EP1126229 - Wandanschluss für Rohrsysteme [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 11.07.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.07.2003 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 27.08.2003 [2003/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Gebr. Kemper GmbH + Co. KG Harkortstrasse 5 57462 Olpe / DE | [2001/34] | Erfinder | 01 /
Keine, Ulrich Reeper Höhe 11 57439 Attendorn / DE | 02 /
Petzolt, Ulrich Wiehtfeld 1 57439 Attendorn-Beukenbeul / DE | [2001/34] | Vertreter | Pürckhauer, Rolf Am Rosenwald 25 57234 Wilnsdorf / DE | [N/P] |
Frühere [2001/34] | Pürckhauer, Rolf, Dipl.-Ing. Am Rosenwald 25 57234 Wilnsdorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01103789.2 | 16.02.2001 | [2001/34] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2000107519 | 18.02.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10007519 | [2001/34] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1126229 | Datum: | 22.08.2001 | Sprache: | DE | [2001/34] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1126229 | Datum: | 08.01.2003 | [2003/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.11.2002 | Klassifikation | IPC: | F28F9/26, F24H9/12 | [2003/02] | CPC: |
E03C1/021 (EP);
F24D19/0002 (EP);
F24D19/0065 (EP)
|
Frühere IPC [2001/34] | F28F9/26 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2001/34] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Wandanschluss für Rohrsysteme | [2001/34] | Englisch: | Wall fittings for pipe systems | [2001/34] | Französisch: | Robinetterie murale pour tuyauteries | [2001/34] | Prüfungsverfahren | 05.07.2003 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2003/35] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2003 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]DE3435262 (SCHULZ ULRICH ING GRAD) [AD] 1,8-10,12,13 * figures 1-3; claims 1-3,7,8,14 *; | [AD]DE3310138 (THYSSEN PLASTIK ANGER KG [DE]) [AD] 1,5,9,10,13,14 * page 2 - page 5; figure 4; claim 1 *; | [A]DE3148187 (HUSSAUF WALTER) [A] 1,2,5,7,9-11,13 * figures 1-3; claims 1-3 *; | [A]CH676146 (VIEGENER II FA FRANZ) [A] 1,2 * figures 1-4 *; | [A]CH659310 (TOUR & ANDERSSON AB) [A] 1,5,12-14 * figures 1-3; claims 1-5 *; | [A]DE29823158U (PENZKOFER LUDWIG [DE]) [A] 1,5,7,12,13 * the whole document * |