EP1239769 - EINNEHMBARE VORRICHTUNG ZUR FREISETZUNG VON SUBSTANZEN AN DEFINIERTEN ORTEN DES VERDAUUNGSTRAKTES [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.04.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.04.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 09.06.2004 [2004/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Phaeton Research Ltd Mere Way, Ruddington Fields Ruddington Nottingham NG11 6JS / GB | [N/P] |
Frühere [2002/38] | Für alle benannten Staaten Phaeton Research Ltd Mere Way, Ruddington Fields Ruddington, Nottingham NG11 6JS / GB | Erfinder | 01 /
Houzego, Peter John 8 The Drift Oakington Cambridge CB4 5AD / GB | 02 /
Westland, Duncan James 30 Plumian WAy Balsham Cambridge CB1 6EG / GB | 03 /
Morgan, Peter Neil 21 Bishops Road Cambridge CB2 2NQ / GB | 04 /
Wilding, Ian Robert 10 Glebe Street Beeston Nottingham NG9 1BZ / GB | 05 /
Hirst, Peter, Hanson 47 Charlock Gardens Bingham Nottinghamshire NG13 8UH / GB | [2002/38] | Vertreter | Powell, Timothy John Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | [N/P] |
Frühere [2002/38] | Powell, Timothy John Eric Potter Clarkson, Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00985571.9 | 14.12.2000 | [2002/38] | WO2000GB04814 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19990030000 | 21.12.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9930000 | [2002/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO0145789 | Datum: | 28.06.2001 | Sprache: | EN | [2001/26] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1239769 | Datum: | 18.09.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.06.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/38] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.11.2001 | Klassifikation | IPC: | A61B5/07, A61B5/00, A61F2/02, A61M31/00 | [2002/38] | CPC: |
A61M31/002 (EP,US);
A61M25/01 (EP,US);
A61M31/00 (EP,US);
A61F2250/0002 (EP,US);
A61J3/07 (EP,US);
A61M2205/3523 (EP,US);
A61M2210/1042 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/38] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EINNEHMBARE VORRICHTUNG ZUR FREISETZUNG VON SUBSTANZEN AN DEFINIERTEN ORTEN DES VERDAUUNGSTRAKTES | [2002/38] | Englisch: | INGESTIBLE DEVICE FOR THE RELEASE OF SUBSTANCES AT DISTINCT LOCATIONS IN THE ALIMENTARY CANAL | [2002/38] | Französisch: | DISPOSITIF INGERABLE | [2002/38] | Eintritt in die regionale Phase | 03.05.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.05.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.05.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.05.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 03.05.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/38] | 14.11.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.03.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.05.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.12.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/24] | 07.01.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2004/24] | Teilanmeldung(en) | EP03078778.2 / EP1398052 | EP08075824.6 / EP2016898 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.05.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2002 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   02.05.2003 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE1076322 (JEAN PIERRE PERRENOUD DR) [A] 7-25 * column 3, line 46 - column 4, line 20; figures 1,2 *; | [A]US3659600 (MERRILL EDWARD W) [A] 36 * abstract *; | [A]US4239040 (HOSOYA TAKESHI [JP], et al) [A] 1,3,30,60 * figures 4-6; examples 2,3 *; | [Y]JPS58121938 (FUNAKUBO HIROYASU, et al) [Y] 36-46 * figures 1,2 *; | [YA]US4425117 (HUGEMANN BERHHARD [DE], et al) [Y] 36-46 * column 2, line 40 - column 3, line 10; figures 1,2 * * column 3, line 46 - column 4, line 1 * [A] 1,3,30,60; | [A]DE3339323 (BUSCH ULRICH [DE]) [A] 1,3,30,60 * abstract *; | [A]DE4037043 (HANACK ULRICH DR MED [DE], et al) [A] 47* column 3, lines 8-60; figure 1 *; | [DA]US5167626 (CASPER ROBERT A [US], et al) [DA] 1,3,30,60 * the whole document *; | [Y]US5217449 (YUDA SHUNICHI [JP], et al) [Y] 7-25 * the whole document *; | [DA]US5279607 (SCHENTAG JEROME J [US], et al) [DA] 1,3,30,60 * abstract * * column 4, line 16 - column 5, line 2; figure 1 * * column 5, line 18 - column 6, line 13; figure 2 *; | [DA] - LAMBERT A ET AL, "AUTONOMOUS TELEMETRIC CAPSULE TO EXPLORE THE SMALL BOWEL", MEDICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING AND COMPUTING,GB,PETER PEREGRINUS LTD. STEVENAGE, (19910301), vol. 29, no. 2, ISSN 0140-0118, pages 191 - 196, XP000230962 [DA] 1,3,30,60 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF02447107 | [Y] - MUELLER J S ET AL, "TWO NOVEL TECHNIQUES FOR ENHANCHING POWERING AND CONTROL OF MULTIPLE INDUCTIVELY-POWERED BIOMEDICAL IMPLANTS", IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIRCUITS AND SYSTEMS,US,NEW-YORK, NY: IEEE, (19970609), ISBN 0-7803-3584-8, pages 289 - 292, XP000805394 [Y] 7-25 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ISCAS.1997.608708 | [A] - TOFY MUSSIVAND ET AL, "A TRANSCUTANEOUS ENERGY AND INFORMATION TRANSFER SYSTEM FOR IMPLANTED MEDICAL DEVICES", ASAIO JOURNAL,US,J.B.LIPPINCOTT CO.,HAGERSTOWN,MD, (19950701), vol. 41, no. 3, ISSN 1058-2916, pages 253 - 258, XP000542902 [A] 7-25 * the whole document * | vom Anmelder | US5167626 | US5279607 |