EP1150092 - Messatz zum Messen von ringförmigen Teilen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 31.12.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.12.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 16.02.2005 [2005/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bidwell Corporation 119 Post Road, P.O. Box 3317 Enfield, CT 06083-3317 / US | [2001/44] | Erfinder | 01 /
Bidwell, Steven T. 6 Lee Lane Ellington, CT 06029 / US | [2001/44] | Vertreter | Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte mbB Nymphenburger Strasse 4 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [2001/44] | TER MEER STEINMEISTER & PARTNER GbR Patentanwälte, Mauerkircherstrasse 45 81679 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01109052.9 | 11.04.2001 | [2001/44] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000196686P | 12.04.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 196686 P | [2001/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1150092 | Datum: | 31.10.2001 | Sprache: | EN | [2001/44] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1150092 | Datum: | 07.11.2001 | [2001/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.09.2001 | Klassifikation | IPC: | G01B5/08 | [2001/44] | CPC: |
G01B5/201 (EP,US);
G01B5/0004 (EP,US);
G01B5/025 (EP,US);
G01B5/08 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/30] |
Frühere [2001/44] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Messatz zum Messen von ringförmigen Teilen | [2001/44] | Englisch: | Gage set for measuring ring shaped parts | [2001/44] | Französisch: | Jeu de mesure pour la mesure de parties d'anneau | [2001/44] | Prüfungsverfahren | 24.01.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/14] | 29.03.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.08.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/07] | 14.09.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2005/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.04.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.04.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB779246 (GOULDER & SONS LTD J, et al) [A] * figure 1 *; | [A]US4347667 (ALBERTAZZI GASTONE) [A] * figure 1 *; | [A]US4538357 (DRESSEL WILLIAM G [US], et al) [A] * figures 1,2 *; | [A]DE4139309 (DYCKERHOFF & WIDMANN AG [DE]) [A] * figure 1 *; | [AD]US5711083 (BIDWELL STEVEN T [US]) [AD] * figure 1 * |