Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP2002201069 | Globale Akte | 16.07.2002 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP2000324525 | 24.10.2000 | JP2000126520 | 26.04.2000 | JP2001128021 | 25.04.2001 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP1153896 | Globale Akte | 12.07.2006 | B1 | EP1153896 | 14.11.2001 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | JP2000324525 | 24.10.2000 | JP2000126520 | 26.04.2000 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN1204081C | 01.06.2005 | C | CN1320576 | 07.11.2001 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP2000324525 | 24.10.2000 | JP2000126520 | 26.04.2000 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE60121386T | 05.07.2007 | T2 | DE60121386D1 | 24.08.2006 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | JP2000324525 | 24.10.2000 | JP2000126520 | 26.04.2000 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US6579817 | 17.06.2003 | B2 | US2001051584 | 13.12.2001 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | JP2000324525 | 24.10.2000 | JP2000126520 | 26.04.2000 |