EP1214533 - STUFENLOS REGELBARES GETRIEBE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.01.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.07.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 20.08.2008 [2008/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hamapro Holding B.V. Nijverheidsweg 12 8084 GW 't Harde / NL | [2004/12] |
Frühere [2002/25] | Für alle benannten Staaten Hamapro Holding B.V. Nijverheidsweg 12 8084 GW t'Harde / NL | Erfinder | 01 /
HOOGENBERG, Heerke Groenling 11 NL-7463 BH Rijssen / NL | [2002/25] | Vertreter | 't Jong, Bastiaan Jacob Arnold & Siedsma Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC The Hague / NL | [N/P] |
Frühere [2008/34] | 't Jong, Bastiaan Jacob Arnold & Siedsma Sweelinckplein 1 2517 GK Den Haag / NL | ||
Frühere [2002/25] | 't Jong, Bastiaan Jacob Arnold & Siedsma, Sweelinckplein 1 2517 GK The Hague / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00957144.9 | 25.08.2000 | [2002/25] | WO2000NL00594 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NL19991013046 | 15.09.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 1013046 | NL20001014153 | 24.01.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 1014153 | NL20001014505 | 25.02.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 1014505 | [2002/25] | Anmeldesprache | NL | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0120193 | Datum: | 22.03.2001 | Sprache: | EN | [2001/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1214533 | Datum: | 19.06.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 22.03.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/25] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1214533 | Datum: | 17.03.2004 | Sprache: | EN | [2004/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 22.03.2001 | Klassifikation | IPC: | F16H15/42 | [2002/25] | CPC: |
F16H15/42 (EP,US);
F16H15/24 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2004/12] |
Frühere [2002/25] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STUFENLOS REGELBARES GETRIEBE | [2002/25] | Englisch: | CONTINUOUS VARIABLE TRANSMISSION | [2002/25] | Französisch: | TRANSMISSION VARIABLE ET CONTINUE | [2002/25] | Eintritt in die regionale Phase | 22.03.2001 | Übersetzung eingereicht | 03.04.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.04.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.04.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.04.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 03.04.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/25] | 28.08.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.04.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 13.06.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.08.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.12.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.12.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 20.12.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/10] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 13.06.2003 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 13.06.2003 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 02.07.2003 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.08.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 17.03.2004 | CH | 17.03.2004 | CY | 17.03.2004 | FI | 17.03.2004 | LI | 17.03.2004 | DK | 17.06.2004 | GR | 17.06.2004 | IE | 25.08.2004 | LU | 25.08.2004 | MC | 31.08.2004 | [2007/08] |
Frühere [2005/46] | AT | 17.03.2004 | |
CH | 17.03.2004 | ||
FI | 17.03.2004 | ||
LI | 17.03.2004 | ||
DK | 17.06.2004 | ||
GR | 17.06.2004 | ||
IE | 25.08.2004 | ||
MC | 31.08.2004 | ||
Frühere [2005/23] | AT | 17.03.2004 | |
CH | 17.03.2004 | ||
FI | 17.03.2004 | ||
LI | 17.03.2004 | ||
DK | 17.06.2004 | ||
GR | 17.06.2004 | ||
MC | 31.08.2004 | ||
Frühere [2005/18] | AT | 17.03.2004 | |
CH | 17.03.2004 | ||
FI | 17.03.2004 | ||
LI | 17.03.2004 | ||
DK | 17.06.2004 | ||
GR | 17.06.2004 | ||
Frühere [2004/44] | AT | 17.03.2004 | |
CH | 17.03.2004 | ||
FI | 17.03.2004 | ||
LI | 17.03.2004 | ||
GR | 17.06.2004 | ||
Frühere [2004/43] | AT | 17.03.2004 | |
FI | 17.03.2004 | ||
GR | 17.06.2004 | ||
Frühere [2004/41] | FI | 17.03.2004 | |
GR | 17.06.2004 | ||
Frühere [2004/40] | FI | 17.03.2004 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]FR608487 (VIZET ALPHONSE [FR]) [A] 1,9 * figure - *; | [A]US2325323 (JOHNSON CARL E, et al) [A] 1,9* figure - *; | [A]US2336799 (PALM BERNHARD N) [A] 1,9 * figure - *; | [A]DE812618 (BIASI KARL) [A] 1,9 * figure - *; | [DA]EP0688407 (HOOGENBERG HEERKE [NL]) [DA] 1,9 * figure 1 * |