EP1228620 - System zur kurzfristigen Ortung von Anbietern über das Internet [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2002/32] | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR KURZFRISTIGEN ORTUNG VON ANBIETERN ÜBER DAS INTERNET | ||
[2009/23] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.08.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.02.2019 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Staaten, in denen das Erlöschen rückgängig gemacht wurde: ES | veröffentlicht am 20.03.2019 [2019/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Highway to Health Inc. Radnor Corporate Center, 100 Matsonford Road, Building 1, Suite 100 Radnor, PA 19087 / US | [2009/43] |
Frühere [2002/32] | Für alle benannten Staaten Highway to Health Inc. Radnor Corporate Center, 100 Matsonford Road, Building 1, Suite 100 Radnor, PA 19087 / US | Erfinder | 01 /
MASCIANTONIO, Angelo 112 Rock Rose Lane Radnor, PA 19087 / US | 02 /
HEHER, Eliot 11 Chestnut Street Wellesley, MA 02481 / US | 03 /
BOHN, Peter 113 Cricket Avenue, Apartment 312 Ardmore, PA 19003 / US | [2002/32] | Vertreter | Wombwell, Francis, et al Forresters 15, Hamilton Square Birkenhead Merseyside CH41 6BR / GB | [N/P] |
Frühere [2008/41] | Wombwell, Francis, et al Potts, Kerr & Co. 15, Hamilton Square Birkenhead Merseyside CH41 6BR / GB | ||
Frühere [2002/32] | Wombwell, Francis, et al Potts, Kerr & Co. 15, Hamilton Square Birkenhead Merseyside CH41 6BR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00976817.7 | 02.11.2000 | [2002/32] | WO2000US30200 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990163065P | 02.11.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 163065 P | [2002/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO0133806 | Datum: | 10.05.2001 | Sprache: | EN | [2001/19] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1228620 | Datum: | 07.08.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.05.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1228620 | Datum: | 21.10.2009 | Sprache: | EN | [2009/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 17.01.2002 | Klassifikation | IPC: | H04L29/06 | [2002/32] | CPC: |
G06Q10/109 (EP,US);
H04L9/40 (US);
G16H40/20 (EP,US);
G16H40/67 (EP,US);
G16H80/00 (EP,US);
H04L67/02 (EP,US);
H04L67/56 (EP,US);
H04L67/568 (EP,US);
G06Q40/08 (EP,US);
G16H20/10 (EP,US);
H04L12/1818 (EP,US);
H04L67/565 (EP,US);
H04L69/329 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/32] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | System zur kurzfristigen Ortung von Anbietern über das Internet | [2009/23] | Englisch: | System for locating providers over the Internet on short notice | [2009/23] | Französisch: | Système pour localiser des fournisseurs sur l'Internet à très court préavis | [2009/23] |
Frühere [2002/32] | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR KURZFRISTIGEN ORTUNG VON ANBIETERN ÜBER DAS INTERNET | ||
Frühere [2002/32] | A SYSTEM AND METHOD FOR LOCATING PROVIDERS OVER THE INTERNET ON SHORT NOTICE | ||
Frühere [2002/32] | SYSTEME ET PROCEDE POUR LOCALISER DES FOURNISSEURS SUR L'INTERNET A TRES COURT PREAVIS | Eintritt in die regionale Phase | 27.05.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.05.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.05.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.05.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 27.05.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/32] | 23.09.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.01.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.08.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 22.02.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.11.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.03.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.09.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.01.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.05.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.08.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet | 03.08.2009 | Antrag auf Entscheidung eingegangen: Anmeldung gilt als zurückgenommen | 13.08.2009 | Ergebnis des Antrags auf Entscheidung (Anmeldung gilt als zurückgenommen): Request accepted | 08.09.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.09.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP09173550.6 / EP2146484 | Einspruch (Einsprüche) | 22.07.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.03.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 06.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.11.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 06.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 09.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 06.10.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2002 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   20.03.2003 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 21.10.2009 | CY | 21.10.2009 | TR | 21.10.2009 | LU | 02.11.2009 | MC | 30.11.2009 | GR | 22.01.2010 | [2019/12] |
Frühere [2018/28] | AT | 21.10.2009 | |
CY | 21.10.2009 | ||
ES | 21.10.2009 | ||
TR | 21.10.2009 | ||
LU | 02.11.2009 | ||
MC | 30.11.2009 | ||
GR | 22.01.2010 | ||
Frühere [2011/43] | AT | 21.10.2009 | |
CY | 21.10.2009 | ||
TR | 21.10.2009 | ||
LU | 02.11.2009 | ||
MC | 30.11.2009 | ||
GR | 22.01.2010 | ||
Frühere [2011/21] | AT | 21.10.2009 | |
LU | 02.11.2009 | ||
MC | 30.11.2009 | ||
GR | 22.01.2010 | ||
Frühere [2010/47] | AT | 21.10.2009 | |
MC | 30.11.2009 | ||
GR | 22.01.2010 | ||
Frühere [2010/30] | AT | 21.10.2009 | |
MC | 30.11.2009 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5893093 (WILLS KENNETH [US]) [A] 14-30* the whole document *; | [XY]US5960406 (RASANSKY RICHARD A [US], et al) [X] 1-3,5-13 * column 1, line 54 - column 2, line 58 * * column 4, line 8 - line 21 * * column 4, line 41 * [Y] 4; | [Y] - "MULTILINGUAL GLOSSARY OF TECHNICAL AND POPULAR MEDICAL TERMS IN NINE EUROPEAN LANGUAGES", FINAL REPORT, (199512), pages 1 - 11, URL: http://allserv.rug.ac.be/~rvdstich/eugloss/information.html, (20010713), XP002172039 [Y] 4 * the whole document * |