EP1162511 - Entwickler für die elektrostatische Bildentwicklung und Bildherstellungsverfahren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.07.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 09.08.2006 [2006/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DAINIPPON INK AND CHEMICALS, INC. 35-58, Sakashita 3-chome Itabashi-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [2005/35] | Für alle benannten Staaten DAINIPPON INK AND CHEMICALS, INC. 35-58, Sakashita 3-chome Itabashi-ku Tokyo / JP | ||
Frühere [2001/50] | Für alle benannten Staaten DAINIPPON INK AND CHEMICALS, INC. 35-58, Sakashita 3-chome Itabashi-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Isonaka, Takeshi 1-102-2-207, Sugaya Ageo-shi, Saitama-ken / JP | 02 /
Kogawara, Toshiro 5085-1, Iwatsuki Iwatsuki-shi, Saitama-ken / JP | 03 /
Ohba, Katsunori 3-12-21-1-306, Otome Oyama-shi, Tochigi-ken / JP | 04 /
Amaya, Shinji 1-4-1-604, Minamiurawa Saitama-shi, Saitama-ken / JP | [2001/50] | Vertreter | Albrecht, Thomas, et al Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | [N/P] |
Frühere [2001/50] | Albrecht, Thomas, Dr., et al Kraus, Weisert & Partner Patent- und Rechtsanwälte Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01112989.7 | 08.06.2001 | [2001/50] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20000173579 | 09.06.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2000173579 | [2001/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1162511 | Datum: | 12.12.2001 | Sprache: | EN | [2001/50] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1162511 | Datum: | 26.11.2003 | [2003/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1162511 | Datum: | 31.08.2005 | Sprache: | EN | [2005/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.10.2003 | Klassifikation | IPC: | G03G9/113, G03G9/107 | [2001/50] | CPC: |
G03G9/09733 (EP,US);
G03G9/113 (KR);
G03G9/0906 (EP,US);
G03G9/09741 (EP,US);
G03G9/0975 (EP,US);
G03G9/10 (EP,KR,US);
G03G9/1075 (EP,US);
G03G9/1131 (EP,US);
G03G9/1132 (EP,US);
G03G9/1139 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2004/34] |
Frühere [2001/50] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Entwickler für die elektrostatische Bildentwicklung und Bildherstellungsverfahren | [2001/50] | Englisch: | Developer for electrostatic image development and image forming method using the same | [2001/50] | Französisch: | Révélateur pour le développement d'images électrostatiques et méthode de formation d'image l'utilisant | [2001/50] | Prüfungsverfahren | 23.02.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/17] | 11.06.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.09.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.12.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.03.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.03.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 01.06.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DY]JPH08179570 ; | [Y]EP0800118 (FUJI XEROX CO LTD [JP]) [Y] 1-7* figure 1; claims 1,15 *; | [Y]US5733699 (ASANAE MASUMI [JP], et al) [Y] 1-7 * claim 1 * | [DY] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19961129), vol. 1996, no. 11, & JP08179570 A 19960712 (RICOH) [DY] 1-7 * abstract * |