EP1196399 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON SUBSTITUIERTEN BENZISOTHIAZOLVERBINDUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 04.10.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.06.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 30.07.2008 [2008/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen / DE | [2008/31] |
Frühere [2002/16] | Für alle benannten Staaten BASF AKTIENGESELLSCHAFT 67056 Ludwigshafen / DE | Erfinder | 01 /
HEFFERNAN, Gavin, David 616 East 6th Street Florence, NJ 08518 / US | [2002/16] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00947164.0 | 10.07.2000 | [2002/16] | WO2000US18767 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990354697 | 16.07.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 354697 | [2002/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0105775 | Datum: | 25.01.2001 | Sprache: | EN | [2001/04] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1196399 | Datum: | 17.04.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.01.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 25.01.2001 | Klassifikation | IPC: | C07D275/04, C07D417/04, C07D417/14, // A01N43:80 | [2002/16] | CPC: |
C07D275/04 (EP,US);
C07D275/00 (KR);
C07D417/04 (EP,US);
C07D417/14 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/16] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON SUBSTITUIERTEN BENZISOTHIAZOLVERBINDUNGEN | [2002/16] | Englisch: | PROCESS FOR THE PREPARATION OF SUBSTITUTED BENZISOTHIAZOLE COMPOUNDS | [2002/16] | Französisch: | PROCEDE DE PREPARATION DE COMPOSES BENZISOTHIAZOLE SUBSTITUES | [2002/16] | Eintritt in die regionale Phase | 24.01.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.01.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.01.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.01.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 24.01.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/16] | 26.09.2002 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2002/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]DE217688 (FARBENFABRIKEN VORM. FIEDR. BAYER & CO.) [Y] 1-15 * the whole document *; | [DY]US5484763 (WEPPLO PETER J [US]) [DY] 1-15 * the whole document, particularly columns 37, 38, and examples 21, 23, 25 and 28 *; | [Y] - CROSSFIRE, Beilstein Institut zur Foerderung der chemischen Wissenschaften, XP002148646 [Y] 1-15 * Reaction ID 408215 (Reaction Details 3 of 3), 1147301 and 1147204 * | [ ] - INDIAN J. CHEM. SECT. B, (1976), vol. 14, pages 625 - 626 | [DA] - CLARKE K ET AL, "Condensed isothiazoles. Part 6. Compounds of potential biological interest obtained from 3-methyl- 1,2-benzisothiazole and its 5-substituted derivatives", CHEMICAL ABSTRACTS, (19800526), vol. 92, no. 21, Database accession no. 181070r, page 645, XP002148645 [DA] 1 * abstract * | [ ] - J. CHEM. RES., SYNOP., (1979), no. 12, page 395 | [DA] - VITALI T ET AL, "Condensation of o-thiocyanatoacetophenone with hydroxylamine. Properties and X-ray crystal structure analysis of (Z)-2-hydroxyimino-4-methyl- 2H-1,3-benzo[e]thiazine", JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY, PEKIN TRANSACTIONS II, (1977), no. 9, pages 1114 - 1117, XP002148644 [DA] 1 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1039/p29770001114 |