EP1252253 - METHODE ZUR DEMARCAPTANISIERUNG VON ÖLDESTILLATEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.09.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.09.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 20.10.2004 [2004/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DS2 Tech, Inc. 13074 U.S. Highway 52 Savanna, IL 61074 / US | [2002/44] | Erfinder | 01 /
WISMANN, William 5166 Cortevistora Camarillo, CA 93012 / US | 02 /
GANGWAL, Santosh, K. 140 4th Avenue South Clinton, IA 52732 / US | [2002/44] | Vertreter | Baker, Colin John Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | [N/P] |
Frühere [2002/44] | Baker, Colin John Eric Potter Clarkson Park View House 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00992927.4 | 13.12.2000 | [2002/44] | WO2000US42792 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990170422P | 13.12.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 170422 P | [2002/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO0142392 | Datum: | 14.06.2001 | Sprache: | EN | [2001/24] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1252253 | Datum: | 30.10.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.06.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 14.03.2002 | Klassifikation | IPC: | C10G1/00 | [2002/44] | CPC: |
C10G25/003 (EP,US);
C10G25/12 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/44] | Erstreckungsstaaten | AL | 13.06.2002 | LT | 13.06.2002 | LV | 13.06.2002 | MK | 13.06.2002 | RO | 13.06.2002 | SI | 13.06.2002 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | METHODE ZUR DEMARCAPTANISIERUNG VON ÖLDESTILLATEN | [2002/44] | Englisch: | PROCESS FOR THE DEMERCAPTANIZATION OF PETROLEUM DISTILLATES | [2002/44] | Französisch: | PROCEDE DE DEMERCAPTANISATION DES DISTILLATS DE PETROLE | [2002/44] | Eintritt in die regionale Phase | 13.06.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.06.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.06.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.07.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 13.06.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/44] | 29.09.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 14.04.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/43] | 18.05.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2004/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.12.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]GB763625 (GELSENBERG BENZIN AG) [X] 1-10 * page 1, line 66 - line 74; claims 1,16 * |