EP1218385 - CARBONMONOXIDQUELLE FÜR DIE HERSTELLUNG VON ÜBERGANGSMETALLCARBONYLKOMPLEXEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2002/27] | CARBONMONOXIDQUELLE FÜR DIE HERSTELLUNG VON ÜBERGANGSMETALLCARBONYLKOMPLEXE | ||
[2009/18] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.11.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.10.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 09.11.2011 [2011/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MALLINCKRODT INC. 675 McDonnell Boulevard St. Louis, MO 63134 / US | [2009/02] |
Frühere [2002/27] | Für alle benannten Staaten Mallinckrodt Inc. 675 McDonnell Boulevard St. Louis, MO 63134 / US | Erfinder | 01 /
ALBERTO, Roger, Ariel St. Georgenstrasse 54 CH-8400 Winterthur / CH | 02 /
SCHIBLI, Roger Weite Casse 28 5400 Baden / CH | [2002/37] |
Frühere [2002/27] | 01 /
ALBERTO, Roger, Ariel St. Georgenstrasse 54 CH-8400 Winterthur / CH | ||
02 /
SCHIBLI, Roger Weite Gasse 28 5400 Baden / CH | Vertreter | Bannerman, David Gardner, et al Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | [N/P] |
Frühere [2006/32] | Bannerman, David Gardner, et al Withers & Rogers LLP Goldings House, 2 Hays Lane London SE1 2HW / GB | ||
Frühere [2006/28] | Bannerman, David Gardner, et al Withers & Rogers LLP 60 Holly Walk Leamington Spa Warwickshire CV32 4JE / GB | ||
Frühere [2006/27] | Bannerman, David Gardner, et al Withers & Rogers LLP 9 The Parade Leamington Spa Warwickshire CV32 5DG / GB | ||
Frühere [2002/27] | Van Someren, Petronella F. H. M., et al Arnold & Siedsma, Advocaten en Octrooigemachtigden, Sweelinckplein 1 2517 GK Den Haag / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00972700.9 | 05.10.2000 | [2002/27] | WO2000EP09856 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP19990203254 | 05.10.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 99203254 | [2002/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0125243 | Datum: | 12.04.2001 | Sprache: | EN | [2001/15] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1218385 | Datum: | 03.07.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.04.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1218385 | Datum: | 07.01.2009 | Sprache: | EN | [2009/02] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.04.2001 | Klassifikation | IPC: | C07F5/02, C07F19/00 | [2002/27] | CPC: |
C07F5/022 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/27] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | CARBONMONOXIDQUELLE FÜR DIE HERSTELLUNG VON ÜBERGANGSMETALLCARBONYLKOMPLEXEN | [2009/18] | Englisch: | CARBON MONOXIDE SOURCE FOR PREPARATION OF TRANSITION-METAL-CARBONYL-COMPLEXES | [2002/27] | Französisch: | SOURCE DE MONOXYDE DE CARBONE UTILE DANS LA PREPARATION DE COMPLEXES CARBONYLE/METAUX DE TRANSITION | [2002/27] |
Frühere [2002/27] | CARBONMONOXIDQUELLE FÜR DIE HERSTELLUNG VON ÜBERGANGSMETALLCARBONYLKOMPLEXE | Eintritt in die regionale Phase | 04.04.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.04.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.04.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.04.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 04.04.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/27] | 02.02.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 03.08.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.04.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 02.11.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.03.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 31.08.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.10.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.03.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.09.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.01.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.05.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.09.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.09.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.10.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.10.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.10.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.10.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 07.01.2009 | PT | 08.06.2009 | IE | 05.10.2009 | LU | 05.10.2009 | [2011/45] |
Frühere [2011/21] | PT | 08.06.2009 | |
IE | 05.10.2009 | ||
LU | 05.10.2009 | ||
Frühere [2010/46] | PT | 08.06.2009 | |
IE | 05.10.2009 | ||
Frühere [2009/37] | PT | 08.06.2009 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO9848848 (MALLINCKRODT MEDICAL INC [US], et al) [A] 1-12* the whole document * |