EP1204706 - VERFAHREN ZUM KORROSIONSSCHUTZ VON METALLEN UND NICHT-VERUNREININGENDE REAKTIVE ZUSAMMENSETZUNG DAZU [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.11.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.11.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.01.2005 [2005/01] | 19.11.2004 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 05.01.2005 [2005/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Arkema 4-8 Cours Michelet 92800 Puteaux / FR | [N/P] |
Frühere [2005/01] | Für alle benannten Staaten ARKEMA 4-8 Cours Michelet 92800 Puteaux / FR | ||
Frühere [2002/20] | Für alle benannten Staaten Atofina 4/8 Cours Michelet 92800 Puteaux / FR | Erfinder | 01 /
POUYFAUCON, Jacques Pierre 18, rue de Porteteni 40480 Vieux-Boucau-les-Bains / FR | 02 /
BOUTEVIN, Bernard Jean Léon 1, rue A. Mathieu 34000 Montpelier / FR | 03 /
HERVAUD, Yves 174, avenue de Lodeve 34000 Montpelier / FR | [2002/20] | Vertreter | Schwartz, Thierry J. Cabinet Orès 36, rue de St Pétersbourg 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2003/18] | Schwartz, Thierry J. Cabinet Orès, 36, rue de St Petersbourg 75008 Paris / FR | ||
Frühere [2002/20] | Rataboul, Michel Charles CMR INTERNATIONAL, 10, rue de Florence 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00951583.4 | 13.06.2000 | [2002/20] | WO2000FR01636 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19990007440 | 11.06.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9907440 | [2002/20] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0077101 | Datum: | 21.12.2000 | Sprache: | FR | [2000/51] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1204706 | Datum: | 15.05.2002 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 21.12.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/20] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 21.12.2000 | Klassifikation | IPC: | C09D5/08 | [2002/20] | CPC: |
C09D5/08 (EP,KR,US);
B05D3/10 (KR);
B05D7/24 (KR);
C09D7/63 (KR);
C23C22/00 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB [2004/21] |
Frühere [2002/20] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM KORROSIONSSCHUTZ VON METALLEN UND NICHT-VERUNREININGENDE REAKTIVE ZUSAMMENSETZUNG DAZU | [2002/20] | Englisch: | METHOD FOR PROTECTING METALS AGAINST CORROSION AND NON-POLLUTING REACTIVE COMPOSITION THEREFOR | [2002/20] | Französisch: | PROCEDE DE PROTECTION DES METAUX CONTRE LA CORROSION ET COMPOSITION REACTIVE NON POLLUANTE POUR SA MISE EN OEUVRE | [2002/20] | Eintritt in die regionale Phase | 24.12.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.12.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.12.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.01.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 24.12.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2002/20] | 25.02.2002 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.08.2002 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: Priorität 01 | 20.02.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.07.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/01] | 05.08.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2005/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.06.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.04.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0516346 (CIBA GEIGY AG [CH]) [A] 1,4-6,8,12-15 * page 6, line 1 - page 8, line 50 * * page 9, line 31 - page 10, line 4 * * page 10, line 56 - page 11, line 16 *; | [A]EP0277711 (ICI PLC [GB]) [A] 1,2,4,5,8-14 * page 2, lines 28-39 * * page 4, lines 17-54 * * page 5, lines 3-5 * * page 5, lines 4-53 *; | [A]EP0763574 (DAINIPPON TORYO KK [JP]) [A] 4,5,8-15 * page 2, line 45 - page 3, line 21 * * page 3, line 55 - page 4, line 2 * * page 4, lines 5-9 * * page 4, lines 23-25 *; | [A]EP0035316 (ICI PLC [GB]) [A] 1-4 * page 3, line 30 - page 4, line 14 * * page 5, line 26 - page 6, line 20 * * page 6, lines 23-27 *; | [A]WO9906450 (DU PONT [US], et al); | [DA]EP0704465 (COCKERILL RECH & DEV [BE]) |