14.12.2007 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.01.2008 [2008/03] |
17.11.2006 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.12.2006 [2006/51] |
10.02.2006 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.03.2006 [2006/13] |
18.03.2005 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.05.2005 [2005/18] |
21.01.2005 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 09.03.2005 [2005/10] |
03.12.2004 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.01.2005 [2005/03] |
26.11.2004 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.01.2005 [2005/02] |
12.11.2004 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.12.2004 [2004/53] |
03.09.2004 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.10.2004 [2004/43] |
20.08.2004 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.10.2004 [2004/41] |
13.08.2004 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.09.2004 [2004/40] |
30.01.2004 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 17.03.2004 [2004/12] |
20.01.2004 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
20.01.2004 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
10.01.2004 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
19.12.2003 |
Änderung - Vertreter |
veröffentlicht am 04.02.2004 [2004/06] |
27.08.2003 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
11.01.2003 |
Jahresgebühr |
|
05.07.2002 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
|
08.03.2002 |
Endgültige Liste der benannten Staaten |
veröffentlicht am 24.04.2002 [2002/17] |
15.02.2002 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 03.04.2002 [2002/14] |
15.06.2001 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 01.08.2001 [2001/31] |