EP1160700 - Maklereinrichtung und Maklersystem [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 26.01.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.01.2007 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 28.02.2007 [2007/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2001/49] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
Hähle, Jörg Habacher Strasse 70 81377 München / DE | [2001/49] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01105593.6 | 06.03.2001 | [2001/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2000123359 | 12.05.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10023359 | [2001/49] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1160700 | Datum: | 05.12.2001 | Sprache: | DE | [2001/49] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1160700 | Datum: | 17.03.2004 | [2004/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.01.2004 | Klassifikation | IPC: | G06F17/60 | [2001/49] | CPC: |
G06Q40/04 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2004/50] |
Frühere [2001/49] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Maklereinrichtung und Maklersystem | [2001/49] | Englisch: | Brokerage device and system | [2001/49] | Französisch: | Dispositif et système de courtage | [2001/49] | Prüfungsverfahren | 05.04.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/24] | 10.11.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.05.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.09.2006 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 19.10.2006 geplant war | 18.09.2006 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 09.10.2006 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2007/09] | 19.10.2006 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 20.10.2006 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2007/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.03.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No Search | Prüfung | US5915001 |