EP1241988 - GERÄT ZUR KOMPRESSION DER UNTEREN GLIEDMASSEN ZUR MEDIZINISCHEN BILDGEBUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.08.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.11.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 16.12.2009 [2009/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Danielsson, Barbro Almvägen 28 437 40 Lindome / SE | Für alle benannten Staaten Nicklasson, Thomas Kuttervägen 39 439 35 Onsala / SE | Für alle benannten Staaten Willen, Jan A.G. Krikonvägen 19 435 43 Mölnlycke / SE | [2002/39] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2002/39] | Vertreter | Inger, Lars Ulf Bosson, et al Valea AB Lindholmspiren 5 417 56 Gothenburg / SE | [N/P] |
Frühere [2009/51] | Inger, Lars Ulf Bosson, et al Valea AB Lindholmspiren 5 417 56 Gothenburg / SE | ||
Frühere [2002/39] | Inger, Lars Ulf Bosson, et al Ström & Gulliksson IP AB Sjöporten 4 417 64 Göteborg / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00989129.2 | 20.12.2000 | [2002/39] | WO2000SE02629 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE19990004662 | 20.12.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 9904662 | [2002/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0145564 | Datum: | 28.06.2001 | Sprache: | EN | [2001/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1241988 | Datum: | 25.09.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.06.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1241988 | Datum: | 20.10.2004 | Sprache: | EN | [2004/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 28.06.2001 | Klassifikation | IPC: | A61B6/04, A61B5/055 | [2002/39] | CPC: |
A61B5/4528 (EP,KR,US);
A61B5/055 (EP,KR,US);
A61B5/702 (US);
A61B6/032 (KR);
A61B6/0414 (EP,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/39] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GERÄT ZUR KOMPRESSION DER UNTEREN GLIEDMASSEN ZUR MEDIZINISCHEN BILDGEBUNG | [2002/39] | Englisch: | DEVICE FOR COMPRESSION OF THE LOWER EXTREMITIES FOR MEDICAL IMAGING PURPOSES | [2002/39] | Französisch: | DISPOSITIF DE COMPRESSION DES EXTREMITES INFERIEURES A DES FINS D'IMAGERIE MEDICALE | [2002/39] | Eintritt in die regionale Phase | 08.05.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.05.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.05.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.02.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: SE | 08.05.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/39] | 29.04.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.08.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.08.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.07.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.12.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 20.10.2004 | BE | 20.10.2004 | CH | 20.10.2004 | CY | 20.10.2004 | FI | 20.10.2004 | FR | 20.10.2004 | IT | 20.10.2004 | LI | 20.10.2004 | NL | 20.10.2004 | SE | 20.10.2004 | TR | 20.10.2004 | IE | 20.12.2004 | LU | 20.12.2004 | MC | 31.12.2004 | DK | 20.01.2005 | GR | 20.01.2005 | ES | 31.01.2005 | PT | 20.03.2005 | [2008/03] |
Frühere [2007/35] | AT | 20.10.2004 | |
BE | 20.10.2004 | ||
CH | 20.10.2004 | ||
CY | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
FR | 20.10.2004 | ||
IT | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
NL | 20.10.2004 | ||
SE | 20.10.2004 | ||
TR | 20.10.2004 | ||
IE | 20.12.2004 | ||
LU | 20.12.2004 | ||
MC | 31.12.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
ES | 31.01.2005 | ||
Frühere [2007/13] | AT | 20.10.2004 | |
BE | 20.10.2004 | ||
CH | 20.10.2004 | ||
CY | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
FR | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
NL | 20.10.2004 | ||
SE | 20.10.2004 | ||
TR | 20.10.2004 | ||
IE | 20.12.2004 | ||
LU | 20.12.2004 | ||
MC | 31.12.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
ES | 31.01.2005 | ||
Frühere [2007/09] | AT | 20.10.2004 | |
BE | 20.10.2004 | ||
CH | 20.10.2004 | ||
CY | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
FR | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
NL | 20.10.2004 | ||
TR | 20.10.2004 | ||
IE | 20.12.2004 | ||
LU | 20.12.2004 | ||
MC | 31.12.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
SE | 20.01.2005 | ||
ES | 31.01.2005 | ||
Frühere [2006/51] | AT | 20.10.2004 | |
BE | 20.10.2004 | ||
CH | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
FR | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
NL | 20.10.2004 | ||
TR | 20.10.2004 | ||
IE | 20.12.2004 | ||
MC | 31.12.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
ES | 31.01.2005 | ||
Frühere [2006/32] | AT | 20.10.2004 | |
BE | 20.10.2004 | ||
CH | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
FR | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
NL | 20.10.2004 | ||
IE | 20.12.2004 | ||
MC | 31.12.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
ES | 31.01.2005 | ||
Frühere [2006/14] | AT | 20.10.2004 | |
BE | 20.10.2004 | ||
CH | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
NL | 20.10.2004 | ||
IE | 20.12.2004 | ||
MC | 31.12.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
ES | 31.01.2005 | ||
Frühere [2006/13] | AT | 20.10.2004 | |
BE | 20.10.2004 | ||
CH | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
NL | 20.10.2004 | ||
IE | 20.12.2004 | ||
MC | 31.12.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
ES | 31.01.2005 | ||
Frühere [2005/51] | AT | 20.10.2004 | |
BE | 20.10.2004 | ||
CH | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
MC | 31.12.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
ES | 31.01.2005 | ||
Frühere [2005/46] | AT | 20.10.2004 | |
CH | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
MC | 31.12.2004 | ||
DK | 20.01.2005 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
ES | 31.01.2005 | ||
Frühere [2005/45] | AT | 20.10.2004 | |
CH | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
MC | 31.12.2004 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
ES | 31.01.2005 | ||
Frühere [2005/36] | AT | 20.10.2004 | |
CH | 20.10.2004 | ||
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
ES | 31.01.2005 | ||
Frühere [2005/27] | CH | 20.10.2004 | |
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
ES | 31.01.2005 | ||
Frühere [2005/26] | CH | 20.10.2004 | |
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
GR | 20.01.2005 | ||
Frühere [2005/25] | CH | 20.10.2004 | |
FI | 20.10.2004 | ||
LI | 20.10.2004 | ||
Frühere [2005/24] | FI | 20.10.2004 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US3629581 (SMITH JEFFREY P); | [A]US4202355 (LOEFFLER CECIL W [US]); | [A]US4320749 (HIGHLEY ROBERT D); | [A]US4407277 (ELLISON ARTHUR E [US]); | [A]US5541515 (TSUJITA KAZUHIKO [JP]); | [A]US5562094 (BONUTTI PETER M [US]); | [A]US5810006 (VOTRUBA JAN [US], et al) |