EP1269260 - EINTEILIGES KONZENTRAT EINER BLEICHFIXIERLÖSUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 27.01.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.01.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 15.03.2006 [2006/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Trebla Chemical Company 8417 Chapin Industrial Drive St. Louis, MO 63114 / US | [2003/01] | Erfinder | 01 /
PAPAI, Laszlo 523 Elm Crossing Court Ballwin, MO 63021 / US | [2003/01] | Vertreter | Weber, Dieter, et al Weber, Seiffert, Lieke Taunusstrasse 5a 65183 Wiesbaden / DE | [N/P] |
Frühere [2003/01] | Weber, Dieter, Dr., et al Weber, Seiffert, Lieke Taunusstrasse 5a 65183 Wiesbaden / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00989310.8 | 18.12.2000 | [2003/01] | WO2000US34444 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000477565 | 06.01.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 477565 | US20000715612 | 17.11.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 715612 | [2003/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0150196 | Datum: | 12.07.2001 | Sprache: | EN | [2001/28] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1269260 | Datum: | 02.01.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.07.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 12.07.2001 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.05.2003 | Klassifikation | IPC: | G03C7/42 | [2003/01] | CPC: |
G03C7/421 (EP);
G03C7/42 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/01] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EINTEILIGES KONZENTRAT EINER BLEICHFIXIERLÖSUNG | [2003/01] | Englisch: | ONE-PART BLEACH-FIX LIQUID CONCENTRATES | [2003/01] | Französisch: | CONCENTRES LIQUIDES DE BLANCHIMENT-FIXAGE A UN COMPOSANT | [2003/01] | Eintritt in die regionale Phase | 09.07.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.07.2002 | Recherchengebühr entrichtet | 09.07.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.07.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 31.07.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 09.07.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2003/01] | 21.04.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.09.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2006/11] | 11.10.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2006/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.12.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]GB1286111 (KMS INDUSTRIES INC) [X] 1-23 * example 1 *; | [X]GB1528235 (AGFA GEVAERT AG) [X] 1-23 * page 6, line 78 - line 101 *; | [X]US3620725 (KOSTA JOHN A) [X] 1-23 * page 5, line 41 - line 50 *; | [X]GB1229077 (EASTMAN KODAK COMPANY) [X] 1-23 * claims 1,4 * | Internationale Recherche | [X]US3293036 ; | [X]US3879203 ; | [Y]US3702247 ; | [Y]US4814260 |