EP1203218 - SYSTEM UND VERFAHREN ZUR ÜBERWACHUNG VON ZELLULÄREN AKTIVITÄT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 22.06.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.06.2012 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 25.07.2012 [2012/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1200 East California Boulevard Mail Code 210-85 Pasadena, CA 91125 / US | [N/P] |
Frühere [2002/19] | Für alle benannten Staaten California Institute of Technology 1200 East California Boulevard, Mail Code 201-85 Pasadena, CA 91125 / US | Erfinder | 01 /
BEARMAN, Gregory, H. 974 East Elizabeth Pasadena, CA 91104 / US | 02 /
FRASER, Scott, E. 503 Dartmouth Place LaCanada-Flintridge, CA 91011 / US | 03 /
LANSFORD, Russell, D. 522 E. Miramar Avenue Claremont, CA 91711 / US | [2002/19] | Vertreter | Heunemann, Dieter Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/09] | Heunemann, Dieter Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | ||
Frühere [2002/19] | Newstead, Michael John, et al Page Hargrave Southgate Whitefriars Lewins Mead Bristol BS1 2NT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00950844.1 | 28.07.2000 | [2002/19] | WO2000US20591 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990146490P | 30.07.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 146490 P | US19990164504P | 09.11.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 164504 P | [2002/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0109592 | Datum: | 08.02.2001 | Sprache: | EN | [2001/06] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1203218 | Datum: | 08.05.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.02.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/19] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.02.2001 | Klassifikation | IPC: | G01N21/64, G01N33/543 | [2002/19] | CPC: |
G01N21/6458 (EP,US);
G01N21/6428 (EP,US);
G01N2021/6417 (EP,US);
G01N2021/6421 (EP,US);
Y10S435/968 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/19] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR ÜBERWACHUNG VON ZELLULÄREN AKTIVITÄT | [2002/19] | Englisch: | SYSTEM AND METHOD FOR MONITORING CELLULAR ACTIVITY | [2002/19] | Französisch: | SYSTEME ET PROCEDE DE CONTROLE DE L'ACTIVITE CELLULAIRE | [2002/19] | Eintritt in die regionale Phase | 25.02.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.02.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.02.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.02.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 25.02.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/19] | 28.05.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 14.01.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 05.03.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.08.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 01.03.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.07.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M08) | 02.04.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.11.2008 | Termin der mündlichen Verhandlung | 19.12.2008 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 22.12.2008 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2012/30] | 16.03.2012 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/30] | Beschwerde im Anschluss an die Prüfung | 27.02.2009 | Beschwerde eingegangen No. T1409/09 | 24.04.2009 | Begründung eingereicht | 16.03.2012 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Beschwerde des Anmelders wurde zurückgewiesen | 16.03.2012 | Termin der mündlichen Verhandlung | Teilanmeldung(en) | EP05004884.2 / EP1553402 | EP08169179.2 Anmeldung gilt als zurückgenommen : 16.12.2008 | EP08169180.0 Anmeldung gilt als zurückgenommen : 16.12.2008 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 28.05.2004 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 05.03.2005 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 11.03.2005 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 30.03.2005 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.07.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.07.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.07.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 10.07.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 14.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 12.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO9622521 (SOINI ERKKI [FI], et al) [X] 1-33 * page 14; figure 1; claims 1-3 *; | [A]US5891738 (SOINI ERKKI [FI], et al) [A] 1-33 * column 15, line 40 - line 55 *; | [A]US5674743 (ULMER KEVIN M [US]) [A] 1-33 * figure 9 *; | [A]EP0916981 (MAX PLANCK GESELLSCHAFT [DE]) [A] 1-33 * figure 3 *; | [A]US4905169 (BUICAN TUDOR N [US], et al) [A] 1-33 * figure 7 *; | [A]US5117466 (BUICAN TUDOR N [US], et al) [A] 1-33 * claim 1 *; | [A]US5814820 (DONG CHEN-YUAN [US], et al) [A] 1-33 * figure 5 *; | [A]WO9937999 (WISCONSIN ALUMNI RES FOUND [US]) [A] 1-33 * figure 1 * |