EP1227075 - VERFAHREN ZUR ABTRENNUNG UND RÜCKGEWINNUNG VON DIMETHYLTEREPHTHALAT UND ETHYLENGLYKOL AUS POLYESTERABFÄLLEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.06.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.10.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 09.11.2011 [2011/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TEIJIN LIMITED 6-7 Minamihommachi 1-chome, Chuo-ku Osaka-shi Osaka 541-0054 / JP | [2009/22] |
Frühere [2002/31] | Für alle benannten Staaten TEIJIN LIMITED 6-7, Minamihonmachi 1-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 541-0054 / JP | Erfinder | 01 /
ISHIHARA, Kenichi, c/o Teijin Limited Matsuyama Factory,77, Kitayoshida-cho Matsuyama-shi, Ehime 791-8041 / JP | 02 /
ISHIDA, Kenji, c/o Teijin Limited 1-1, Uchisaiwaicho 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 / JP | 03 /
MIYAMOTO, Masanori, c/o Teijin Limited Matsuyama Factory,77, Kitayoshida-cho Matsuyama-shi, Ehime 791-8041 / JP | 04 /
NAKASHIMA, Minoru, c/o Teijin Limited Matsuyama Factory,77, Kitayoshida-cho Matsuyama-shi, Ehime 791-8041 / JP | 05 /
SATO, Kazuhiro, c/o Teijin Limited Matsuyama Factory,77, Kitayoshida-cho Matsuyama-shi, Ehime 791-8041 / JP | 06 /
HASEGAWA, Hideo, c/o Teijin Limited Matsuyama Factory,77, Kitayoshida-cho Matsuyama-shi, Ehime 791-8041 / JP | [2002/39] |
Frühere [2002/31] | 01 /
ISHIHARA, Kenichi, c/o Teijin Limited Matsuyama Factory,77, Kitayoshida-cho Matsuyama-shi, Ehime 791-8041 / JP | ||
02 /
ISHIDA, Kenji, c/o Teijin Limited Matsuyama Factory,77, Kitayoshida-cho Matsuyama-shi, Ehime 791-8041 / JP | |||
03 /
MIYAMOTO, Masanori, c/o Teijin Limited Matsuyama Factory,77, Kitayoshida-cho Matsuyama-shi, Ehime 791-8041 / JP | |||
04 /
NAKASHIMA, Minoru, c/o Teijin Limited Matsuyama Factory,77, Kitayoshida-cho Matsuyama-shi, Ehime 791-8041 / JP | |||
05 /
SATO, Kazuhiro, c/o Teijin Limited Matsuyama Factory,77, Kitayoshida-cho Matsuyama-shi, Ehime 791-8041 / JP | |||
06 /
HASEGAWA, Hideo, c/o Teijin Limited Matsuyama Factory,77, Kitayoshida-cho Matsuyama-shi, Ehime 791-8041 / JP | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2002/31] | HOFFMANN - EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00969909.1 | 19.10.2000 | [2002/31] | WO2000JP07289 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19990300619 | 22.10.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 30061999 | JP19990364479 | 22.12.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 36447999 | JP19990364480 | 22.12.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 36448099 | [2002/31] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0130729 | Datum: | 03.05.2001 | Sprache: | EN | [2001/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1227075 | Datum: | 31.07.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.05.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1227075 | Datum: | 29.07.2009 | Sprache: | EN | [2009/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 03.05.2001 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.07.2004 | Klassifikation | IPC: | C07C27/02, C07C67/03, C07C29/128 | [2004/35] | CPC: |
C07C67/03 (EP,US);
C07C27/00 (KR);
C07C29/1285 (EP,US);
C08G63/183 (EP,US);
C08J11/24 (EP,US);
C09D167/08 (EP,US);
| C-Set: |
C07C29/1285, C07C31/202 (US,EP);
C07C67/03, C07C69/82 (EP,US);
C09D167/08, C08L2666/02 (US,EP)
|
