | 20.08.2007 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB419187 (ARTHUR MERRILL HOOD) [A] 5 * the whole document *; | [A]US5052996 (LANTZ CHRISTER [SE]) [A] 5* the whole document *; | [AD]RU2054572 (DITO TOO FA [RU]) [AD] 1-5 * abstract *; | [A]US5637217 (HERMAN PETER K [US], et al) [A] 5 * the whole document *; | [AD]RU2105184 (TOVARISHCHESTVO S OGRANICHENNO, et al) [AD] 1-5 * abstract *; | [A]RU2133764 (OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHES, et al) [A] 1-5 * abstract * | Internationale Recherche | [A]SU1813912 ; | [A]DE3442980 (KNECHT FILTERWERKE GMBH [DE]); | [A]US5052996 (LANTZ CHRISTER [SE]); | [A]RU2054572 (DITO TOO FA [RU]); | [A]RU2105184 (TOVARISHCHESTVO S OGRANICHENNO, et al) |