EP1149735 - Fernsehschrank mit absenkbarem Fernseher für ein Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 14.03.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.03.2003 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 02.05.2003 [2003/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hymer AG Holzstrasse 19 88339 Bad Waldsee / DE | [2001/44] | Erfinder | 01 /
Dorn, Günther Bauernjörgweg 16 88281 Schlier/Wetzisreute / DE | [2001/44] | Vertreter | Riebling, Peter Patentanwalt Postfach 31 60 88113 Lindau / DE | [N/P] |
Frühere [2001/44] | Riebling, Peter, Dr.-Ing. Patentanwalt Postfach 31 60 88113 Lindau / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01109567.6 | 18.04.2001 | [2001/44] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20002007854U | 29.04.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 20007854 U | [2001/44] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1149735 | Datum: | 31.10.2001 | Sprache: | DE | [2001/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.07.2001 | Klassifikation | IPC: | B60R11/02, A47B81/06, A47B21/00, B64D11/00 | [2001/44] | CPC: |
F16M11/10 (EP,US);
A47B81/061 (EP,US);
B60R11/0229 (EP,US);
B64D11/0015 (EP);
B64D11/00153 (US);
F16M13/02 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, IT [2002/29] |
Frühere [2001/44] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Fernsehschrank mit absenkbarem Fernseher für ein Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug | [2001/44] | Englisch: | Television cupboard with a lowerable TV set for land or water vehicle or aircraft | [2001/44] | Französisch: | Armoire reçevant une télévision abaissable pour un véhicule terrestre, flottant, ou aérien | [2001/44] | Prüfungsverfahren | 23.01.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/14] | 01.05.2002 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 21.08.2002 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, GB, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE, TR | 05.03.2003 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2003/18] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 06.06.2002 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 06.06.2002 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 06.06.2002 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 06.06.2002 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 06.06.2002 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 06.06.2002 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 06.06.2002 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 06.06.2002 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 06.06.2002 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 06.06.2002 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 06.06.2002 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 06.06.2002 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 06.06.2002 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 06.06.2002 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 06.06.2002 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 06.06.2002 | TR   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPH10272018 ; | [A]JPH11235240 ; | [A]JPH0767726 ; | [A]JPH0495543 ; | [A]US5181771 (ROBAK EDWARD [US], et al) [A] 1,2,4-7 * figures 1-3 * * column 1, line 45 - line 61 * * column 2, line 47 - column 2, line 30 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19990129), vol. 1999, no. 01, & JP10272018 A 19981013 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [A] 1,2,4-7 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19991130), vol. 1999, no. 13, & JP11235240 A 19990831 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [A] 1,2,4-7 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19950731), vol. 1995, no. 06, & JP07067726 A 19950314 (AYANO SEISAKUSHO:KK) [A] 1 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19920720), vol. 016, no. 331, Database accession no. (M - 1282), & JP04095543 A 19920327 (MAZDA MOTOR CORP) [A] 1 * abstract * |