Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
26.01.2007 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 28.02.2007 [2007/09] |
03.10.2006 | Neuer Eintrag: Absendung der Niederschrift über die mündliche Verhandlung | |
03.10.2006 | Neuer Eintrag: Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung | |
17.06.2006 | Neuer Eintrag: Termin der mündlichen Verhandlung | |
30.03.2006 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
03.06.2005 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | |
30.03.2005 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
16.03.2005 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
16.02.2005 | Löschung: Gebührenzahlung für einen Erstreckungsstaat | |
16.02.2005 | Löschung: Zurücknahme der Benennung eines Erstreckungsstaats | |
12.11.2004 | Erster Prüfungsbericht | |
05.11.2004 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
22.10.2004 | Endgültige Liste der benannten Staaten | veröffentlicht am 08.12.2004 [2004/50] |
23.04.2004 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 09.06.2004 [2004/24] |
01.04.2004 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
30.01.2004 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 17.03.2004 [2004/12] |
26.03.2003 | Jahresgebühr | |
19.10.2001 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 05.12.2001 [2001/49] |