EP1146019 - Thermisch hochbelastbares Glas für Lampenkolben [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Einspruchsverfahren beendet Status aktualisiert am 19.10.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.10.2012 | Einspruchsverfahren beendet - Datum der Rechtswirksamkeit veröffentlicht | veröffentlicht am 21.11.2012 [2012/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Schott AG Hattenbergstrasse 10 55122 Mainz / DE | [2004/41] |
Frühere [2002/24] | Für:AT
BE
CH
CY
DE
DK
ES
FI
FR
GR
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
TR
Schott Glas Hattenbergstrasse 10 55122 Mainz / DE | ||
Für:GB
CARL-ZEISS-STIFTUNG trading as Schott Glas Hattenbergstrasse 10 55122 Mainz / DE | |||
Frühere [2001/48] | Für alle benannten Staaten Schott Glas Hattenbergstrasse 10 55122 Mainz / DE | ||
Für:GB
CARL-ZEISS-STIFTUNG trading as Schott Glas Hattenbergstrasse 10 55122 Mainz / DE | |||
Frühere [2001/42] | Für alle benannten Staaten Schott Glas Hattenbergstrasse 10 55122 Mainz / DE | Erfinder | 01 /
Kass, Christof Grossenseeserstrasse 12a 95643 Tirschenreuth / DE | [2001/42] | Vertreter | (deleted) | [2004/41] |
Frühere [2001/42] | Ripper, Monika Sigrid Schott Glaswerke, RWP, Hattenbergstrasse 10 55122 Mainz / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01102750.5 | 08.02.2001 | [2001/42] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2000106305 | 12.02.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10006305 | [2001/42] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1146019 | Datum: | 17.10.2001 | Sprache: | DE | [2001/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1146019 | Datum: | 03.01.2007 | Sprache: | DE | [2007/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.07.2001 | Klassifikation | IPC: | C03C3/093 | [2001/42] | CPC: |
C03C3/093 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2004/13] |
Frühere [2002/27] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | ||
Frühere [2001/42] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Thermisch hochbelastbares Glas für Lampenkolben | [2001/42] | Englisch: | Thermally highly resistant glass for lamp envelopes | [2001/42] | Französisch: | Verre à haute résistance thermique pour enveloppes des lampes | [2001/42] | Prüfungsverfahren | 08.02.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/42] | 15.09.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.11.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.11.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
01.10.2007
10.10.2007
ADMISSIBLE Telux Spezialglas GmbH Strasse der Einheit 2-24 02943 Weisswasser / DE Vertreter des Einsprechenden Uhlemann, Henry Kailuweit & Uhlemann Patentanwälte Postfach 320 139 01013 Dresden / DE | [N/P] |
Frühere [2007/45] | |||
Einsprechende(r) | 01
01.10.2007
Telux Spezialglas GmbH Strasse der Einheit 2-24 02943 Weisswasser / DE Vertreter des Einsprechenden Uhlemann, Henry Kailuweit & Uhlemann Postfach 27 01 39 01171 Dresden / DE | 07.11.2007 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 05.07.2012 | Absendung der Mitteilung über die Beendigung des Einspruchsverfahren | 15.07.2012 | Rechtswirksamkeit der Beendigung des Einspruchsverfahrens [2012/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.01.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.01.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 08.02.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 03.01.2007 | DK | 03.01.2007 | FI | 03.01.2007 | FR | 03.01.2007 | GB | 03.01.2007 | IE | 03.01.2007 | IT | 03.01.2007 | TR | 03.01.2007 | AT | 08.02.2007 | LU | 08.02.2007 | CH | 28.02.2007 | LI | 28.02.2007 | MC | 28.02.2007 | SE | 03.04.2007 | GR | 04.04.2007 | ES | 14.04.2007 | BE | 28.02.2008 | NL | 31.03.2008 | PT | 31.08.2008 | [2011/01] |
Frühere [2009/42] | CY | 03.01.2007 | |
DK | 03.01.2007 | ||
FI | 03.01.2007 | ||
FR | 03.01.2007 | ||
