Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
17.10.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 19.11.2008 [2008/47] |
18.05.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 20.06.2007 [2007/25] |
09.06.2006 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 12.07.2006 [2006/28] |
22.03.2006 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
24.02.2006 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 12.04.2006 [2006/15] |
23.02.2006 | Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr | |
23.02.2006 | Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr | |
23.11.2005 | Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung | |
09.09.2005 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | |
14.07.2005 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
23.04.2005 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
27.01.2005 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | |
13.09.2004 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
13.09.2004 | Löschung: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | |
24.05.2004 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | |
26.04.2004 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
26.03.2004 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
14.11.2003 | Erster Prüfungsbericht | |
05.11.2003 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
21.03.2003 | Jahresgebühr | |
16.10.2002 | Änderung - Erstreckungsstaaten | |
14.06.2002 | Endgültige Liste der benannten Staaten | veröffentlicht am 31.07.2002 [2002/31] |
12.10.2001 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 28.11.2001 [2001/48] |
28.09.2001 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 14.11.2001 [2001/46] |