EP1254178 - SYNTHESE EINES POTENTEN PARAMAGNETISCHEN AGONISTEN (EPM-3) DES MELANOCYTEN STIMULIERENDEN HORMONS BEINHALTEND EINE AMINOSÄUREN-ÄHNLICHES STABILES FREIES RADIKAL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.06.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.06.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 19.07.2006 [2006/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico - CNPQ Avenida W3 Norte Quadra 507/B, Bloco B, Edificio CNPq, SEPN CEP-70741-901 Brasilia, DF / BR | [N/P] |
Frühere [2002/45] | Für alle benannten Staaten Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Technologico - CNPQ Avenida W3 Norte Quadra 507/B, Bloco B, Edificio CNPq, SEPN CEP-70741-901 Brasilia, DF / BR | Erfinder | 01 /
RYUICHI NAKAIE, Clovis Rua 3 de maio 100 CEP-04044-020 Sao Paulo, SP / BR | 02 /
DOS REIS BARBOSA, Simone Rua 3 de maio 100 CEP-04044-020 Sao Paulo, SP / BR | 03 /
MAFFUD CILLI, Eduardo Rua 3 de maio 100 CEP-04004-020 Sao Paulo, SP / BR | 04 /
LAMY-FREUND, Maria, Tereza, Cidade Universitaria Dept. De Fisica CEP-66318 Sao Paulo, SP / BR | 05 /
ITO SIUITI, Amando, Cidade Universitaria Dept. de Fisica CEP-66318 Sao Paulo, SP / BR | 06 /
VISCONTI, Maria, Aparecida, Cidade Universitaria Dept. de Fisiologia CEP-11176 Sao Paulo, SP / BR | 07 /
DE LAURO CASTRUCCI, Ana Maria, Cidade Universitaria Dept. de Fisiologia CEP-11176 Sao Paulo, SP / BR | [2003/03] |
Frühere [2002/45] | 01 /
RYUICHI NAKAIE, Clovis Rua 3 de maio 100 CEP-04044-020 Sao Paulo, SP / BR | ||
02 /
DOS REIS BARBOSA, Simone Rua 3 de maio 100 CEP-04044-020 Sao Paulo, SP / BR | |||
03 /
MAFFUD CILLI, Eduardo Rua 3 de maio 100 CEP-04004-020 Sao Paulo, SP / BR | |||
04 /
LAMY-FREUND, Maria, Tereza, Cidade Universitaria Dept. De Fisica CEP-66318 Sao Paulo, SP / BR | |||
05 /
ITO SIUITI, Amando, Cidade Universitaria Dept. de Fisica CEP-66318 Sao Paulo, SP / BR | |||
06 /
VISCONTI, Maria, Aparecida, Cidade Universitaria Dept. de Fisiologia CEP-11176 Sao Paulo, SP / BR | |||
07 /
DE LEME CASTRUCCI, Ana Maria, Cidade Universitaria Dept. de Fisiologia CEP-11176 Sao Paulo, SP / BR | Vertreter | Barendregt, Frank, et al Exter Polak & Charlouis B.V. (EP&C) P.O. Box 3241 2280 GE Rijswijk / NL | [N/P] |
Frühere [2004/16] | Barendregt, Frank, Drs., et al Exter Polak & Charlouis B.V., P.O. Box 3241 2280 GE Rijswijk / NL | ||
Frühere [2002/45] | van der Kloet-Dorleijn, G.W.F. Exter Polak & Charlouis B.V. P.O. Box 3241 2280 GE Rijswijk / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00989769.5 | 22.12.2000 | [2002/45] | WO2000BR00161 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | BR19999906090 | 22.12.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: BR 9906090 | [2002/45] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO0146217 | Datum: | 28.06.2001 | Sprache: | EN | [2001/26] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1254178 | Datum: | 06.11.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.06.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 17.01.2002 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.06.2004 | Klassifikation | IPC: | C07K14/685, G01N33/532, G01N33/543 | [2004/33] | CPC: |
C07K14/685 (EP,US)
|