GB | 03.01.2007 | ||
IE | 03.01.2007 | ||
IT | 03.01.2007 | ||
TR | 03.01.2007 | ||
AT | 08.02.2007 | ||
LU | 08.02.2007 | ||
CH | 28.02.2007 | ||
LI | 28.02.2007 | ||
MC | 28.02.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
GR | 04.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
BE | 28.02.2008 | ||
Frühere [2009/37] | CY | 03.01.2007 | |
DK | 03.01.2007 | ||
FI | 03.01.2007 | ||
FR | 03.01.2007 | ||
GB | 03.01.2007 | ||
IE | 03.01.2007 | ||
IT | 03.01.2007 | ||
AT | 08.02.2007 | ||
LU | 08.02.2007 | ||
CH | 28.02.2007 | ||
LI | 28.02.2007 | ||
MC | 28.02.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
GR | 04.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
BE | 28.02.2008 | ||
Frühere [2009/33] | CY | 03.01.2007 | |
DK | 03.01.2007 | ||
FI | 03.01.2007 | ||
FR | 03.01.2007 | ||
GB | 03.01.2007 | ||
IE | 03.01.2007 | ||
IT | 03.01.2007 | ||
AT | 08.02.2007 | ||
CH | 28.02.2007 | ||
LI | 28.02.2007 | ||
MC | 28.02.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
GR | 04.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
BE | 28.02.2008 | ||
Frühere [2009/14] | DK | 03.01.2007 | |
FI | 03.01.2007 | ||
FR | 03.01.2007 | ||
GB | 03.01.2007 | ||
IE | 03.01.2007 | ||
IT | 03.01.2007 | ||
AT | 08.02.2007 | ||
CH | 28.02.2007 | ||
LI | 28.02.2007 | ||
MC | 28.02.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
GR | 04.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
BE | 28.02.2008 | ||
Frühere [2008/52] | DK | 03.01.2007 | |
FI | 03.01.2007 | ||
FR | 03.01.2007 | ||
GB | 03.01.2007 | ||
IE | 03.01.2007 | ||
IT | 03.01.2007 | ||
AT | 08.02.2007 | ||
CH | 28.02.2007 | ||
LI | 28.02.2007 | ||
MC | 28.02.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
GR | 04.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
Frühere [2008/29] | DK | 03.01.2007 | |
FI | 03.01.2007 | ||
GB | 03.01.2007 | ||
IE | 03.01.2007 | ||
IT | 03.01.2007 | ||
AT | 08.02.2007 | ||
CH | 28.02.2007 | ||
LI | 28.02.2007 | ||
MC | 28.02.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
GR | 04.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
FR | 24.08.2007 | ||
Frühere [2008/23] | DK | 03.01.2007 | |
FI | 03.01.2007 | ||
GB | 03.01.2007 | ||
IE | 03.01.2007 | ||
IT | 03.01.2007 | ||
CH | 28.02.2007 | ||
LI | 28.02.2007 | ||
MC | 28.02.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
GR | 04.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
FR | 24.08.2007 | ||
Frühere [2008/19] | DK | 03.01.2007 | |
FI | 03.01.2007 | ||
GB | 03.01.2007 | ||
IE | 03.01.2007 | ||
CH | 28.02.2007 | ||
LI | 28.02.2007 | ||
MC | 28.02.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
GR | 04.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
Frühere [2007/51] | DK | 03.01.2007 | |
FI | 03.01.2007 | ||
GB | 03.01.2007 | ||
IE | 03.01.2007 | ||
CH | 28.02.2007 | ||
LI | 28.02.2007 | ||
MC | 28.02.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
Frühere [2007/48] | DK | 03.01.2007 | |
FI | 03.01.2007 | ||
IE | 03.01.2007 | ||
CH | 28.02.2007 | ||
LI | 28.02.2007 | ||
MC | 28.02.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
Frühere [2007/46] | DK | 03.01.2007 | |
FI | 03.01.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
Frühere [2007/39] | FI | 03.01.2007 | |
SE | 03.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
Frühere [2007/38] | FI | 03.01.2007 | |
SE | 03.04.2007 | ||
Frühere [2007/36] | FI | 03.01.2007 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DA]US3496401 (DUMBAUGH WILLIAM H JR) [DA] 1-7* example -; claim - *; | [DA]US4163171 (WURSTER EWALD [DE]) [DA] 1-7 * example .; claim - *; | [DA]DE19758481 (SCHOTT GLAS [DE]) [DA] 1-7 * example -; claim - *; | [DA]DE19747355 (SCHOTT GLAS [DE]) [DA] 1-7 * example -; claim - * | vom Anmelder | US3310413 | US3496401 | US3978362 | US4060423 | DE2733169 | US4163171 | US4298388 | DE2930249 | EP0672629 | US5489558 |