EP1234454 - GEBÜHRENERHEBUNG IN RUNDFUNKDIENSTE ANBIETENDEM TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.08.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.10.2010 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR | veröffentlicht am 24.11.2010 [2010/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MTV Corporation Ilmalantori 2 00240 Helsinki / FI | Für alle benannten Staaten TeliaSonera Finland Oyj Teollisuuskatu 15 00510 Helsinki / FI | [2005/27] |
Frühere [2003/51] | Für alle benannten Staaten Alma Media OYJ Eteläesplanadi 14 00100 Helsinki / FI | ||
Für alle benannten Staaten TeliaSonera Finland Oyj Teollisuuskatu 15 00510 Helsinki / FI | |||
Frühere [2003/48] | Für alle benannten Staaten Alma Media OYJ Eteläesplanadi 14 00100 Helsinki / FI | ||
Für alle benannten Staaten TeliaSonera Oyj Teollisuuskatu 15 00510 Helsinki / FI | |||
Frühere [2002/35] | Für alle benannten Staaten Alma Media OYJ Eteläesplanadi 14 00100 Helsinki / FI | ||
Für alle benannten Staaten Sonera Oyj Teollisuuskatu 15 00510 Helsinki / FI | Erfinder | 01 /
MÄKIPÄÄ, Risto Ylätie 11 FIN-50670 Otava / FI | 02 /
HAVIA, Jorma Unikkotie 2 A 4 FIN-01300 Vantaa / FI | [2002/35] | Vertreter | Kaukonen, Juha Veikko, et al Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu 23 P.O. Box 148 00121 Helsinki / FI | [N/P] |
Frühere [2002/35] | Kaukonen, Juha Veikko, et al Kolster Oy Ab, Iso Roobertinkatu 23, P.O. Box 148 00121 Helsinki / FI | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00985300.3 | 01.12.2000 | [2002/35] | WO2000FI01064 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FI19990002610 | 03.12.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FI 992610 | [2002/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0139576 | Datum: | 07.06.2001 | Sprache: | EN | [2001/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1234454 | Datum: | 28.08.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.06.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1234454 | Datum: | 22.10.2008 | Sprache: | EN | [2008/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 07.06.2001 | Klassifikation | IPC: | H04Q1/00 | [2002/35] | CPC: |
H04N21/8586 (EP);
H04L12/14 (EP);
H04N21/2543 (EP);
H04N21/6175 (EP);
H04N7/17309 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/35] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GEBÜHRENERHEBUNG IN RUNDFUNKDIENSTE ANBIETENDEM TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM | [2002/35] | Englisch: | CHARGING IN TELECOMMUNICATION SYSTEM OFFERING BROADCAST SERVICES | [2002/35] | Französisch: | PROCEDE DE TAXATION DANS UN SYSTEME DE TELECOMMMUNICATION OFFRANT DES SERVICES DE RADIODIFFUSION | [2002/35] | Eintritt in die regionale Phase | 31.05.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 31.05.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 31.05.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.06.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: SE | 31.05.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/35] | 14.08.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.11.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.04.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.08.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.08.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.07.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.05.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.11.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 13.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 22.10.2008 | BE | 22.10.2008 | CY | 22.10.2008 | FI | 22.10.2008 | NL | 22.10.2008 | IE | 01.12.2008 | LU | 01.12.2008 | CH | 31.12.2008 | LI | 31.12.2008 | MC | 31.12.2008 | GR | 23.01.2009 | PT | 23.03.2009 | [2010/47] |
Frühere [2010/34] | AT | 22.10.2008 | |
BE | 22.10.2008 | ||
CY | 22.10.2008 | ||
FI | 22.10.2008 | ||
NL | 22.10.2008 | ||
IE | 01.12.2008 | ||
LU | 01.12.2008 | ||
CH | 31.12.2008 | ||
LI | 31.12.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
PT | 23.03.2009 | ||
Frühere [2010/32] | AT | 22.10.2008 | |
BE | 22.10.2008 | ||
FI | 22.10.2008 | ||
NL | 22.10.2008 | ||
IE | 01.12.2008 | ||
LU | 01.12.2008 | ||
CH | 31.12.2008 | ||
LI | 31.12.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
PT | 23.03.2009 | ||
Frühere [2009/47] | AT | 22.10.2008 | |
BE | 22.10.2008 | ||
FI | 22.10.2008 | ||
NL | 22.10.2008 | ||
IE | 01.12.2008 | ||
CH | 31.12.2008 | ||
LI | 31.12.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
PT | 23.03.2009 | ||
Frühere [2009/34] | AT | 22.10.2008 | |
BE | 22.10.2008 | ||
FI | 22.10.2008 | ||
NL | 22.10.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
PT | 23.03.2009 | ||
Frühere [2009/32] | AT | 22.10.2008 | |
BE | 22.10.2008 | ||
FI | 22.10.2008 | ||
NL | 22.10.2008 | ||
PT | 23.03.2009 | ||
Frühere [2009/25] | AT | 22.10.2008 | |
FI | 22.10.2008 | ||
NL | 22.10.2008 | ||
PT | 23.03.2009 | ||
Frühere [2009/23] | AT | 22.10.2008 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]FR2634963 (VIDEO JUKEBOX NETWORK [US]); | [A]US5089885 (CLARK MORRIS [US]); | [A]EP0877499 (SONY CORP [JP]); | [AP]WO0004717 (THOMSON CONSUMER ELECTRONICS [US], et al) |