EP1139281 - Datenträgerkarte [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 25.01.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.01.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 27.02.2008 [2008/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sagem Orga GmbH Heinz-Nixdorf-Ring 1 33106 Paderborn / DE | [2007/01] |
Frühere [2006/20] | Für alle benannten Staaten Sagem Orga GmbH Am Hoppenhof 33 33104 Paderborn / DE | ||
Frühere [2001/40] | Für alle benannten Staaten Orga Kartensysteme GmbH Am Hoppenhof 33 33104 Paderborn / DE | Erfinder | 01 /
Juilfs, Adolf Hamburger Chaussee 25 24220 Flintbek / DE | [2001/40] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01102951.9 | 08.02.2001 | [2001/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2000116283 | 31.03.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10016283 | [2001/40] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1139281 | Datum: | 04.10.2001 | Sprache: | DE | [2001/40] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1139281 | Datum: | 29.05.2002 | [2002/22] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.04.2002 | Klassifikation | IPC: | G06K19/077, G06K19/08, G07F7/10 | [2002/22] | CPC: |
G06K19/07739 (EP);
G06K19/077 (EP);
G06K19/07726 (EP);
G06K19/10 (EP)
|
Frühere IPC [2001/40] | G06K19/077, G06K19/08 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2001/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Datenträgerkarte | [2001/40] | Englisch: | IC card | [2001/40] | Französisch: | Carte à puce | [2001/40] | Prüfungsverfahren | 23.04.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/26] | 01.09.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/09] | 10.10.2007 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2008/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.02.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.02.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 18.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2007 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2669169 (MEZIANE ABDELLAH) [A] 1 * the whole document *; | [A]WO9636009 (NAT WESTMINSTER BANK PLC [GB], et al) [A] 1 * page 5, line 9 - page 6, line 18 *; | [A]US5577109 (STIMSON CHARLES J [US], et al) [A] 1 * column 3, line 55 - column 4, line 4 * * figure 2 *; | [A]EP0887767 (DAINIPPON PRINTING CO LTD [JP]) [A] 1* the whole document *; | [A]FR2780679 (ONGOUYA JEAN FELIX [FR]) [A] 1 * page 4, line 3 - page 6, line 13 * * figures 1,2 * |