Frühere IPC [2002/31] | C07C27/02, C07C29/128, C07C31/20, C07C69/82, C07C67/03, C08J11/10, C08L67/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR ABTRENNUNG UND RÜCKGEWINNUNG VON DIMETHYLTEREPHTHALAT UND ETHYLENGLYKOL AUS POLYESTERABFÄLLEN | [2002/31] | Englisch: | METHOD FOR SEPARATING AND RECOVERING DIMETHYL TEREPHTHALATE AND ETHYLENE GLYCOL FROM POLYESTER WASTE | [2002/31] | Französisch: | PROCEDE DE SEPARATION ET DE RECUPERATION DE DIMETHYLTEREPHTHALATE ET D'ETHYLENE GLYCOL DE RESIDUS DE POLYESTER | [2002/31] | Eintritt in die regionale Phase | 22.04.2002 | Übersetzung eingereicht | 22.04.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.04.2002 | Recherchengebühr entrichtet | 22.04.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.04.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.03.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 22.04.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/31] | 30.05.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.10.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.11.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.03.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.03.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.05.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.10.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.10.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.10.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 29.07.2009 | BE | 29.07.2009 | CY | 29.07.2009 | DK | 29.07.2009 | FI | 29.07.2009 | SE | 29.07.2009 | IE | 19.10.2009 | LU | 19.10.2009 | GR | 30.10.2009 | CH | 31.10.2009 | LI | 31.10.2009 | MC | 31.10.2009 | ES | 09.11.2009 | PT | 29.11.2009 | [2011/45] |
Frühere [2011/21] | AT | 29.07.2009 | |
BE | 29.07.2009 | ||
DK | 29.07.2009 | ||
FI | 29.07.2009 | ||
SE | 29.07.2009 | ||
IE | 19.10.2009 | ||
LU | 19.10.2009 | ||
GR | 30.10.2009 | ||
CH | 31.10.2009 | ||
LI | 31.10.2009 | ||
MC | 31.10.2009 | ||
ES | 09.11.2009 | ||
PT | 29.11.2009 | ||
Frühere [2010/46] | AT | 29.07.2009 | |
BE | 29.07.2009 | ||
DK | 29.07.2009 | ||
FI | 29.07.2009 | ||
SE | 29.07.2009 | ||
IE | 19.10.2009 | ||
GR | 30.10.2009 | ||
CH | 31.10.2009 | ||
LI | 31.10.2009 | ||
MC | 31.10.2009 | ||
ES | 09.11.2009 | ||
PT | 29.11.2009 | ||
Frühere [2010/25] | AT | 29.07.2009 | |
BE | 29.07.2009 | ||
DK | 29.07.2009 | ||
FI | 29.07.2009 | ||
SE | 29.07.2009 | ||
MC | 31.10.2009 | ||
ES | 09.11.2009 | ||
PT | 29.11.2009 | ||
Frühere [2010/20] | AT | 29.07.2009 | |
DK | 29.07.2009 | ||
FI | 29.07.2009 | ||
SE | 29.07.2009 | ||
ES | 09.11.2009 | ||
PT | 29.11.2009 | ||
Frühere [2010/16] | AT | 29.07.2009 | |
FI | 29.07.2009 | ||
SE | 29.07.2009 | ||
ES | 09.11.2009 | ||
PT | 29.11.2009 | ||
Frühere [2010/09] | AT | 29.07.2009 | |
FI | 29.07.2009 | ||
SE | 29.07.2009 | ||
ES | 09.11.2009 | ||
Frühere [2010/08] | AT | 29.07.2009 | |
SE | 29.07.2009 | ||
ES | 09.11.2009 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]GB1296785 (INVENTA AG.) [X] 14 * claim - * * page 2, line 79 - line 85 *; | [A]US3907868 (CURRIE ROBERT MARION, et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]US5236959 (OAKLEY ETHERIDGE O [US], et al) [A] 1-15* the whole document *; | [A]US5504121 (WEST SIMON M [AU]) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]EP0723951 (ARS ING S R L [IT]) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]DE19646378 (BROWN JOHN DEUTSCHE ENG GMBH [DE]) [A] 1-15 * the whole document * | Internationale Recherche | [A]JPS432088B ; | [A]JPH07309809 (TEIJIN LTD); | [AP]JP2000169623 (IS KK) |