EP1208149 - THERMOPLASTISCHE ALIPHATISCHE POLYESTERZUSAMMENSETZUNGEN, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND IHRE VERWENDUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.11.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.12.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 14.01.2009 [2009/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SOLVAY (Société Anonyme) Rue du Prince Albert, 33 1050 Bruxelles / BE | [2002/22] | Erfinder | 01 /
CLAEYS, Ivan L. Van Beethovenlaan 7 B-3191 Boortmeerbeek / BE | 02 /
WAUTIER, Henri 19, rue Louis Catala B-7090 Braine-Le-Comte / BE | 03 /
MANFREDI, Dino Wittebroodhof 30 B-9052 Zwijnaarde / BE | [2002/22] | Vertreter | Jacques, Philippe, et al Solvay S.A. Département de la Propriété Industrielle Rue de Ransbeek, 310 1120 Bruxelles / BE | [N/P] |
Frühere [2003/21] | Jacques, Philippe, et al Solvay S.A. Département Propriété Industrielle 310, rue de Ransbeek 1120 Bruxelles / BE | ||
Frühere [2002/22] | Dufrasne, Eugène, et al Solvay S.A., Département Propriété Industrielle, 310, rue de Ransbeek 1120 Bruxelles / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00956330.5 | 25.07.2000 | [2002/22] | WO2000EP07274 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | BE19990000510 | 27.07.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: BE 9900510 | [2002/22] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0107512 | Datum: | 01.02.2001 | Sprache: | FR | [2001/05] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1208149 | Datum: | 29.05.2002 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 01.02.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1208149 | Datum: | 18.01.2006 | Sprache: | FR | [2006/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 01.02.2001 | Klassifikation | IPC: | C08K5/14, C08L67/04, // C08L67:04, C08L67:04 | [2002/22] | CPC: |
C08K5/14 (EP,US);
C08L67/04 (EP,US)
| C-Set: |
C08K5/14, C08L67/04 (EP,US);
C08L67/04, C08L67/04 (US,EP) | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2006/03] |
Frühere [2002/22] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | THERMOPLASTISCHE ALIPHATISCHE POLYESTERZUSAMMENSETZUNGEN, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND IHRE VERWENDUNGEN | [2002/22] | Englisch: | THERMOPLASTIC ALIPHATIC POLYESTER COMPOSITIONS, PREPARATION METHOD AND USES THEREOF | [2002/22] | Französisch: | COMPOSITIONS DE POLYESTERS ALIPHATIQUES THERMOPLASTIQUES, PROCEDE POUR LEUR PREPARATION ET UTILISATION DE CELLES-CI | [2002/22] | Eintritt in die regionale Phase | 27.02.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.02.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.02.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.02.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 27.02.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/22] | 19.02.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 14.08.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.09.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.12.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.01.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.05.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.02.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.05.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.07.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.11.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.11.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 19.10.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.07.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 01.08.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 18.01.2006 | CY | 18.01.2006 | FI | 18.01.2006 | IE | 18.01.2006 | NL | 18.01.2006 | DK | 18.04.2006 | SE | 18.04.2006 | GR | 19.04.2006 | PT | 19.06.2006 | LU | 25.07.2006 | CH | 31.07.2006 | LI | 31.07.2006 | MC | 31.07.2006 | [2009/03] |
Frühere [2008/36] | AT | 18.01.2006 | |
FI | 18.01.2006 | ||
IE | 18.01.2006 | ||
NL | 18.01.2006 | ||
DK | 18.04.2006 | ||
SE | 18.04.2006 | ||
GR | 19.04.2006 | ||
PT | 19.06.2006 | ||
LU | 25.07.2006 | ||
CH | 31.07.2006 | ||
LI | 31.07.2006 | ||
MC | 31.07.2006 | ||
Frühere [2008/19] | AT | 18.01.2006 | |
FI | 18.01.2006 | ||
IE | 18.01.2006 | ||
NL | 18.01.2006 | ||
DK | 18.04.2006 | ||
SE | 18.04.2006 | ||
GR | 19.04.2006 | ||
PT | 19.06.2006 | ||
CH | 31.07.2006 | ||
LI | 31.07.2006 | ||
MC | 31.07.2006 | ||
Frühere [2007/45] | AT | 18.01.2006 | |
FI | 18.01.2006 | ||
IE | 18.01.2006 | ||
NL | 18.01.2006 | ||
DK | 18.04.2006 | ||
SE | 18.04.2006 | ||
PT | 19.06.2006 | ||
CH | 31.07.2006 | ||
LI | 31.07.2006 | ||
MC | 31.07.2006 | ||
Frühere [2007/35] | AT | 18.01.2006 | |
FI | 18.01.2006 | ||
IE | 18.01.2006 | ||
IT | 18.01.2006 | ||
NL | 18.01.2006 | ||
DK | 18.04.2006 | ||
SE | 18.04.2006 | ||
PT | 19.06.2006 | ||
CH | 31.07.2006 | ||
LI | 31.07.2006 | ||
MC | 31.07.2006 | ||
Frühere [2007/30] | AT | 18.01.2006 | |
FI | 18.01.2006 | ||
IE | 18.01.2006 | ||
NL | 18.01.2006 | ||
DK | 18.04.2006 | ||
SE | 18.04.2006 | ||
PT | 19.06.2006 | ||
CH | 31.07.2006 | ||
LI | 31.07.2006 | ||
MC | 31.07.2006 | ||
Frühere [2007/19] | AT | 18.01.2006 | |
FI | 18.01.2006 | ||
IE | 18.01.2006 | ||
NL | 18.01.2006 | ||
DK | 18.04.2006 | ||
SE | 18.04.2006 | ||
PT | 19.06.2006 | ||
MC | 31.07.2006 | ||
Frühere [2006/51] | AT | 18.01.2006 | |
FI | 18.01.2006 | ||
IE | 18.01.2006 | ||
NL | 18.01.2006 | ||
DK | 18.04.2006 | ||
SE | 18.04.2006 | ||
PT | 19.06.2006 | ||
Frühere [2006/48] | AT | 18.01.2006 | |
FI | 18.01.2006 | ||
IE | 18.01.2006 | ||
NL | 18.01.2006 | ||
SE | 18.04.2006 | ||
PT | 19.06.2006 | ||
Frühere [2006/45] | AT | 18.01.2006 | |
FI | 18.01.2006 | ||
NL | 18.01.2006 | ||
SE | 18.04.2006 | ||
Frühere [2006/43] | AT | 18.01.2006 | |
FI | 18.01.2006 | ||
Frühere [2006/36] | FI | 18.01.2006 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0443270 (MINNESOTA MINING & MFG [US]) [A] 1-16* page 3, line 31 - line 45; claims 1-10 *; | [X]WO9518169 (NESTE OY [FI], et al) [X] 1-22 * page 1, line 1 - page 7, line 6; claims 1-22 *; | [A]US5798435 (GRUBER PATRICK RICHARD [US], et al) [A] 1,10 * claims 1,13 *; | [X] - CAVALLARO P ET AL, "REACTIVE BLENDING OF BIOAFFINE POLYESTERS THROUGH FREE-RADICAL PROCESSES", ANGEWANDTE MAKROMOLEKULARE CHEMIE. APPLIED MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS,DE,WILEY VCH,WEINHEIM, (19930801), vol. 210, ISSN 0003-3146, pages 129 - 141, XP000396026 [X] 1-5,7,10 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/apmc.1993.052100110 |