EP1208620 - UNIVERSELLE SCHNELLBEFESTIGUNGSVORRICHTUNG FÜR EINEN LCD MONITOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.09.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 16.01.2008 [2008/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Moscovitch, Jerry 86 Truman Avenue Toronto Ontario M2L 2L6 / CA | [N/P] |
Frühere [2003/01] | Für alle benannten Staaten Moscovitch, Jerry 86 Truman Avenue Toronto, Ontario M2L 2L6 / CA | ||
Frühere [2002/22] | Für alle benannten Staaten Mass Engineered Design Suite 300, 510 Front St. West Toronto, Ontario 45V 1B8 / CA | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2003/01] |
Frühere [2002/22] | 01 /
MOSCOVITCH, Jerry 59 Cowar Avenue Toronto, Ontario M6K 2N1 / CA | Vertreter | Price, Nigel John King J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Frühere [2002/22] | Price, Nigel John King J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00951779.8 | 22.08.2000 | [2002/22] | WO2000IB01148 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990150307P | 23.08.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 150307 P | [2002/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0115285 | Datum: | 01.03.2001 | Sprache: | EN | [2001/09] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1208620 | Datum: | 29.05.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 01.03.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1208620 | Datum: | 27.10.2004 | Sprache: | EN | [2004/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 01.03.2001 | Klassifikation | IPC: | H01R24/14 | [2002/22] | CPC: |
H01R13/627 (EP,US);
H01R24/66 (KR);
B60R11/0235 (EP,US);
F16M11/041 (EP,US);
F16M11/043 (EP,US);
F16M11/14 (EP,US);
F16M13/00 (EP,US);
F16M13/02 (EP,US);
H01R13/621 (EP,US);
H01R13/6335 (EP,US);
B60R2011/0073 (EP,US);
B60R2011/008 (EP,US);
F16M2200/024 (EP,US);
F16M2200/06 (EP,US);
F16M2200/066 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2004/44] |
Frühere [2002/22] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | UNIVERSELLE SCHNELLBEFESTIGUNGSVORRICHTUNG FÜR EINEN LCD MONITOR | [2002/22] | Englisch: | UNIVERSAL QUICK CONNECTOR APPARATUS FOR AN LCD MONITOR | [2002/22] | Französisch: | APPAREIL DE CONNEXION RAPIDE UNIVERSELLE POUR UN MONITEUR ACL | [2002/22] | Eintritt in die regionale Phase | 07.03.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.03.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.03.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.03.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 07.03.2002 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.03.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/22] | 01.08.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 28.01.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.02.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.06.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.09.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.05.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet | 02.07.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.07.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP04022922.1 / EP1489704 | Einspruch (Einsprüche) | 28.07.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/42] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 02.07.2004 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 02.07.2004 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 19.07.2004 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.03.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 27.10.2004 | BE | 27.10.2004 | CH | 27.10.2004 | ES | 27.10.2004 | FI | 27.10.2004 | FR | 27.10.2004 | IT | 27.10.2004 | LI | 27.10.2004 | DK | 27.01.2005 | GR | 27.01.2005 | SE | 27.01.2005 | PT | 27.03.2005 | [2008/03] |
Frühere [2007/35] | AT | 27.10.2004 | |
BE | 27.10.2004 | ||
CH | 27.10.2004 | ||
ES | 27.10.2004 | ||
FI | 27.10.2004 | ||
FR | 27.10.2004 | ||
IT | 27.10.2004 | ||
LI | 27.10.2004 | ||
DK | 27.01.2005 | ||
GR | 27.01.2005 | ||
SE | 27.01.2005 | ||
Frühere [2007/08] | AT | 27.10.2004 | |
BE | 27.10.2004 | ||
CH | 27.10.2004 | ||
ES | 27.10.2004 | ||
FI | 27.10.2004 | ||
FR | 27.10.2004 | ||
LI | 27.10.2004 | ||
DK | 27.01.2005 | ||
GR | 27.01.2005 | ||
SE | 27.01.2005 | ||
Frühere [2006/32] | AT | 27.10.2004 | |
BE | 27.10.2004 | ||
CH | 27.10.2004 | ||
FI | 27.10.2004 | ||
FR | 27.10.2004 | ||
LI | 27.10.2004 | ||
DK | 27.01.2005 | ||
GR | 27.01.2005 | ||
Frühere [2005/51] | AT | 27.10.2004 | |
BE | 27.10.2004 | ||
CH | 27.10.2004 | ||
FI | 27.10.2004 | ||
LI | 27.10.2004 | ||
DK | 27.01.2005 | ||
GR | 27.01.2005 | ||
Frühere [2005/46] | AT | 27.10.2004 | |
CH | 27.10.2004 | ||
FI | 27.10.2004 | ||
LI | 27.10.2004 | ||
DK | 27.01.2005 | ||
GR | 27.01.2005 | ||
Frühere [2005/36] | AT | 27.10.2004 | |
CH | 27.10.2004 | ||
FI | 27.10.2004 | ||
LI | 27.10.2004 | ||
GR | 27.01.2005 | ||
Frühere [2005/26] | CH | 27.10.2004 | |
FI | 27.10.2004 | ||
LI | 27.10.2004 | ||
GR | 27.01.2005 | ||
Frühere [2005/25] | CH | 27.10.2004 | |
FI | 27.10.2004 | ||
LI | 27.10.2004 | ||
Frühere [2005/24] | FI | 27.10.2004 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US3348116 (FREEMAN ARTHUR H, et al) [A] 1* column 2, line 43 - line 63; figures 1-6 *; | [Y]US5009384 (GERKE DAVID B [CA], et al) [Y] 1 * column 3, line 13 - line 26; figures 1,2 *; | [Y]US5687939 (MOSCOVITCH JERRY [CA]) [Y] 1 * column 3, line 12 - line 20; figures 1-6 *; | [PX]WO0039493 (MOSCOVITCH JERRY [CA], et al) [PX] 1 * page 18, line 21 - line 30; figure 20 * |