EP1222748 - SYSTEM ZUR SIGNALERFASSUNG FÜR EINEN SPREIZSPEKTRUMEMPFÄNGER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.06.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.02.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 23.03.2011 [2011/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten U-NAV Microelectronics Corporation 15255 Alton Parkway, Suite 200 Irvine, CA 92618 / US | [2007/33] |
Frühere [2002/29] | Für alle benannten Staaten U-NAV Microelectronics Corporation 15255 Alton Parkway, Suite 200 Irvine, CA 92618 / US | Erfinder | 01 /
EEROLA, Ville Aukustintie 2-4 B 4 FIN-39160 Julkujärvi / FI | 02 /
RITONIEMI, Tapani Ville Ritolan tie 168 FIN-61100 Peräseinäjoki / FI | [2002/29] | Vertreter | Naylor, Matthew John, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [N/P] |
Frühere [2008/12] | Naylor, Matthew John, et al Mewburn Ellis LLP York House, 23 Kingsway London WC2B 6HP / GB | ||
Frühere [2002/29] | Äkräs, Tapio Juhani Kolster Oy Ab,P.O. Box 148, Iso Roobertinkatu 23 00121 Helsinki / FI | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00969580.0 | 12.10.2000 | [2002/29] | WO2000FI00879 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FI19990002210 | 13.10.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FI 992210 | FI20000002154 | 29.09.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FI 20002154 | [2002/29] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0128116 | Datum: | 19.04.2001 | Sprache: | EN | [2001/16] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1222748 | Datum: | 17.07.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.04.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1222748 | Datum: | 15.08.2007 | Sprache: | EN | [2007/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 19.04.2001 | Klassifikation | IPC: | H04B1/707 | [2002/29] | CPC: |
H04B1/708 (EP,US);
H04B1/7093 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/29] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM ZUR SIGNALERFASSUNG FÜR EINEN SPREIZSPEKTRUMEMPFÄNGER | [2002/29] | Englisch: | SIGNAL ACQUISITION SYSTEM FOR SPREAD SPECTRUM RECEIVER | [2002/29] | Französisch: | SYSTEME D'ACQUISITION DE SIGNAUX POUR RECEPTEUR A SPECTRE ETALE | [2002/29] | Eintritt in die regionale Phase | 19.04.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.04.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.04.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.05.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: SE | 19.04.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/29] | 27.03.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.07.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.07.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 16.05.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.10.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.10.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 15.08.2007 | BE | 15.08.2007 | CH | 15.08.2007 | CY | 15.08.2007 | DK | 15.08.2007 | FI | 15.08.2007 | LI | 15.08.2007 | NL | 15.08.2007 | IE | 12.10.2007 | LU | 12.10.2007 | FR | 31.10.2007 | IT | 31.10.2007 | MC | 31.10.2007 | SE | 15.11.2007 | GR | 16.11.2007 | ES | 26.11.2007 | PT | 15.01.2008 | [2011/12] |
Frühere [2009/37] | AT | 15.08.2007 | |
BE | 15.08.2007 | ||
CH | 15.08.2007 | ||
CY | 15.08.2007 | ||
DK | 15.08.2007 | ||
FI | 15.08.2007 | ||
LI | 15.08.2007 | ||
NL | 15.08.2007 | ||
IE | 12.10.2007 | ||
LU | 12.10.2007 | ||
FR | 31.10.2007 | ||
MC | 31.10.2007 | ||
SE | 15.11.2007 | ||
GR | 16.11.2007 | ||
ES | 26.11.2007 | ||
PT | 15.01.2008 | ||
Frühere [2009/33] | AT | 15.08.2007 | |
BE | 15.08.2007 | ||
CH | 15.08.2007 | ||
CY | 15.08.2007 | ||
DK | 15.08.2007 | ||
FI | 15.08.2007 | ||
LI | 15.08.2007 | ||
NL | 15.08.2007 | ||
IE | 12.10.2007 | ||
FR | 31.10.2007 | ||
MC | 31.10.2007 | ||
SE | 15.11.2007 | ||
GR | 16.11.2007 | ||
ES | 26.11.2007 | ||
PT | 15.01.2008 | ||
Frühere [2009/27] | AT | 15.08.2007 | |
BE | 15.08.2007 | ||
CH | 15.08.2007 | ||
DK | 15.08.2007 | ||
FI | 15.08.2007 | ||
LI | 15.08.2007 | ||
NL | 15.08.2007 | ||
IE | 12.10.2007 | ||
FR | 31.10.2007 | ||
MC | 31.10.2007 | ||
SE | 15.11.2007 | ||
GR | 16.11.2007 | ||
ES | 26.11.2007 | ||
PT | 15.01.2008 | ||
Frühere [2008/48] | AT | 15.08.2007 | |
BE | 15.08.2007 | ||
CH | 15.08.2007 | ||
DK | 15.08.2007 | ||
FI | 15.08.2007 | ||
LI | 15.08.2007 | ||
NL | 15.08.2007 | ||
IE | 12.10.2007 | ||
MC | 31.10.2007 | ||
SE | 15.11.2007 | ||
GR | 16.11.2007 | ||
ES | 26.11.2007 | ||
PT | 15.01.2008 | ||
Frühere [2008/28] | AT | 15.08.2007 | |
BE | 15.08.2007 | ||
CH | 15.08.2007 | ||
DK | 15.08.2007 | ||
FI | 15.08.2007 | ||
LI | 15.08.2007 | ||
NL | 15.08.2007 | ||
MC | 31.10.2007 | ||
SE | 15.11.2007 | ||
GR | 16.11.2007 | ||
ES | 26.11.2007 | ||
PT | 15.01.2008 | ||
Frühere [2008/26] | AT | 15.08.2007 | |
BE | 15.08.2007 | ||
CH | 15.08.2007 | ||
DK | 15.08.2007 | ||
FI | 15.08.2007 | ||
LI | 15.08.2007 | ||
NL | 15.08.2007 | ||
MC | 31.10.2007 | ||
GR | 16.11.2007 | ||
ES | 26.11.2007 | ||
PT | 15.01.2008 | ||
Frühere [2008/23] | AT | 15.08.2007 | |
BE | 15.08.2007 | ||
CH | 15.08.2007 | ||
DK | 15.08.2007 | ||
FI | 15.08.2007 | ||
LI | 15.08.2007 | ||
NL | 15.08.2007 | ||
GR | 16.11.2007 | ||
ES | 26.11.2007 | ||
Frühere [2008/19] | AT | 15.08.2007 | |
BE | 15.08.2007 | ||
CH | 15.08.2007 | ||
FI | 15.08.2007 | ||
LI | 15.08.2007 | ||
NL | 15.08.2007 | ||
GR | 16.11.2007 | ||
ES | 26.11.2007 | ||
Frühere [2008/13] | AT | 15.08.2007 | |
CH | 15.08.2007 | ||
FI | 15.08.2007 | ||
LI | 15.08.2007 | ||
NL | 15.08.2007 | ||
ES | 26.11.2007 | ||
Frühere [2008/10] | FI | 15.08.2007 | |
NL | 15.08.2007 | ||
ES | 26.11.2007 | ||
Frühere [2008/09] | NL | 15.08.2007 | |
ES | 26.11.2007 | ||
Frühere [2008/08] | ES | 26.11.2007 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0772305 (YOZAN INC [JP], et al); | [A]EP0874471 (SHARP KK [JP]); | [A]EP0886386 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]); | [A]EP0924871 (SONY CORP [JP]); | [A]EP0944178 (SONY CORP [JP]) |