EP1234834 - DERIVATE DES 1,3,4-OXADIAZOLIN-2-ON UND MEDIKAMENTE, DIE DIESE DERIVATE ALS AKTIVE SUBSTANZEN ENTHALTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.08.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.08.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 29.09.2004 [2004/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 1-5, Doshomachi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-8526 / JP | [N/P] |
Frühere [2002/35] | Für alle benannten Staaten ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 1-5, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-8526 / JP | Erfinder | 01 /
OHMOTO, Kazuyuk, c/o Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 1-1, Sakurai 3-chome, Shimamoto-cho Mishima-gun Osaka 618-858 / JP | 02 /
OKUMA, Motohiro, c/o Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 1-1, Sakurai 3-chome, Shimamoto-cho Mishima-gun Osaka 618-858 / JP | 03 /
SEKIOKA, Tomohiko, c/o Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 1-1, Sakurai 3-chome, Shimamoto-cho Mishima-gun Osaka 618-858 / JP | [2002/47] |
Frühere [2002/35] | 01 /
OHMOTO, Kazuyuk, Minase Research Institute Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 1-1, Sakurai 3-chome Shimamoto-cho, Mishima-gun Osaka 618-858 / JP | ||
02 /
OKUMA, Motohiro, Minase Research Institute Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 1-1, Sakurai 3-chome Shimamoto-cho, Mishima-gun Osaka 618-858 / JP | |||
03 /
SEKIOKA, Tomohiko, Minase Research Institute Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 1-1, Sakurai 3-chome Shimamoto-cho, Mishima-gun Osaka 618-858 / JP | Vertreter | Henkel & Partner mbB Patentanwaltskanzlei, Rechtsanwaltskanzlei Maximiliansplatz 21 80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2002/35] | Henkel, Feiler, Hänzel Möhlstrasse 37 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00978052.9 | 01.12.2000 | [2002/35] | WO2000JP08516 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19990344450 | 03.12.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 34445099 | [2002/35] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0140263 | Datum: | 07.06.2001 | Sprache: | EN | [2001/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1234834 | Datum: | 28.08.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.06.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 07.06.2001 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.12.2002 | Klassifikation | IPC: | C07K5/083, A61K38/06, A61P1/02, A61P1/04, A61P9/10, A61P11/00, A61P29/00, A61P43/00 | [2002/35] | CPC: |
C07K5/1027 (EP,US);
C07K5/0804 (KR);
A61P1/02 (EP);
A61P1/04 (EP);
A61P11/00 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P9/10 (EP);
C07K5/101 (EP,US);
A61K38/00 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/35] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DERIVATE DES 1,3,4-OXADIAZOLIN-2-ON UND MEDIKAMENTE, DIE DIESE DERIVATE ALS AKTIVE SUBSTANZEN ENTHALTEN | [2002/35] | Englisch: | 1,3,4-OXADIAZOLIN-2-ONE DERIVATIVES AND DRUGS CONTAINING THESE DERIVATIVES AS THE ACTIVE INGREDIENT | [2002/35] | Französisch: | DERIVES DE 1,3,4-OXADIAZOLINE-2-ONE ET MEDICAMENTS CONTENANT CES DERIVES UTILES COMME INGREDIENT ACTIF | [2002/35] | Eintritt in die regionale Phase | 28.05.2002 | Übersetzung eingereicht | 28.05.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.05.2002 | Recherchengebühr entrichtet | 28.05.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.05.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.06.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 28.05.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/35] | 31.03.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.09.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.11.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.03.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/40] | 29.04.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2004/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.12.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [E]EP1234820 (ONO PHARMACEUTICAL CO [JP]) [E] 1,2* page 26, formula (I-1f) * | Internationale Recherche | [A]WO9824806 (CORTECH INC [US], et al); | [A] - MACIEJ WIECZOREK ET AL., "Biochemical characterization of alpha-ketooxadiazole inhibitors of elastases", ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS, (1999), vol. 367, no. 2, pages 193 - 201, XP002937402 DOI: http://dx.doi.org/10.1006/abbi.1999.1249 |