Frühere IPC [2002/45] | C07K16/00, C07K1/04, C07K1/06 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/45] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYNTHESE EINES POTENTEN PARAMAGNETISCHEN AGONISTEN (EPM-3) DES MELANOCYTEN STIMULIERENDEN HORMONS BEINHALTEND EINE AMINOSÄUREN-ÄHNLICHES STABILES FREIES RADIKAL | [2002/45] | Englisch: | SYNTHESIS OF A POTENT PARAMAGNETIC AGONIST (EPM-3) OF THE MELANOCYTE STIMULATING HORMONE CONTAINING AMINO ACID-TYPE STABLE FREE RADICAL | [2002/45] | Französisch: | SYNTHESE D'UN PUISSANT AGONISTE PARAMAGNETIQUE (EPM-3) DE L'HORMONE STIMULATRICE DU MELANOCYTE $g(a) CONTENANT UN RADICAL LIBRE STABLE DU TYPE ACIDE AMINE | [2002/45] | Eintritt in die regionale Phase | 22.07.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.07.2002 | Recherchengebühr entrichtet | 22.07.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.07.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.07.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 22.07.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/45] | 11.07.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 22.01.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2006/29] | 24.02.2006 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2006/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.01.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2002 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   02.06.2003 | 31.12.2004 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   28.01.2005 | 31.12.2005 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [PX]WO0049867 (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLV [BR], et al) [PX] 1-8 * the whole document *; | [A] - AHMED A R H ET AL, "ISOLATION AND PARTIAL PURIFICATION OF A MELANOCYTE-STIMULATING HORMONE RECEPTOR FROM B16 MURINE MELANOMA CELLS A NOVEL APPROACH USING A CLEAVABLE BIOTINYLATED PHOTOACTIVATED LIGAND AND STREPTAVIDIN-COATED MAGNETIC BEADS", BIOCHEMICAL JOURNAL, THE BIOCHEMICAL SOCIETY, LONDON, GB, (1992), vol. 286, ISSN 0264-6021, pages 377 - 382, XP001033867 [A] 1-8 * Experimental * | [A] - BIAGGI, MARCIA H. ET AL, "Melanotropic peptides-lipid bilayer interaction. Comparison of the hormone.alpha.-MSH to a biologically more potent analog", BIOPHYSICAL CHEMISTRY (1997), 67(1-3), 139-149, (1997), XP002283017 [A] 1-8 * Abstract, whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0301-4622(97)00030-6 | [T] - NAKAIE, C. R. ET AL, "Synthesis and pharmacological properties of TOAC-labeled angiotensin and bradykinin analogs", PEPTIDES (NEW YORK, NY, UNITED STATES) (2002), 23(1), 65-70, (2002), XP002282957 [T] 1-8 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0196-9781(01)00580-0 | [T] - NAKAIE^A C R ET AL, "Comparative EPR and fluorescence conformational studies of fully active spin-labeled melanotropic peptides", FEBS LETTERS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL, (20010525), vol. 497, no. 2-3, ISSN 0014-5793, pages 103 - 107, XP004250048 [T] 1-8 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0014-5793(01)02449-8 | Internationale Recherche | [X] - BARBOSA ET AL., "First synthesis of a fully active spin-labeled peptide hormone", FEBS LETTERS, (199903), vol. 446, pages 45 - 48, XP002942689 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0014-5793(99)00172-6 | [A] - MARCHETTO ET AL., "A novel spin-labeled amino acid derivative for use in peptide synthesis: (9-Fluroenylmethyloxycarbonyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-N-oxyl-4-amino-4-carboxylic acid", J. AM. CHEM. SOC., (1993), vol. 115, pages 11042 - 11043, XP002942688 DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja00076a093 |