EP1127748 - Vorrichtung und Verfahren zur Sprachsteuerung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.03.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.03.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 11.04.2007 [2007/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2006/18] |
Frühere [2001/35] | Für alle benannten Staaten ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | Erfinder | 01 /
Kynast, Andreas Trockener Kamp 27 31139 Hildesheim / DE | [2001/35] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01102015.3 | 30.01.2001 | [2001/35] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2000108226 | 22.02.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10008226 | [2001/35] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1127748 | Datum: | 29.08.2001 | Sprache: | DE | [2001/35] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1127748 | Datum: | 17.03.2004 | [2004/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1127748 | Datum: | 03.05.2006 | Sprache: | DE | [2006/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.01.2004 | Klassifikation | IPC: | B60R16/02 | [2001/35] | CPC: |
B60R16/0373 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2004/50] |
Frühere [2001/35] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung und Verfahren zur Sprachsteuerung | [2001/35] | Englisch: | Device and method for voice control | [2001/35] | Französisch: | Dispositif et méthode de la commande par voix | [2001/35] | Prüfungsverfahren | 17.09.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/47] | 22.04.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.08.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.10.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.03.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.03.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.02.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.01.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.02.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.01.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.01.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]JPH09102098 ; | [Y]DE3712170 (HOLTRONIC GMBH [DE], et al) [Y] 6 * the whole document *; | [Y]US5276471 (YAMAUCHI TOSHIYUKI [JP], et al) [Y] 5 * the whole document *; | [Y]US5621424 (SHIMADA NAOTO [JP], et al) [Y] 5* the whole document *; | [XY]EP0893308 (EQUOS RESEARCH KK [JP]) [X] 1-4,7-14 * column 1, line 29 - column 3, line 12 * * column 5, line 6 - column 11, line 42 * * column 13, line 39 - column 15, line 38 * * column 16, line 13 - column 20, line 24 * * column 22, line 51 - column 23, line 31 * * column 43, line 27 - column 45, line 44; figures 1-50 * [Y] 5,6; | [Y]US5883739 (ASHIHARA JUN [JP], et al) [Y] 6 * the whole document * | [XY] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19970829), vol. 1997, no. 08, & JP09102098 A 19970415 (HONDA MOTOR CO LTD) [X] 1,2,4,7 * abstract * [Y] 5,6 |