EP1271366 - VERFAHREN UND SYSTEM ZUM HELFEN UM IN EINEM HAUSHALT ENERGIE ZU SPAREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 20.06.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.06.2003 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 06.08.2003 [2003/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kojima, Yusuke 4-1, Hiraisanso Takarazuka-shi Hyogo 665-0817 / JP | [N/P] |
Frühere [2003/01] | Für alle benannten Staaten Kojima, Yusuke 4-1, Hiraisanso Takarazuka-shi, Hyogo 665-0817 / JP | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2003/01] | Vertreter | Robinson, Ian Michael, et al Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | [N/P] |
Frühere [2003/01] | Robinson, Ian Michael, et al Appleyard Lees, 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00953459.5 | 17.08.2000 | [2003/01] | WO2000JP05500 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19990232019 | 18.08.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 23201999 | JP19990279066 | 30.09.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 27906699 | JP20000097501 | 31.03.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2000097501 | JP20000243761 | 11.08.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2000243761 | [2003/01] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0113294 | Datum: | 22.02.2001 | Sprache: | EN | [2001/08] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1271366 | Datum: | 02.01.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 22.02.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 22.02.2001 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.03.2003 | Klassifikation | IPC: | G06F17/60 | [2003/01] | CPC: |
G06Q50/06 (EP,US);
G06Q10/10 (EP);
H02J2310/14 (EP);
H02J3/14 (EP,US);
Y02B70/30 (EP);
Y02B70/3225 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, LI [2003/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUM HELFEN UM IN EINEM HAUSHALT ENERGIE ZU SPAREN | [2003/01] | Englisch: | ENERGY-SAVING ASSISTING METHOD AND SYSTEM FOR HOUSEHOLD | [2003/01] | Französisch: | PROCEDE ET SYSTEME DE MAITRISE ET D'ECONOMIES D'ENERGIE POUR LES MENAGES | [2003/01] | Eintritt in die regionale Phase | 04.03.2002 | Übersetzung eingereicht | 04.03.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.03.2002 | Recherchengebühr entrichtet | 04.03.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.03.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.02.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 04.03.2002 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.03.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2003/01] | 06.06.2003 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2003/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.03.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No Search | Internationale Recherche | [A]JPH02270062 (GOTO SHIGERU, et al); | [Y]JPH0518995 (TOKYO ELECTRIC POWER CO, et al); | [Y]JPH0850501 (TAKENAKA KOMUTEN CO, et al); | [Y]JPH0922432 (HITACHI LTD); | [A]JPH09259203 (FUJITSU LTD); | [Y]JPH1049552 (SHIMIZU CONSTRUCTION CO LTD); | [Y]JPH1166175 (HITACHI LTD); | [Y]JPH11119846 (OMRON TATEISI ELECTRONICS CO); | [XP]JPH11328152 (TOSHIBA CORP) |