EP1192254 - HELIX POLYPEPTIDE ZALPHA29 [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 08.10.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.10.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 24.11.2004 [2004/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ZymoGenetics, Inc. 1201 Eastlake Avenue East Seattle, WA 98102 / US | [2002/14] | Erfinder | 01 /
CONKLIN, Darrell, C. 117 East Louisa Street 421 Seattle, WA 98102 / US | 02 /
GAO, Zeren 9502 179th Place Northeast 3 Redmond, WA 98052 / US | [2002/14] | Vertreter | Dean, John Paul, et al Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | [N/P] |
Frühere [2002/14] | Dean, John Paul, et al Withers & Rogers, Goldings House, 2 Hays Lane London SE1 2HW / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00941509.2 | 16.06.2000 | [2002/14] | WO2000US16736 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990343163 | 28.06.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 343163 | [2002/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0100831 | Datum: | 04.01.2001 | Sprache: | EN | [2001/01] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1192254 | Datum: | 03.04.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.01.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 04.01.2001 | Klassifikation | IPC: | C12N15/19, C07K14/52, C07K16/24, G01N33/68 | [2002/14] | CPC: |
C07K14/52 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/14] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HELIX POLYPEPTIDE ZALPHA29 | [2002/14] | Englisch: | HELICAL POLYPEPTIDE ZALPHA29 | [2002/14] | Französisch: | POLYPEPTIDE SPIRALE ZALPHA29 | [2002/14] | Eintritt in die regionale Phase | 11.01.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.01.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.01.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.01.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 11.01.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/14] | 06.11.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.05.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/48] | 21.06.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2004/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.06.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [PA]WO9953051 (DUCLERT AYMERIC ;GENSET (FR); DUMAS MILNE EDWARDS JEAN BAPTI (FR);) [PA] 1-16 * Sequence ID no.1033 page 503 and the claims * * 98,3% identity in 60 aa overlap with sequence ID no.2 * | [A] - B.J.A. VAN DE SLUIS ET AL, "hypothetical 7.4 KDa protein (fragment)", SWALL, (19990501), XP002150775 [A] 1-16 * abstract * | [ ] - B.J.A. VAN DE SLUIS ET AL, "genetic mapping of the copper toxicosis locus in bedlington terriers to dog chromosome 10, in a region syntenic to human chromosome region 2p13-p16", HUMAN MOLECULAR GENETICS, (199903), vol. 8, no. 3, pages 501 - 507, XP000953031 DOI: http://dx.doi.org/10.1093/hmg/8.3.501 | [A] - A. NABETANI ET AL, "The mouse U2af1-rs1 is a neomorphic imprinted gene", EMBL, XP002150776 [A] 1-16 * abstract * | [ ] - MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY, (199702), vol. 17, no. 2, pages 789 - 798, XP002150774 | [A] - L. HILLIER ET AL, "WashU-Merck EST project 1997", EMBL, (19970605), XP002150777 [A] 1-16 * abstract * | [ ] - UNPUBLISHED |